EP3038321 - ANTI-WIEDERGABEVERFAHREN UND VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.12.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.01.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.09.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.09.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2016/26] | Erfinder | 01 /
HU, Jun Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
GUAN, Xinghua Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2016/26] | Vertreter | Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2016/26] | Maiwald Patentanwalts GmbH Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15197567.9 | 02.12.2015 | [2016/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201410805460 | 22.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201410805460 | [2016/26] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3038321 | Datum: | 29.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3038321 | Datum: | 21.02.2018 | Sprache: | EN | [2018/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.03.2016 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06 | [2016/26] | CPC: |
H04L63/164 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTI-WIEDERGABEVERFAHREN UND VORRICHTUNG | [2016/26] | Englisch: | ANTI-REPLAY METHOD AND APPARATUS | [2016/26] | Französisch: | PROCÉDÉS ET APPAREILS ANTI-REEXÉCUTION | [2016/26] | Prüfungsverfahren | 02.12.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/26] | 21.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.06.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.08.2017 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 26.09.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.09.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.09.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.01.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 22.11.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.12.2015 | AL | 21.02.2018 | AT | 21.02.2018 | CY | 21.02.2018 | CZ | 21.02.2018 | DK | 21.02.2018 | EE | 21.02.2018 | ES | 21.02.2018 | FI | 21.02.2018 | HR | 21.02.2018 | IT | 21.02.2018 | LT | 21.02.2018 | LV | 21.02.2018 | MC | 21.02.2018 | MK | 21.02.2018 | NL | 21.02.2018 | PL | 21.02.2018 | PT | 21.02.2018 | RO | 21.02.2018 | RS | 21.02.2018 | SE | 21.02.2018 | SI | 21.02.2018 | SK | 21.02.2018 | SM | 21.02.2018 | TR | 21.02.2018 | BG | 21.05.2018 | NO | 21.05.2018 | GR | 22.05.2018 | IS | 21.06.2018 | [2020/32] |
Frühere [2020/31] | HU | 02.12.2015 | |
AL | 21.02.2018 | ||
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
MK | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
PT | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2020/28] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
PT | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
TR | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
MC | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2019/13] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SI | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
SM | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
DK | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
CZ | 21.02.2018 | ||
EE | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
PL | 21.02.2018 | ||
RO | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
SK | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
IT | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 21.02.2018 | |
AT | 21.02.2018 | ||
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 21.02.2018 | |
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
BG | 21.05.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 21.02.2018 | |
CY | 21.02.2018 | ||
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
LV | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
RS | 21.02.2018 | ||
SE | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 21.02.2018 | |
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
GR | 22.05.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 21.02.2018 | |
ES | 21.02.2018 | ||
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 21.02.2018 | |
FI | 21.02.2018 | ||
HR | 21.02.2018 | ||
LT | 21.02.2018 | ||
NL | 21.02.2018 | ||
NO | 21.05.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2004117653 (SHAPIRA YANIV [US], et al) [X] 1-9 * paragraph [0010] * * paragraph [0041] * * paragraph [0062] * * paragraph [0075] * * paragraph [0082] * * paragraph [0103] * * paragraph [0110] - paragraph [0113] * * paragraph [0127] *; | [A]US6614807 (MIKKILAE PETRI [FI]) [A] 1-9 * column 2, lines 40-45 * * column 3, lines 10-15 * * column 3, lines 45-50 * * figure 4 *; | [A]US2012066772 (BURKLEY PAUL [IE], et al) [A] 1-9 * paragraph [0003] * * paragraph [0015] - paragraph [0018] * |