EP3176108 - VERPACKUNG FÜR MINDESTENS EINEN VERBRAUCHERARTIKEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 15.06.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.02.2018 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten JT International S.A. 8, rue Kazem Radjavi 1202 Geneva / CH | [2017/23] | Erfinder | 01 /
EDE, Andrew John 14 Willis Road Cambridge CB1 2AQ / GB | 02 /
FARN, Russel Graham 20 St Philip's Road Cambridge CB1 3AQ / GB | 03 /
WILKINS, Rebecca Ann Rose Cottage, Litte Walden Rd Little Walden, Saffron Walden Essex CB10 1XA / GB | 04 /
ANDERTON, Alexander Laurence 43 Mulgrave Avenue Preston PR2 1HJ / GB | [2017/23] | Vertreter | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Frühere [2017/23] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15197823.6 | 03.12.2015 | [2017/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3176108 | Datum: | 07.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.05.2016 | Klassifikation | IPC: | B65D50/04, A24F15/12, A24F15/20 | [2017/23] | CPC: |
B65D50/046 (EP,US);
A24F15/01 (EP,US);
A24F15/20 (EP,US);
B65D2215/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/23] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERPACKUNG FÜR MINDESTENS EINEN VERBRAUCHERARTIKEL | [2017/23] | Englisch: | PACK FOR AT LEAST ONE CONSUMER ARTICLE | [2017/23] | Französisch: | EMBALLAGE POUR AU MOINS UN ARTICLE DE CONSOMMATION | [2017/23] | Prüfungsverfahren | 24.02.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2017 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2002185404 (DONEGAN MICHAEL PATRICK [US]) [X] 1-5 * paragraph [0028] - paragraph [0033]; figures 1-5 *[I] 9,11,12; | [XI]WO2009139712 (ASTRAZENECA AB [SE], et al) [X] 1-5 * paragraph [0024] - paragraph [0025]; figures 1,2 * [I] 9,11,12; | [XYI]WO2012053964 (SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB [SE], et al) [X] 1-8,10-12 * page 7, line 14 - page 18, line 21; figures 1-11 * [Y] 14,15 [I] 9,13; | [Y]CN204120219U (SHENZHEN FIRST UNION TECH CO) [Y] 14,15 * the whole document * | vom Anmelder | US2014326623 |