EP3035135 - NOTABSCHALTUNGSVERFAHREN UND ENTSPRECHENDES SICHERHEITSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.04.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.01.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CLEARSY 320 avenue Archimède Zone d'Activités Commerciales de la Duranne Immeuble les Pléiades III Bat à 13857 Aix-en-Provence / FR | [2016/25] | Erfinder | 01 /
SABATIER, Denis 310 route d'Eguilles Jardins Juliette 311 13090 AIX-EN-PROVENCE / FR | 02 /
PATIN, Florent 166 bis chemin de la Prière 01600 SAINT-BERNARD / FR | [2016/25] | Vertreter | Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [2020/21] |
Frühere [2016/25] | Blot, Philippe Robert Emile Cabinet Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15201096.3 | 18.12.2015 | [2016/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20140062968 | 19.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1462968 | [2016/25] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3035135 | Datum: | 22.06.2016 | Sprache: | FR | [2016/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3035135 | Datum: | 20.05.2020 | Sprache: | FR | [2020/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.05.2016 | Klassifikation | IPC: | G05B9/02, B61L15/00, G06F11/07, G06F11/14, G06F11/16 | [2020/04] | CPC: |
G05B9/02 (EP);
B61L15/0063 (EP);
B61L15/0081 (EP);
G06F11/0796 (EP);
G06F11/1497 (EP);
G06F11/1633 (EP);
G06F11/1654 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2016/25] | G05B9/02, G06F11/14 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/01] |
Frühere [2016/25] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NOTABSCHALTUNGSVERFAHREN UND ENTSPRECHENDES SICHERHEITSSYSTEM | [2016/25] | Englisch: | A METHOD FOR EMERGENCY STOP AND ASSOCIATED SECURITY SYSTEM | [2016/25] | Französisch: | PROCÉDÉ D'ARRÊT D'URGENCE ET SYSTÈME SÉCURITAIRE ASSOCIÉ | [2016/25] | Prüfungsverfahren | 18.12.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.11.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/01] | 20.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.01.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.04.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.04.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.04.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 23.02.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.12.2015 | AL | 20.05.2020 | AT | 20.05.2020 | CY | 20.05.2020 | CZ | 20.05.2020 | DK | 20.05.2020 | EE | 20.05.2020 | FI | 20.05.2020 | HR | 20.05.2020 | LT | 20.05.2020 | LV | 20.05.2020 | MC | 20.05.2020 | MK | 20.05.2020 | MT | 20.05.2020 | NL | 20.05.2020 | PL | 20.05.2020 | RO | 20.05.2020 | RS | 20.05.2020 | SE | 20.05.2020 | SI | 20.05.2020 | SK | 20.05.2020 | SM | 20.05.2020 | TR | 20.05.2020 | BG | 20.08.2020 | NO | 20.08.2020 | GR | 21.08.2020 | IS | 20.09.2020 | PT | 21.09.2020 | IE | 18.12.2020 | LU | 18.12.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 18.12.2015 | |
AL | 20.05.2020 | ||
AT | 20.05.2020 | ||
CY | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
MT | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
TR | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
IE | 18.12.2020 | ||
LU | 18.12.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
IE | 18.12.2020 | ||
LU | 18.12.2020 | ||
Frühere [2021/40] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 20.05.2020 | |
DK | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 20.05.2020 | |
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 20.05.2020 | |
LT | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 20.05.2020 | |
NO | 20.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 20.09.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2005283712 (MUKHERJEE SHUBHENDU S [US], et al) [A] 1,10 * paragraph [0001] - paragraph [0006] *; | [A]US7047440 (FREYDEL LEV R [US], et al) [A] 1,10 * column 1 - column 7 *; | [A]WO2006051355 (ABB AS [NO], et al) [A] 1,10* page 1 - page 8; claim 1 *; | [A]EP2085839 (ICS TRIPLEX TECHNOLOGY LTD [GB]) [A] 1,10 * paragraph [0001] - paragraph [0012] * |