EP3034257 - VORRICHTUNG ZUM ALTERN EINES WERKSTÜCKES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 31.08.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.08.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.08.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.03.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.06.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, HU, MK | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Armstrong Flooring, Inc. 2500 Columbia Avenue Lancaster, PA 17603 / US | [2019/04] |
Frühere [2016/25] | Für alle benannten Staaten Armstrong World Industries, Inc. 2500 Columbia Avenue, P.O. Box 3001 Lancaster, PA 17604-3001 / US | Erfinder | 01 /
MYERS, Matthew S. 23 E. Grant Street Lititz, PA Pennsylvania 17543 / US | 02 /
VALENTI, James P. 515 Randolph Dr. Lititz, PA Pennsylvania 17543 / US | [2016/25] | Vertreter | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Frühere [2016/25] | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15201544.2 | 21.12.2015 | [2016/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201462095043P | 21.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462095043 P | [2016/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3034257 | Datum: | 22.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3034257 | Datum: | 03.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.04.2016 | Klassifikation | IPC: | B27M1/00, B44C1/00 | [2018/14] | CPC: |
B27M1/003 (EP,US);
B44F9/00 (CN);
B44C1/00 (US)
|
Frühere IPC [2016/25] | B27M1/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/06] |
Frühere [2016/25] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUM ALTERN EINES WERKSTÜCKES | [2016/25] | Englisch: | WORKPIECE DISTRESSING SYSTEM | [2016/25] | Französisch: | DISPOSITIF POUR LE VIEILLISSEMENT D'UNE PIECE | [2016/25] | Prüfungsverfahren | 21.12.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.12.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/06] | 30.06.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.01.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.07.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 24.07.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.07.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.08.2018 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 23.08.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 04.07.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.12.2015 | AL | 03.10.2018 | AT | 03.10.2018 | CY | 03.10.2018 | CZ | 03.10.2018 | DK | 03.10.2018 | EE | 03.10.2018 | ES | 03.10.2018 | FI | 03.10.2018 | HR | 03.10.2018 | IT | 03.10.2018 | LT | 03.10.2018 | LV | 03.10.2018 | MC | 03.10.2018 | MK | 03.10.2018 | NL | 03.10.2018 | PL | 03.10.2018 | RO | 03.10.2018 | RS | 03.10.2018 | SE | 03.10.2018 | SI | 03.10.2018 | SK | 03.10.2018 | SM | 03.10.2018 | TR | 03.10.2018 | IE | 21.12.2018 | LU | 21.12.2018 | MT | 21.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | FR | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | BG | 03.01.2019 | NO | 03.01.2019 | GR | 04.01.2019 | IS | 03.02.2019 | PT | 03.02.2019 | DE | 02.07.2019 | [2020/31] |
Frühere [2020/17] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
TR | 03.10.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
MT | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
DE | 02.07.2019 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
MT | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
DE | 02.07.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
DE | 02.07.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
DE | 02.07.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
DE | 02.07.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Frühere [2019/39] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 03.10.2018 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Frühere [2019/25] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RS | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Frühere [2019/22] | CZ | 03.10.2018 | |
FI | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 03.10.2018 | |
LT | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 03.10.2018 | |
NL | 03.10.2018 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
Frühere [2019/17] | NL | 03.10.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US945373 (BROCK WILLIAM E [US]) [A] 1* figure - *; | [X]DE390828 (HERMANN BAUM) [X] 1,5,6,13,14,17,20 * page 2, line 66 - page 3, line 9 * * page 3, line 39 - line 47; figures 1-8 *; | [A]US3957095 (JOHNSON GLEN E) [A] 1 * figure - *; | [XI]US4949768 (GILES RANDY K [US], et al) [X] 1,6,11,12,20 * column 5, line 25 - line 42; figures 8,9 * [I] 4,15,16; | [X]US2009277537 (HAHN KRIS EDWARD [US]) [X] 1,2,4-8,11-14,18,19 * paragraph [0027] - paragraph [0049]; figures 1-8 *; | [A]US2011139307 (TAPPAN JOHN COLHOUER [US], et al) [A] 1 * figure 1 * |