EP3037623 - SCHAUFELANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM ERSETZEN DERSELBEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.12.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.10.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.11.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. 22, Doosan volvo-ro, Seongsan-gu Changwon-si Gyeongsangnam-do, 51711 / KR | [2019/23] |
Frühere [2016/26] | Für alle benannten Staaten Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. 22, Doosan volvo-ro, Seongsan-gu Changwon-si Gyeongsangnam-do 642-792 / KR | Erfinder | 01 /
CHOI, Sung Man 105-1804, 154, 3, 15-daero, Masanhappo-gu Changwon-si 631-761 Gyeongsangnam / KR | [2016/26] | Vertreter | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Straße 4 80335 München / DE | [2016/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15202315.6 | 23.12.2015 | [2016/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20140188544 | 24.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20140188544 | [2016/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3037623 | Datum: | 29.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3037623 | Datum: | 26.01.2022 | Sprache: | EN | [2022/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.05.2016 | Klassifikation | IPC: | F01D5/00, F01D5/30 | [2016/26] | CPC: |
F01D5/005 (EP,US);
F01D5/30 (KR);
F01D11/008 (US);
F01D25/00 (KR);
F01D5/22 (KR);
F01D5/3046 (EP,US);
F01D5/3053 (US);
F05D2220/31 (US);
F05D2230/10 (US);
F05D2230/60 (US);
F05D2230/80 (EP,US);
F05D2240/30 (US);
F05D2240/80 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/06] |
Frühere [2016/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHAUFELANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM ERSETZEN DERSELBEN | [2016/26] | Englisch: | BUCKET ASSEMBLY AND METHOD FOR REPLACING THE SAME | [2016/26] | Französisch: | ENSEMBLE D'AUBE ET PROCÉDÉ DE REMPLACEMENT ASSOCIÉ | [2016/26] | Prüfungsverfahren | 23.12.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/26] | 27.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.11.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.02.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.10.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.12.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.12.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.12.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 27.10.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.12.2015 | AL | 26.01.2022 | AT | 26.01.2022 | CY | 26.01.2022 | CZ | 26.01.2022 | DK | 26.01.2022 | EE | 26.01.2022 | ES | 26.01.2022 | FI | 26.01.2022 | HR | 26.01.2022 | IT | 26.01.2022 | LT | 26.01.2022 | LV | 26.01.2022 | MC | 26.01.2022 | MK | 26.01.2022 | MT | 26.01.2022 | NL | 26.01.2022 | PL | 26.01.2022 | RO | 26.01.2022 | RS | 26.01.2022 | SE | 26.01.2022 | SI | 26.01.2022 | SK | 26.01.2022 | SM | 26.01.2022 | BG | 26.04.2022 | NO | 26.04.2022 | GR | 27.04.2022 | IS | 26.05.2022 | PT | 26.05.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 23.12.2015 | |
AL | 26.01.2022 | ||
AT | 26.01.2022 | ||
CY | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
MK | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2024/27] | HU | 23.12.2015 | |
AL | 26.01.2022 | ||
AT | 26.01.2022 | ||
CY | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MK | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2024/21] | HU | 23.12.2015 | |
AL | 26.01.2022 | ||
AT | 26.01.2022 | ||
CY | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 23.12.2015 | |
AL | 26.01.2022 | ||
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2023/35] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AT | 26.01.2022 | |
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 26.01.2022 | |
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 26.01.2022 | |
DK | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AT | 26.01.2022 | |
DK | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/42] | AT | 26.01.2022 | |
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/39] | AT | 26.01.2022 | |
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AT | 26.01.2022 | |
ES | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/35] | ES | 26.01.2022 | |
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/34] | ES | 26.01.2022 | |
LT | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 26.01.2022 | |
NL | 26.01.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
Frühere [2022/30] | NL | 26.01.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US5405244 (BOYD GARY L [US]) [X] 1-5,7,8,10,11 * figure 2 * [I] 6,9,12-15; | [XI]US2011243746 (LIOTTA GARY CHARLES [US], et al) [X] 1,3-5,10,11 * figures 1-3 * [I] 6-9; | [A]US4730984 (ORTOLANO RALPH J [US]) [A] 1-15 * column 1, line 53 - column 2, line 33; figures 1-6 * | Prüfung | EP1959098 | US2006127221 |