Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10539022 | Globale Akte | 21.01.2020 | B2 | US2016186569 | 30.06.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | KR20140188544 | 24.12.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR101643476B | Globale Akte | 27.07.2016 | B1 | KR20160078684 | 05.07.2016 | A | Prioritätsnummer | Datum | KR20140188544 | 24.12.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6181143B | Globale Akte | 16.08.2017 | B2 | JP2016121688 | 07.07.2016 | A | Prioritätsnummer | Datum | KR20140188544 | 24.12.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3037623 | Globale Akte | 26.01.2022 | B1 | EP3037623 | 29.06.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | KR20140188544 | 24.12.2014 |