EP3085570 - STROMVERSORGUNGSNETZ FÜR EIN ELEKTRISCH ANGETRIEBENES FAHRZEUG UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG SOLCH EINES STROMVERSORGUNGSSYSTEMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.11.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.07.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALSTOM Transport Technologies 48, rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen / FR | [2019/49] |
Frühere [2016/43] | Für alle benannten Staaten ALSTOM Transport Technologies 48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen / FR | Erfinder | 01 /
Barlini, Davide Via Chiarelli 2A 20151 Milano / IT | 02 /
Losito, Michele Via Ca' De Volpi 2G 24034 Cisano Bergamasco / IT | [2016/43] | Vertreter | Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [2016/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15305594.2 | 20.04.2015 | [2016/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3085570 | Datum: | 26.10.2016 | Sprache: | EN | [2016/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3085570 | Datum: | 04.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.10.2015 | Klassifikation | IPC: | B60M1/18, B61C17/06, B60M3/06, B60M7/00 | [2019/32] | CPC: |
B60M1/18 (EP,US);
B60L50/51 (CN);
B60M7/003 (US);
B60L50/53 (CN);
B60L53/14 (CN);
B60L53/20 (CN);
B60L9/22 (CN);
B60M1/12 (CN);
B60M3/06 (US);
B61C17/06 (US);
B60L2200/26 (CN);
Y02T10/70 (EP);
|
Frühere IPC [2016/43] | B60M1/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/17] |
Frühere [2016/43] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STROMVERSORGUNGSNETZ FÜR EIN ELEKTRISCH ANGETRIEBENES FAHRZEUG UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG SOLCH EINES STROMVERSORGUNGSSYSTEMS | [2016/43] | Englisch: | AN ELECTRICAL POWER SUPPLY SYSTEM FOR AN ELECTRICALLY PROPELLED VEHICLE AND METHODS OF CONTROLLING SUCH AN ELECTRICAL POWER SUPPLY SYSTEM | [2016/43] | Französisch: | SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR UN VÉHICULE À PROPULSION ÉLECTRIQUE ET PROCÉDÉS DE COMMANDE D'UN TEL SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | [2016/43] | Prüfungsverfahren | 20.04.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.09.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/17] | 04.12.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.05.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.07.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.10.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.10.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.10.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 07.09.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.04.2015 | AL | 04.12.2019 | AT | 04.12.2019 | CY | 04.12.2019 | CZ | 04.12.2019 | DK | 04.12.2019 | EE | 04.12.2019 | FI | 04.12.2019 | HR | 04.12.2019 | LT | 04.12.2019 | LV | 04.12.2019 | MC | 04.12.2019 | MK | 04.12.2019 | MT | 04.12.2019 | RO | 04.12.2019 | RS | 04.12.2019 | SE | 04.12.2019 | SI | 04.12.2019 | SK | 04.12.2019 | SM | 04.12.2019 | TR | 04.12.2019 | BG | 04.03.2020 | NO | 04.03.2020 | GR | 05.03.2020 | IS | 04.04.2020 | IE | 20.04.2020 | LU | 20.04.2020 | PT | 29.04.2020 | CH | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 20.04.2015 | |
AL | 04.12.2019 | ||
AT | 04.12.2019 | ||
CY | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
MT | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
TR | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
IE | 20.04.2020 | ||
LU | 20.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
IE | 20.04.2020 | ||
LU | 20.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
LU | 20.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/07] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2020/52] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/47] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/40] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 04.12.2019 | |
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/26] | FI | 04.12.2019 | |
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 04.03.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2398634 (REGIE AUTONOME TRANSPORTS [FR]) [A] 1* the whole document *; | [I]DE10233842 (SIEMENS AG [DE]) [I] 1,3 * paragraph [0013] - paragraph [0017]; figures 1-3 *; | [A]EP2848458 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1 * the whole document * | Prüfung | EP1245432 | EP2275300 | vom Anmelder | WO2011147708 |