EP3179395 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR AUSFÜHRUNG VON GESCHÜTZTEN IOS-SOFTWAREMODULEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.05.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 12.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.05.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.06.2018 [2018/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [2017/24] | Erfinder | 01 /
MONSIFROT, Antoine Technicolor R&D France 975, avenue des Champs Blancs ZAC des Champs Blancs CS 176 16 35576 Cesson-Sévigné / FR | 02 /
SALMON-LEGAGNEUR, Charles Technicolor R&D France 975, avenue des Champs Blancs ZAC des Champs Blancs CS 176 16 35576 Cesson-Sévigné / FR | 03 /
DURAND, Alain Technicolor R&D France 975, avenue des Champs Blancs ZAC des Champs Blancs CS 176 16 35576 Cesson-Sévigné / FR | [2017/24] | Vertreter | Browaeys, Jean-Philippe TECHNICOLOR 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [2017/24] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15306971.1 | 10.12.2015 | [2017/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3179395 | Datum: | 14.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.06.2016 | Klassifikation | IPC: | G06F21/14 | [2017/24] | CPC: |
G06F21/14 (EP,US);
G06F8/71 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/24] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR AUSFÜHRUNG VON GESCHÜTZTEN IOS-SOFTWAREMODULEN | [2017/24] | Englisch: | DEVICE AND METHOD FOR EXECUTING PROTECTED IOS SOFTWARE MODULES | [2017/24] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ PERMETTANT D'EXÉCUTER DES MODULES DE LOGICIEL IOS PROTÉGÉ | [2017/24] | Prüfungsverfahren | 15.12.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/24] | 24.01.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/24] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2017 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2014191968 (AUDITMARK S A [PT]) [A] 1-15 * paragraph [0015] - paragraph [0018] *; | [A] - CHENXI WANG ET AL, "Protection of software-based survivability mechanisms", FOUNDATIONS OF INTRUSION TOLERANT SYSTEMS, 2003 [ORGANICALLY ASSURED A ND SURVIVABLE INFORMATION SYSTEMS] 2003, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20030101), doi:10.1109/FITS.2003.1264939, ISBN 978-0-7695-2057-5, pages 273 - 282, XP010681827 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/FITS.2003.1264939 | [A] - COLLBERG C ET AL, "A Taxonomy of Obfuscating Transformations", TECHNICAL REPORT DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE UNIVERSITY OFAUCKLAND, XX, XX, (19970701), no. 148, pages 1 - 36, XP002140038 [A] 1-15 * the whole document * | vom Anmelder | EP2674892 |