EP3188033 - REKONSTRUKTION EINES 3D-MODELLIERTEN OBJEKTS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.10.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.02.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.01.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 02.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PL | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dassault Systèmes 10, rue Marcel Dassault 78140 Vélizy-Villacoublay / FR | [2017/27] | Erfinder | 01 /
MEHR, Eloi 37D Avenue Louis Bréguet 78140 Vélizy-Villacoublay / FR | 02 /
GUITTENY, Vincent 33 boulevard de Magenta 75010 PARIS / FR | [2017/27] | Vertreter | Bandpay & Greuter 11 rue Christophe Colomb 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2024/07] | Bandpay & Greuter 30, rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris / FR | ||
Frühere [2017/27] | Bandpay & Greuter 30, rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15307199.8 | 31.12.2015 | [2017/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3188033 | Datum: | 05.07.2017 | Sprache: | EN | [2017/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3188033 | Datum: | 14.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.06.2016 | Klassifikation | IPC: | G06F17/10, G06T7/149, G06T7/194, G06T17/20 | [2023/46] | CPC: |
G06T17/205 (EP,US);
G06T17/30 (CN);
G06F17/10 (EP,US);
G06F17/15 (CN);
G06T19/20 (CN);
G06T5/00 (US);
G06T7/12 (EP);
G06T7/149 (EP,US);
G06T7/194 (EP,US);
G06T2200/24 (EP,US);
G06T2207/10024 (EP,US);
G06T2207/10028 (EP,CN,US);
G06T2207/20 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2017/27] | G06F17/10, G06T7/00, G06T17/00, G06T19/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/08] |
Frühere [2017/27] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REKONSTRUKTION EINES 3D-MODELLIERTEN OBJEKTS | [2017/27] | Englisch: | RECONSTRUCTING A 3D MODELED OBJECT | [2017/27] | Französisch: | RECONSTRUCTION D'UN OBJET MODÉLISÉ 3D | [2017/27] | Prüfungsverfahren | 31.12.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.12.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.01.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/08] | 26.02.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.06.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.05.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.08.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.10.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.01.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.01.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.01.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 03.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 02.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 14.02.2024 | HR | 14.02.2024 | PL | 14.02.2024 | NO | 14.05.2024 | RS | 14.05.2024 | GR | 15.05.2024 | IS | 14.06.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/35] | ES | 14.02.2024 | |
HR | 14.02.2024 | ||
NO | 14.05.2024 | ||
RS | 14.05.2024 | ||
GR | 15.05.2024 | ||
IS | 14.06.2024 | ||
Frühere [2024/34] | HR | 14.02.2024 | |
NO | 14.05.2024 | ||
RS | 14.05.2024 | ||
GR | 15.05.2024 | ||
IS | 14.06.2024 | ||
Frühere [2024/33] | NO | 14.05.2024 | |
IS | 14.06.2024 | ||
Frühere [2024/32] | IS | 14.06.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2014362091 (BOUAZIZ SOFIEN [CH], et al); | [A]CN104794722 (UNIV ZHEJIANG); | [A]US2015213646 (MA KAI [US], et al); | [A]US2015279118 (DOU MINGSONG [US], et al); |