EP3065369 - Verfahren und System zur automatischen Autorisierung von Kommunikation basierend auf dem Standort [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.08.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 23.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.08.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.09.2017 [2017/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Telefonica Digital España, S.L.U. Gran Via 28 28013 Madrid / ES | [2016/36] | Erfinder | 01 /
Neystadt, John (Eugene) C/ Gran Vía, 28 28013 Madrid / ES | 02 /
Small, Ian C/ Gran Vía, 28 28013 Madrid / ES | 03 /
Cardineau, Fabien C/ Gran Vía, 28 28013 Madrid / ES | [2016/36] | Vertreter | Carpintero Lopez, Francisco, et al Herrero & Asociados, S.L. Agustín de Foxá, 4-10 28036 Madrid / ES | [N/P] |
Frühere [2016/36] | Carpintero Lopez, Francisco, et al Herrero & Asociados, S.L. Alcalá 35 28014 Madrid / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15382095.6 | 04.03.2015 | [2016/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3065369 | Datum: | 07.09.2016 | Sprache: | EN | [2016/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.07.2015 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06 | [2016/36] | CPC: |
H04L63/107 (EP,US);
H04W12/08 (EP);
H04W12/63 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/36] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und System zur automatischen Autorisierung von Kommunikation basierend auf dem Standort | [2016/36] | Englisch: | Method and system for automatically authorizing communications based on location | [2016/36] | Französisch: | Procédé et système pour autoriser automatiquement des communications basées sur un emplacement | [2016/36] | Prüfungsverfahren | 08.03.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/38] | 24.04.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/38] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2017 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP1686503 (MICROSOFT CORP [US]) [X] 1-15* paragraph [0050] - paragraph [0061]; figure 4 *; | [X]US2014280983 (PALUCH BRYAN [US], et al) [X] 1-15 * paragraph [0025] - paragraph [0030]; figure 1 * * paragraph [0046] - paragraph [0054]; figure 3 * |