EP3144919 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ANFAHRASSISTENZ FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.05.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.02.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.09.2017 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 17.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Continental Automotive GmbH Vahrenwalder Straße 9 30165 Hannover / DE | [2020/35] |
Frühere [2017/12] | Für alle benannten Staaten Continental Automotive GmbH Vahrenwalder Strasse 9 30165 Hannover / DE | Erfinder | 01 /
Tomescu, Victor Str. Panselutei 12 307287 Mosnita Veche / RO | [2017/12] | Vertreter | Bobbert, Christiana Conti Temic microelectronic GmbH Patente & Lizenzen Sieboldstrasse 19 90411 Nürnberg / DE | [2017/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15465540.1 | 18.09.2015 | [2017/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3144919 | Datum: | 22.03.2017 | Sprache: | DE | [2017/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3144919 | Datum: | 24.06.2020 | Sprache: | DE | [2020/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.03.2016 | Klassifikation | IPC: | G08G1/16, B60T7/12, B60T7/22 | [2017/12] | CPC: |
G08G1/166 (EP,US);
B60T7/22 (EP,US);
B60W30/18027 (EP,US);
B60W40/02 (US);
G06V20/58 (US);
G08G1/143 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/44] |
Frühere [2017/12] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ANFAHRASSISTENZ FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG | [2017/12] | Englisch: | DEVICE AND METHOD FOR START ASSISTANCE FOR A MOTOR VEHICLE | [2017/12] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCEDE D'ASSISTANCE AU DEMARRAGE POUR UN VEHICULE AUTOMOBILE | [2017/12] | Prüfungsverfahren | 18.09.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.09.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/44] | 25.06.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.02.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.02.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 21.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.05.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.05.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.05.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 25.03.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.09.2015 | AL | 24.06.2020 | CY | 24.06.2020 | CZ | 24.06.2020 | DK | 24.06.2020 | EE | 24.06.2020 | ES | 24.06.2020 | FI | 24.06.2020 | HR | 24.06.2020 | IT | 24.06.2020 | LT | 24.06.2020 | LV | 24.06.2020 | MC | 24.06.2020 | MK | 24.06.2020 | MT | 24.06.2020 | NL | 24.06.2020 | PL | 24.06.2020 | RO | 24.06.2020 | RS | 24.06.2020 | SE | 24.06.2020 | SI | 24.06.2020 | SK | 24.06.2020 | SM | 24.06.2020 | TR | 24.06.2020 | AT | 18.09.2020 | IE | 18.09.2020 | LU | 18.09.2020 | BG | 24.09.2020 | GB | 24.09.2020 | NO | 24.09.2020 | GR | 25.09.2020 | BE | 30.09.2020 | CH | 30.09.2020 | FR | 30.09.2020 | LI | 30.09.2020 | IS | 24.10.2020 | PT | 26.10.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 18.09.2015 | |
AL | 24.06.2020 | ||
CY | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
MT | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
TR | 24.06.2020 | ||
AT | 18.09.2020 | ||
IE | 18.09.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
GB | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 24.06.2020 | |
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
AT | 18.09.2020 | ||
IE | 18.09.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
GB | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/38] | AL | 24.06.2020 | |
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
IE | 18.09.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
GB | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 24.06.2020 | |
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
IE | 18.09.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 24.06.2020 | |
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/35] | AL | 24.06.2020 | |
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
FR | 30.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/27] | AL | 24.06.2020 | |
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
LU | 18.09.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AL | 24.06.2020 | |
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/21] | AL | 24.06.2020 | |
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 24.06.2020 | |
CZ | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 24.06.2020 | |
CZ | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 24.06.2020 | |
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 24.06.2020 | |
HR | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 24.06.2020 | |
HR | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 24.06.2020 | |
HR | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 24.06.2020 | |
LT | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 24.06.2020 | |
NO | 24.09.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]EP1585083 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 5 * paragraph [0001] - paragraph [0019]; figures 1-3 * [A] 1,6,7; | [XY]EP1703482 (OMRON TATEISI ELECTRONICS CO [JP]) [X] 1,5-7 * paragraph [0006] - paragraph [0032]; figures 3-6 * [Y] 5,6; | [YA]DE102005045017 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 5 * paragraph [0001] - paragraph [0037]; figure 1 *[A] 1,7; | [XY]DE102009049408 (CONTINENTAL TEVES AG & CO OHG [DE], et al) [X] 1,7 * paragraph [0003] - paragraph [0008] * [Y] 5; | [YA]DE102009057836 (CONTINENTAL TEVES AG & CO OHG [DE]) [Y] 5 * paragraph [0001] - paragraph [0034]; figure 1; claim 1 * [A] 1,7; | [YA]DE102011086404 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 5,6 * paragraph [0011] - paragraph [0030]; figures 1-3 * [A] 1,7 |