EP3108474 - ABSCHÄTZUNG EINER TEMPOMETRIK AUSGEHEND VON EINEM AUDIOBITSTROM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/52] | SCHÄTZUNG EINER TEMPOMETRIK AUS EINEM AUDIOBITSTROM | ||
[2018/33] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.05.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.08.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.09.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.05.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.07.2019 [2019/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dolby International AB Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam / NL | [2016/52] | Erfinder | 01 /
BISWAS, Arijit Dolby Germany GmbH Deutschherrnstrasse 15-19 90429 Nuremberg / DE | [2016/52] | Vertreter | Dolby International AB Patent Group Europe 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / IE | [N/P] |
Frühere [2016/52] | Dolby International AB Patent Group Europe Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam Zuidoost / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15705597.1 | 18.02.2015 | [2016/52] | WO2015EP53371 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201461941283P | 18.02.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201461941283 P | [2016/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015124597 | Datum: | 27.08.2015 | Sprache: | EN | [2015/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3108474 | Datum: | 28.12.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.08.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.08.2015 | Klassifikation | IPC: | G10H1/00, G10H1/40, G10L19/008 | [2016/52] | CPC: |
G10H1/0008 (EP,US);
G10H1/40 (EP,US);
G10L19/008 (US);
G10L19/167 (US);
G10L25/03 (EP,US);
G10H2210/076 (EP,US);
G10L19/022 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ABSCHÄTZUNG EINER TEMPOMETRIK AUSGEHEND VON EINEM AUDIOBITSTROM | [2018/33] | Englisch: | ESTIMATING A TEMPO METRIC FROM AN AUDIO BIT-STREAM | [2016/52] | Französisch: | ESTIMATION D'UNE MÉTRIQUE DE CADENCE À LA BASE D'UN TRAIN DE BITS AUDIO | [2018/33] |
Frühere [2016/52] | SCHÄTZUNG EINER TEMPOMETRIK AUS EINEM AUDIOBITSTROM | ||
Frühere [2016/52] | ESTIMATION D'UNE MESURE DE TEMPO À PARTIR D'UN TRAIN DE BITS AUDIO | Eintritt in die regionale Phase | 19.09.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.09.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.09.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.08.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.09.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/52] | 13.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.09.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.01.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.08.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.01.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/27] | 14.02.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2019/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2019 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2012215546 (BISWAS ARIJIT [DE], et al) [A] 1-38 * para. 1-45; para. 62-147 *; | [A]US2009304204 (BIEBER GERALD [DE], et al) [A] 1-38 * para. 1-4, 15-17, 72-75 *; | [A]US2013282388 (ENGDEGARD JONAS [SE]) [A] 1-38 * para. 1-5, 13, 25, 65 *; | [A]US2012237039 (THESING ROBIN [DE], et al) [A] 1-38 * para. 2-4, 32, 132-133 * |