EP3113699 - MIKROCHIRURGISCHES HALTE- UND/ODER SCHNEIDINSTRUMENT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.07.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.02.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.12.2016 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Aesculap AG Am Aesculap-Platz 78532 Tuttlingen / DE | [N/P] |
Frühere [2017/02] | Für alle benannten Staaten Aesculap AG Am Aesculap-Platz 78532 Tuttlingen / DE | Erfinder | 01 /
STORZ, Stefan Auf dem Schildrain 7 78532 Tuttlingen / DE | 02 /
SCHWEITZER, Tom Altentalstraße 18 78532 Tuttlingen / DE | [2017/02] | Vertreter | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Frühere [2017/02] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15706777.8 | 23.02.2015 | [2017/02] | WO2015EP53731 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201410102606 | 27.02.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014102606 | [2017/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015128291 | Datum: | 03.09.2015 | Sprache: | DE | [2015/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3113699 | Datum: | 11.01.2017 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 03.09.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3113699 | Datum: | 16.08.2017 | Sprache: | DE | [2017/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.09.2015 | Klassifikation | IPC: | A61B17/28, A61B17/30, A61B90/00 | [2017/02] | CPC: |
A61B17/28 (EP,US);
A61B17/29 (US);
A61B17/30 (EP,US);
A61B17/3201 (US);
A61B17/2804 (EP,US);
A61B17/2816 (EP,US);
A61B2017/00429 (US);
A61B2017/00862 (US);
A61B2017/2845 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/02] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIKROCHIRURGISCHES HALTE- UND/ODER SCHNEIDINSTRUMENT | [2017/02] | Englisch: | MICROSURGICAL HOLDING AND/OR CUTTING INSTRUMENT | [2017/02] | Französisch: | INSTRUMENT MICRO-CHIRURGICAL DE COUPE ET/OU DE MAINTIEN | [2017/11] |
Frühere [2017/02] | INSTRUMENT DE PRÉHENSION ET/OU DE COUPE MICROCHIRURGICALE | Eintritt in die regionale Phase | 05.08.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.08.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.08.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.08.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.08.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2017/02] | 05.08.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.02.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.07.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.07.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 17.05.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.02.2015 | AL | 16.08.2017 | CY | 16.08.2017 | CZ | 16.08.2017 | DK | 16.08.2017 | EE | 16.08.2017 | FI | 16.08.2017 | HR | 16.08.2017 | LT | 16.08.2017 | LV | 16.08.2017 | MC | 16.08.2017 | MK | 16.08.2017 | MT | 16.08.2017 | PL | 16.08.2017 | PT | 16.08.2017 | RO | 16.08.2017 | RS | 16.08.2017 | SE | 16.08.2017 | SI | 16.08.2017 | SK | 16.08.2017 | SM | 16.08.2017 | BG | 16.11.2017 | NO | 16.11.2017 | GR | 17.11.2017 | IS | 16.12.2017 | IE | 23.02.2018 | LU | 23.02.2018 | BE | 28.02.2018 | CH | 28.02.2018 | LI | 28.02.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 23.02.2015 | |
CY | 16.08.2017 | ||
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
HR | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
MK | 16.08.2017 | ||
MT | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
PT | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
SM | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 23.02.2018 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 23.02.2015 | |
CZ | 16.08.2017 | ||
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
HR | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
MT | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
PT | 16.08.2017 | ||
RO | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
SM | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 23.02.2018 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/28] | CZ | 16.08.2017 | |
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
MT | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
PT | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
SM | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 23.02.2018 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2019/12] | CZ | 16.08.2017 | |
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
MT | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
SM | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 23.02.2018 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2019/09] | CZ | 16.08.2017 | |
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
MT | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
SM | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
IE | 23.02.2018 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2018/52] | CZ | 16.08.2017 | |
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
MT | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
SM | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2018/44] | CZ | 16.08.2017 | |
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MC | 16.08.2017 | ||
MT | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
SM | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 16.08.2017 | |
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
MT | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
SM | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Frühere [2018/40] | CZ | 16.08.2017 | |
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SI | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
SM | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Frühere [2018/25] | CZ | 16.08.2017 | |
DK | 16.08.2017 | ||
EE | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
SK | 16.08.2017 | ||
SM | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 16.08.2017 | |
DK | 16.08.2017 | ||
FI | 16.08.2017 | ||
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | FI | 16.08.2017 | |
LT | 16.08.2017 | ||
LV | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | FI | 16.08.2017 | |
LT | 16.08.2017 | ||
PL | 16.08.2017 | ||
RS | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
BG | 16.11.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
GR | 17.11.2017 | ||
IS | 16.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 16.08.2017 | |
LT | 16.08.2017 | ||
SE | 16.08.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 16.08.2017 | |
LT | 16.08.2017 | ||
NO | 16.11.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 16.08.2017 | |
NO | 16.11.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [AD]DE2919271 (HOLZHAUER & SUTTER MEDIZINISCH) [AD] 1-13 * the whole document *; | [A]US4397312 (MOLKO WILLIAM P) [A] 1 * column 2, line 60 - column 3, line 13; figures 7,8 *; | [A]DE4115937 (KOROS TIBOR [US], et al) [A] 1* column 8, line 41 - line 61; figures 1,4 *; | [A]US2010318102 (CHENG MING-HUEI [TW]) [A] 1,9 * paragraphs [0018] - [0024]; figures 1-4 *; | [A]US2012016401 (FAULHABER KONSTANTIN [DE], et al) [A] 1 * paragraph [0067]; figure 1 *; | [A]US2012303049 (NAKAMURA SHOICHI [JP]) [A] 1-13 * paragraphs [0031] - [0044]; figures 1-8 * | Prüfung | DE144979 | DE661032 | DE3126578 |