EP3105278 - MIT BESTIMMTEN ADDITIVEN KOMBINIERTE POLYMERE UND DARAUS HERGESTELLTE VORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.01.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.02.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.10.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eastman Chemical Company 200 South Wilcox Drive Kingsport, TN 37660 / US | [2016/51] | Erfinder | 01 /
LIU, Yubiao 565 Robert Court Johnson City, TN 37601 / US | [2016/51] | Vertreter | Ricker, Mathias Wallinger Ricker Schlotter Tostmann Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Zweibrückenstraße 5-7 80331 München / DE | [N/P] |
Frühere [2016/51] | Ricker, Mathias Wallinger Ricker Schlotter Tostmann Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Zweibrückenstrasse 5-7 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15707203.4 | 10.02.2015 | [2016/51] | WO2015US15118 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201461938071P | 10.02.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201461938071 P | US201461938066P | 10.02.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201461938066 P | US201514615941 | 06.02.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514615941 | US201514615836 | 06.02.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514615836 | [2016/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015120425 | Datum: | 13.08.2015 | Sprache: | EN | [2015/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3105278 | Datum: | 21.12.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.08.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3105278 | Datum: | 21.03.2018 | Sprache: | EN | [2018/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.08.2015 | Klassifikation | IPC: | C08G63/199, C08L67/02 | [2016/51] | CPC: |
C08K5/435 (EP,CN,KR,US);
C08L67/02 (KR,US);
A61L31/046 (KR);
A61L31/06 (EP,KR,US);
C08G63/181 (KR);
C08G63/199 (KR,US);
C08K5/02 (KR);
C08L67/04 (KR);
C08L2201/08 (CN);
C08L2203/02 (EP,CN,KR,US)
(-)
| C-Set: |
A61L31/06, C08L67/04 (US,EP);
A61L31/06, C08L69/00 (US,EP);
C08K5/435, C08L67/02 (CN,EP,US);
C08L67/02, C08L101/04 (US) | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/51] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIT BESTIMMTEN ADDITIVEN KOMBINIERTE POLYMERE UND DARAUS HERGESTELLTE VORRICHTUNGEN | [2016/51] | Englisch: | POLYMERS COMBINED WITH CERTAIN ADDITIVES AND DEVICES MADE THEREROM | [2016/51] | Französisch: | POLYMÈRES COMBINÉS À CERTAINS ADDITIFS ET DISPOSITIFS FABRIQUÉS À PARTIR DE CEUX-CI | [2016/51] | Eintritt in die regionale Phase | 07.09.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.09.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.09.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.09.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/51] | 07.09.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.03.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.10.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.01.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.01.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.01.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 02.01.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.02.2015 | AL | 21.03.2018 | AT | 21.03.2018 | CY | 21.03.2018 | CZ | 21.03.2018 | DK | 21.03.2018 | EE | 21.03.2018 | ES | 21.03.2018 | FI | 21.03.2018 | HR | 21.03.2018 | IT | 21.03.2018 | LT | 21.03.2018 | LV | 21.03.2018 | MC | 21.03.2018 | MK | 21.03.2018 | NL | 21.03.2018 | PL | 21.03.2018 | RO | 21.03.2018 | RS | 21.03.2018 | SE | 21.03.2018 | SI | 21.03.2018 | SK | 21.03.2018 | SM | 21.03.2018 | TR | 21.03.2018 | BG | 21.06.2018 | NO | 21.06.2018 | GR | 22.06.2018 | IS | 21.07.2018 | PT | 23.07.2018 | [2022/31] |
Frühere [2021/32] | HU | 10.02.2015 | |
AL | 21.03.2018 | ||
AT | 21.03.2018 | ||
CY | 21.03.2018 | ||
CZ | 21.03.2018 | ||
DK | 21.03.2018 | ||
EE | 21.03.2018 | ||
ES | 21.03.2018 | ||
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
IT | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
MC | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
PL | 21.03.2018 | ||
RO | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
SI | 21.03.2018 | ||
SK | 21.03.2018 | ||
SM | 21.03.2018 | ||
TR | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
IS | 21.07.2018 | ||
PT | 23.07.2018 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 21.03.2018 | |
AT | 21.03.2018 | ||
CY | 21.03.2018 | ||
CZ | 21.03.2018 | ||
DK | 21.03.2018 | ||
EE | 21.03.2018 | ||
ES | 21.03.2018 | ||
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
IT | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
MC | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
PL | 21.03.2018 | ||
RO | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
SI | 21.03.2018 | ||
SK | 21.03.2018 | ||
SM | 21.03.2018 | ||
TR | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
IS | 21.07.2018 | ||
PT | 23.07.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 21.03.2018 | |
AT | 21.03.2018 | ||
CY | 21.03.2018 | ||
CZ | 21.03.2018 | ||
DK | 21.03.2018 | ||
EE | 21.03.2018 | ||
ES | 21.03.2018 | ||
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
IT | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
MC | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
PL | 21.03.2018 | ||
RO | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
SI | 21.03.2018 | ||
SK | 21.03.2018 | ||
SM | 21.03.2018 | ||
TR | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
PT | 23.07.2018 | ||
Frühere [2019/45] | AL | 21.03.2018 | |
AT | 21.03.2018 | ||
CY | 21.03.2018 | ||
CZ | 21.03.2018 | ||
DK | 21.03.2018 | ||
EE | 21.03.2018 | ||
ES | 21.03.2018 | ||
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
IT | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
MC | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
PL | 21.03.2018 | ||
RO | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
SI | 21.03.2018 | ||
SK | 21.03.2018 | ||
SM | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
PT | 23.07.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 21.03.2018 | |
AT | 21.03.2018 | ||
CY | 21.03.2018 | ||
CZ | 21.03.2018 | ||
DK | 21.03.2018 | ||
EE | 21.03.2018 | ||
ES | 21.03.2018 | ||
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
IT | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
PL | 21.03.2018 | ||
RO | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
SI | 21.03.2018 | ||
SK | 21.03.2018 | ||
SM | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
PT | 23.07.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 21.03.2018 | |
AT | 21.03.2018 | ||
CY | 21.03.2018 | ||
CZ | 21.03.2018 | ||
DK | 21.03.2018 | ||
EE | 21.03.2018 | ||
ES | 21.03.2018 | ||
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
IT | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
PL | 21.03.2018 | ||
RO | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
SK | 21.03.2018 | ||
SM | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
PT | 23.07.2018 | ||
Frühere [2019/08] | AL | 21.03.2018 | |
AT | 21.03.2018 | ||
CY | 21.03.2018 | ||
CZ | 21.03.2018 | ||
DK | 21.03.2018 | ||
EE | 21.03.2018 | ||
ES | 21.03.2018 | ||
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
PL | 21.03.2018 | ||
RO | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
SK | 21.03.2018 | ||
SM | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
PT | 23.07.2018 | ||
Frühere [2019/03] | AL | 21.03.2018 | |
AT | 21.03.2018 | ||
CY | 21.03.2018 | ||
CZ | 21.03.2018 | ||
EE | 21.03.2018 | ||
ES | 21.03.2018 | ||
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
PL | 21.03.2018 | ||
RO | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
SK | 21.03.2018 | ||
SM | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
PT | 23.07.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 21.03.2018 | |
AT | 21.03.2018 | ||
CY | 21.03.2018 | ||
CZ | 21.03.2018 | ||
EE | 21.03.2018 | ||
ES | 21.03.2018 | ||
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
PL | 21.03.2018 | ||
RO | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
SK | 21.03.2018 | ||
SM | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 21.03.2018 | |
AT | 21.03.2018 | ||
CY | 21.03.2018 | ||
CZ | 21.03.2018 | ||
EE | 21.03.2018 | ||
ES | 21.03.2018 | ||
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
PL | 21.03.2018 | ||
RO | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
SK | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 21.03.2018 | |
CY | 21.03.2018 | ||
ES | 21.03.2018 | ||
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 21.03.2018 | |
CY | 21.03.2018 | ||
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
Frühere [2018/45] | CY | 21.03.2018 | |
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
NL | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
Frühere [2018/40] | CY | 21.03.2018 | |
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
LV | 21.03.2018 | ||
RS | 21.03.2018 | ||
SE | 21.03.2018 | ||
BG | 21.06.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 21.03.2018 | |
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | ||
GR | 22.06.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 21.03.2018 | |
FI | 21.03.2018 | ||
HR | 21.03.2018 | ||
LT | 21.03.2018 | ||
NO | 21.06.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2007100122 (CRAWFORD EMMETT D [US], et al) [A] 1-20 * claim 1 * * paragraph [0633] *; | [A] - CHANDY T ET AL, "Use of plasma glow for surface-engineering biomolecules to enhance bloodcompatibility of Dacron and PTFE vascular prosthesis", BIOMATERIALS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS BV., BARKING, GB, (20000401), vol. 21, no. 7, doi:10.1016/S0142-9612(99)00231-8, ISSN 0142-9612, pages 699 - 712, XP004188884 [A] 1-20 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(99)00231-8 | [A] - MASSA T M ET AL, "Fibrinogen surface distribution correlates to platelet adhesion pattern on fluorinated surface-modified polyetherurethane", BIOMATERIALS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS BV., BARKING, GB, vol. 26, no. 35, ISSN 0142-9612, (20051201), pages 7367 - 7376, (20051201), XP027767710 [A] 1-20 * the whole document * | vom Anmelder | US3169121 | US3207814 | US3772405 | US4156069 | US4194038 | US4430484 | US4465820 | US4981898 | US5654347 | US5696176 | - C.W. DUNNETT, "A Multiple Comparison Procedure for Comparing Several Treatments with a Control", J. AM. STATISTICAL ASSOC., (1955), vol. 50, page 1096 |