Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP3099355 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP3099355



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 160
18.01.2019 Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist Recherche / Prüfung 1
26.03.2018 Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ Recherche / Prüfung 1
15.02.2018 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
18.01.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
18.01.2018 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
18.01.2018 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
18.01.2018 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
18.01.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
11.01.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
11.01.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
27.11.2017 Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung Recherche / Prüfung 2
21.11.2017 Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders Recherche / Prüfung 2
02.11.2017 Einreichung betreffend Vertretung Recherche / Prüfung 3
19.09.2017 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
19.09.2017 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
19.09.2017 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
19.09.2017 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) Recherche / Prüfung 16
19.09.2017 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) Recherche / Prüfung 16
14.08.2017 Prüfungsbeginn Recherche / Prüfung 1
06.03.2017 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
06.03.2017 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 2
06.03.2017 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 1
06.03.2017 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
25.01.2017 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
25.01.2017 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
09.11.2016 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten Recherche / Prüfung 1
06.09.2016 Mitteilung bezüglich Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren Recherche / Prüfung 2
02.09.2016 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
02.09.2016 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
02.09.2016 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
02.09.2016 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
15.08.2016 Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit Recherche / Prüfung 6
15.07.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
15.07.2016 Antrag auf Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 5
10.06.2016 Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt Recherche / Prüfung 4
25.08.2015 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 22
06.08.2015 Kopie des internationalen Recherchenberichts Recherche / Prüfung 3
06.08.2015 Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 Recherche / Prüfung 17
11.06.2015 Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII Internationale Recherchenbehörde 2
11.06.2015 Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt Internationale Recherchenbehörde 1
11.06.2015 Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld Internationale Recherchenbehörde 2
08.04.2015 Mitteilung über die Eintragung einer Änderung Internationale Recherchenbehörde 1
27.02.2015 Zusammenfassung Internationale Recherchenbehörde 1
27.02.2015 Patentansprüche Internationale Recherchenbehörde 2
27.02.2015 Beschreibung Internationale Recherchenbehörde 10
27.02.2015 Zeichnungen Internationale Recherchenbehörde 4