01.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] |
09.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.08.2021 [2021/32] |
02.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.08.2021 [2021/31] |
13.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.04.2020 [2020/16] |
30.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.10.2019 [2019/40] |
22.02.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.03.2019 [2019/13] |
18.01.2019 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 20.02.2019 [2019/08] |
14.12.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.01.2019 [2019/03] |
23.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.12.2018 [2018/52] |
16.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.12.2018 [2018/51] |
09.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.12.2018 [2018/50] |
19.10.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] |
12.10.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] |
14.09.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.10.2018 [2018/42] |
07.09.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.10.2018 [2018/41] |
31.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.10.2018 [2018/40] |
10.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.09.2018 [2018/37] |
03.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.09.2018 [2018/36] |
27.07.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.08.2018 [2018/35] |
09.02.2018 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 14.03.2018 [2018/11] |
26.01.2018 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
23.01.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
23.01.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
17.01.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
24.11.2017 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 27.12.2017 [2017/52] |
13.11.2017 |
Änderung - Vertreter |
|
18.09.2017 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
18.08.2017 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 20.09.2017 [2017/38] |
18.08.2017 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 20.09.2017 [2017/38] |
31.03.2017 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 03.05.2017 [2017/18] |
06.03.2017 |
Änderung durch den Anmelder |
|
01.02.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
04.11.2016 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 07.12.2016 [2016/49] |
04.11.2016 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
04.11.2016 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 07.12.2016 [2016/49] |
12.08.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
19.07.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
15.07.2016 |
Änderung - Vertreter |
|
15.07.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.08.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.08.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
13.03.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|