EP3102429 - ROLLVORRICHTUNG, MÖBELSTÜCK MIT EINER ROLLVORRICHTUNG UND VERWENDUNG DER ROLLVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.07.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.01.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SK | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wheel.me AS Karenslyst allé 57 0277 Oslo / NO | [2023/48] |
Frühere [2016/50] | Für alle benannten Staaten Wheel.me AS Fürstenga 16 1367 Snarøya / NO | Erfinder | 01 /
LIBAKKEN, Rolf Postboks 413 N-9991 Båtsfjord / NO | [2016/50] | Vertreter | Onsagers AS P.O. Box 1813 Vika 0123 Oslo / NO | [2016/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15708337.9 | 06.02.2015 | [2016/50] | WO2015IB50907 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NO20140000145 | 06.02.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NO 20140145 | NO20140000520 | 28.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NO 20140520 | [2016/50] | Anmeldesprache | NO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015118492 | Datum: | 13.08.2015 | Sprache: | EN | [2015/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3102429 | Datum: | 14.12.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.08.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3102429 | Datum: | 15.11.2023 | Sprache: | EN | [2023/46] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP3102429 | Datum: | 20.12.2023 | [2023/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.08.2015 | Klassifikation | IPC: | B60B33/00, B60B33/06, B60B33/08 | [2016/50] | CPC: |
B60B33/063 (EP,KR,US);
B60B33/06 (RU);
B60B33/0063 (EP,KR,US);
B60B33/0015 (US);
B60B33/0047 (US);
B60B33/0089 (US);
B60B33/0092 (US);
B60B33/08 (EP,KR,RU,US);
B60B2200/20 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/50] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ROLLVORRICHTUNG, MÖBELSTÜCK MIT EINER ROLLVORRICHTUNG UND VERWENDUNG DER ROLLVORRICHTUNG | [2016/50] | Englisch: | ROLLING DEVICE, A PIECE OF FURNITURE COMPRISING A ROLLING DEVICE AND A USE OF THE ROLLING DEVICE | [2016/50] | Französisch: | DISPOSITIF DE ROULEMENT, MEUBLE COMPRENANT UN DISPOSITIF DE ROULEMENT ET UTILISATION DU DISPOSITIF DE ROULEMENT | [2016/50] | Eintritt in die regionale Phase | 06.09.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.09.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.09.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.06.2015 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 06.09.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.09.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/50] | 06.09.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.01.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.05.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.07.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.10.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.10.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.10.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2019 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   23.04.2019 | 29.02.2020 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   29.04.2020 | 28.02.2021 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   28.05.2021 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 15.11.2023 | HR | 15.11.2023 | PL | 15.11.2023 | RO | 15.11.2023 | RS | 15.11.2023 | SK | 15.11.2023 | SM | 15.11.2023 | GR | 16.02.2024 | IS | 15.03.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/35] | CZ | 15.11.2023 | |
HR | 15.11.2023 | ||
PL | 15.11.2023 | ||
RO | 15.11.2023 | ||
RS | 15.11.2023 | ||
SM | 15.11.2023 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
Frühere [2024/33] | HR | 15.11.2023 | |
PL | 15.11.2023 | ||
RS | 15.11.2023 | ||
SM | 15.11.2023 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
Frühere [2024/25] | HR | 15.11.2023 | |
PL | 15.11.2023 | ||
RS | 15.11.2023 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
Frühere [2024/24] | HR | 15.11.2023 | |
RS | 15.11.2023 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 16.02.2024 | |
IS | 15.03.2024 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2671242 (LEWIS GILBERT L); | [XI]US2937879 (JEAN LION); | [X]US4108455 (JAMES VARNELL L); | [A]US4660994 (MASCIARELLI CAMILLO [US]) | Prüfung | JPS6024685U | DE102004030113 | WO2011023820 | vom Anmelder | NO316760B |