Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9930464 | Globale Akte | 27.03.2018 | B2 | US2017180902 | 22.06.2017 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US12069465 | Globale Akte | 20.08.2024 | B2 | US2024007813 | 04.01.2024 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815891606 | 08.02.2018 | US201916716424 | 16.12.2019 | US201615127577 | 20.09.2016 | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | US202318339368 | 22.06.2023 | US202217864708 | 14.07.2022 | US202017010827 | 03.09.2020 | US201916429575 | 03.06.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11722830 | Globale Akte | 08.08.2023 | B2 | US2022377481 | 24.11.2022 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815891606 | 08.02.2018 | US201916716424 | 16.12.2019 | US201615127577 | 20.09.2016 | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | US202217864708 | 14.07.2022 | US202017010827 | 03.09.2020 | US201916429575 | 03.06.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11395084 | Globale Akte | 19.07.2022 | B2 | US2021058729 | 25.02.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815891606 | 08.02.2018 | US201916716424 | 16.12.2019 | US201615127577 | 20.09.2016 | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | US202017010827 | 03.09.2020 | US201916429575 | 03.06.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10779104 | Globale Akte | 15.09.2020 | B2 | US2020120436 | 16.04.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815891606 | 08.02.2018 | US201916716424 | 16.12.2019 | US201615127577 | 20.09.2016 | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | US201916429575 | 03.06.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10542364 | Globale Akte | 21.01.2020 | B2 | US2019342686 | 07.11.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815891606 | 08.02.2018 | US201615127577 | 20.09.2016 | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | US201916429575 | 03.06.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10334382 | Globale Akte | 25.06.2019 | B2 | US2018234785 | 16.08.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815891606 | 08.02.2018 | US201615127577 | 20.09.2016 | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR20230156453 | Globale Akte | 14.11.2023 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | KR20227026504 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR102600284B | Globale Akte | 10.11.2023 | B1 | KR20220113838 | 16.08.2022 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | KR20217010049 | 20.03.2015 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR102428815B | Globale Akte | 04.08.2022 | B1 | KR20210040193 | 12.04.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | KR20207022907 | 20.03.2015 | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR102238609B | Globale Akte | 09.04.2021 | B1 | KR20200097813 | 19.08.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR102144389B | Globale Akte | 13.08.2020 | B1 | KR20180086512 | 31.07.2018 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR101882654B | Globale Akte | 26.07.2018 | B1 | KR20180026568 | 12.03.2018 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR101838056B | Globale Akte | 14.03.2018 | B1 | KR20160124422 | 27.10.2016 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2023001241 | Globale Akte | 04.01.2023 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2021109000 | 30.06.2021 | EP14305411 | 21.03.2014 | JP2020087855 | 20.05.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP7174810B | Globale Akte | 20.12.2022 | B6 | JP7174810B | 17.11.2022 | B2 | JP2021152681 | 30.09.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | JP2020087855 | 20.05.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6907383B | Globale Akte | 21.07.2021 | B2 | JP2020160454 | 01.10.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | JP2018188504 | 03.10.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6220082B | Globale Akte | 25.10.2017 | B2 | JP2017514160 | 01.06.2017 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP4387276 | Globale Akte | 11.09.2024 | A3 | EP4387276 | 19.06.2024 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | EP15710808 | 20.03.2015 | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | EP20157672 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3686887 | Globale Akte | 28.02.2024 | B1 | EP3686887 | 29.07.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP15710808 | 20.03.2015 | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN111182442B | Globale Akte | 27.08.2021 | B | CN111182442 | 19.05.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | CN201580014972 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN111179949B | Globale Akte | 25.03.2022 | B | CN111179949 | 19.05.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | CN201580014972 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN111179948 | Globale Akte | 19.05.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | CN201580014972 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN111145766B | Globale Akte | 24.06.2022 | B | CN111145766 | 12.05.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | CN201580014972 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN106463123B | Globale Akte | 03.03.2020 | B | CN106463123 | 22.02.2017 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3120350 | Globale Akte | 19.02.2020 | B1 | EP3120350 | 25.01.2017 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | WO2015EP55914 | 20.03.2015 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2015140291 | Globale Akte | 24.09.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6707604B | Globale Akte | 10.06.2020 | B2 | JP2018205783 | 27.12.2018 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6416352B | Globale Akte | 31.10.2018 | B2 | JP2017227930 | 28.12.2017 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2922057 | Globale Akte | 23.09.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TWI648729B | 21.01.2019 | B | TW201537562 | 01.10.2015 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TWI697893B | 01.07.2020 | B | TW201933333 | 16.08.2019 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TWI770522B | 11.07.2022 | B | TW202113805 | 01.04.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TWI836503B | 21.03.2024 | B | TW202309877 | 01.03.2023 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP14305411 | 21.03.2014 | Art | Teilanmeldung | EP3686887 |