EP3119528 - SPENDERVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.07.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.08.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.04.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.12.2016 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Reckitt Benckiser (Brands) Limited 103-105 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3UH / GB | [2017/04] | Erfinder | 01 /
CLOUGH, Richard Brian c/o DCA Design International Limited 19 Church Street Warwick, Warwickshire CB34 4AB / GB | 02 /
VAN DIEPEN, Jacobus Simon Petrus Reckitt Benckiser Room C, 11/F, Tower C Peace Square Shenghe Road Nancheng Dongguan City, Guangdong 523009 / CN | [2017/04] | Vertreter | Cawdell, Karen Teresa, et al Reckitt Benckiser Corporate Services Limited Legal Department - Patents Group Dansom Lane Hull HU8 7DS / GB | [2018/37] |
Frühere [2017/04] | Bowers, Craig Malcolm, et al Reckitt Benckiser Corporate Services Limited Legal Department - Patents Group Dansom Lane Hull HU8 7DS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15710853.1 | 12.03.2015 | [2017/04] | WO2015GB50718 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20140004950 | 19.03.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201404950 | [2017/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015140515 | Datum: | 24.09.2015 | Sprache: | EN | [2015/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3119528 | Datum: | 25.01.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.09.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3119528 | Datum: | 12.09.2018 | Sprache: | EN | [2018/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.09.2015 | Klassifikation | IPC: | B05B9/08, B05B11/00, B05B15/658, A47K5/12 | [2018/15] | CPC: |
A47K5/1217 (EP,US);
B05B9/043 (US);
B05B11/0091 (EP,US);
B05B12/122 (US);
B05B15/62 (US);
B05B15/65 (US);
|
Frühere IPC [2017/04] | B05B9/08, A47K5/12, B05B11/00, B05B15/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/04] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPENDERVORRICHTUNG | [2017/04] | Englisch: | DISPENSING DEVICE | [2017/04] | Französisch: | DISPOSITIF DE DISTRIBUTION | [2017/04] | Eintritt in die regionale Phase | 15.09.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.09.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.09.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.09.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/04] | 15.09.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.05.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.04.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.07.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.07.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.07.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 13.06.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.03.2015 | AL | 12.09.2018 | AT | 12.09.2018 | CY | 12.09.2018 | CZ | 12.09.2018 | DK | 12.09.2018 | EE | 12.09.2018 | ES | 12.09.2018 | FI | 12.09.2018 | HR | 12.09.2018 | LT | 12.09.2018 | LV | 12.09.2018 | MC | 12.09.2018 | MK | 12.09.2018 | NL | 12.09.2018 | PL | 12.09.2018 | RO | 12.09.2018 | RS | 12.09.2018 | SE | 12.09.2018 | SI | 12.09.2018 | SK | 12.09.2018 | SM | 12.09.2018 | BG | 12.12.2018 | NO | 12.12.2018 | GR | 13.12.2018 | IS | 12.01.2019 | PT | 12.01.2019 | IE | 12.03.2019 | LU | 12.03.2019 | MT | 12.03.2019 | BE | 31.03.2019 | CH | 31.03.2019 | LI | 31.03.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/32] | HU | 12.03.2015 | |
AL | 12.09.2018 | ||
AT | 12.09.2018 | ||
CY | 12.09.2018 | ||
CZ | 12.09.2018 | ||
DK | 12.09.2018 | ||
EE | 12.09.2018 | ||
ES | 12.09.2018 | ||
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
MC | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
PL | 12.09.2018 | ||
RO | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
SI | 12.09.2018 | ||
SK | 12.09.2018 | ||
SM | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
PT | 12.01.2019 | ||
IE | 12.03.2019 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
MT | 12.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 12.09.2018 | |
AT | 12.09.2018 | ||
CY | 12.09.2018 | ||
CZ | 12.09.2018 | ||
DK | 12.09.2018 | ||
EE | 12.09.2018 | ||
ES | 12.09.2018 | ||
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
MC | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
PL | 12.09.2018 | ||
RO | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
SI | 12.09.2018 | ||
SK | 12.09.2018 | ||
SM | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
PT | 12.01.2019 | ||
IE | 12.03.2019 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
MT | 12.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 12.09.2018 | |
AT | 12.09.2018 | ||
CZ | 12.09.2018 | ||
DK | 12.09.2018 | ||
EE | 12.09.2018 | ||
ES | 12.09.2018 | ||
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
MC | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
PL | 12.09.2018 | ||
RO | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
SI | 12.09.2018 | ||
SK | 12.09.2018 | ||
SM | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
PT | 12.01.2019 | ||
IE | 12.03.2019 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
MT | 12.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 12.09.2018 | |
AT | 12.09.2018 | ||
CZ | 12.09.2018 | ||
DK | 12.09.2018 | ||
EE | 12.09.2018 | ||
ES | 12.09.2018 | ||
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
MC | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
PL | 12.09.2018 | ||
RO | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
SI | 12.09.2018 | ||
SK | 12.09.2018 | ||
SM | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
PT | 12.01.2019 | ||
IE | 12.03.2019 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 12.09.2018 | |
AT | 12.09.2018 | ||
CZ | 12.09.2018 | ||
DK | 12.09.2018 | ||
EE | 12.09.2018 | ||
ES | 12.09.2018 | ||
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
MC | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
PL | 12.09.2018 | ||
RO | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
SI | 12.09.2018 | ||
SK | 12.09.2018 | ||
SM | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
PT | 12.01.2019 | ||
IE | 12.03.2019 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
Frühere [2020/01] | AL | 12.09.2018 | |
AT | 12.09.2018 | ||
CZ | 12.09.2018 | ||
DK | 12.09.2018 | ||
EE | 12.09.2018 | ||
ES | 12.09.2018 | ||
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
MC | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
PL | 12.09.2018 | ||
RO | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
SI | 12.09.2018 | ||
SK | 12.09.2018 | ||
SM | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
PT | 12.01.2019 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
Frühere [2019/46] | AL | 12.09.2018 | |
AT | 12.09.2018 | ||
CZ | 12.09.2018 | ||
DK | 12.09.2018 | ||
EE | 12.09.2018 | ||
ES | 12.09.2018 | ||
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
MC | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
PL | 12.09.2018 | ||
RO | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
SI | 12.09.2018 | ||
SK | 12.09.2018 | ||
SM | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
PT | 12.01.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 12.09.2018 | |
AT | 12.09.2018 | ||
CZ | 12.09.2018 | ||
DK | 12.09.2018 | ||
EE | 12.09.2018 | ||
ES | 12.09.2018 | ||
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
PL | 12.09.2018 | ||
RO | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
SI | 12.09.2018 | ||
SK | 12.09.2018 | ||
SM | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
PT | 12.01.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 12.09.2018 | |
AT | 12.09.2018 | ||
CZ | 12.09.2018 | ||
DK | 12.09.2018 | ||
EE | 12.09.2018 | ||
ES | 12.09.2018 | ||
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
PL | 12.09.2018 | ||
RO | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
SK | 12.09.2018 | ||
SM | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
PT | 12.01.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 12.09.2018 | |
AT | 12.09.2018 | ||
CZ | 12.09.2018 | ||
EE | 12.09.2018 | ||
ES | 12.09.2018 | ||
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
PL | 12.09.2018 | ||
RO | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
SK | 12.09.2018 | ||
SM | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
PT | 12.01.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 12.09.2018 | |
AT | 12.09.2018 | ||
CZ | 12.09.2018 | ||
EE | 12.09.2018 | ||
ES | 12.09.2018 | ||
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
PL | 12.09.2018 | ||
RO | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
SK | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 12.09.2018 | |
CZ | 12.09.2018 | ||
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
PL | 12.09.2018 | ||
RO | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 12.09.2018 | |
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
IS | 12.01.2019 | ||
Frühere [2019/20] | AL | 12.09.2018 | |
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
NL | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 12.09.2018 | |
FI | 12.09.2018 | ||
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
LV | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | FI | 12.09.2018 | |
HR | 12.09.2018 | ||
LT | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | FI | 12.09.2018 | |
LT | 12.09.2018 | ||
RS | 12.09.2018 | ||
SE | 12.09.2018 | ||
BG | 12.12.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
GR | 13.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 12.09.2018 | |
LT | 12.09.2018 | ||
NO | 12.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 12.09.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US6161737 (LEARY CORNELIUS F [US]) [Y] 1-9 * column 2, line 1 * * column 2, line 44 * * figures 1a, 1b *; | [Y]US6247621 (LEWIS RICHARD PAUL [US]) [Y] 1-9 * column 1, line 55 * * column 6, line 15 - line 25; figures 5-8 *; | [Y]WO2010055314 (RECKITT & COLMAN OVERSEAS [GB], et al) [Y] 1-9 * claims 1-13 * * figures 1,2 *; | [Y]US2010258594 (CARTA LAMBERTO [IT], et al) [Y] 1-9 * paragraph [0004] ** figures 1a,1b * |