EP3152023 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER GIPSKARTONPLATTE UND DADURCH HERGESTELLTE GIPSKARTONPLATTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.03.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.04.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen / DE | [2017/15] | Erfinder | 01 /
MARTIN, Jürgen Rosenstrasse 2 97355 Kleinlangheim / DE | 02 /
KARAKOUSSIS, Stergios In den Bruchwiesen 16 35321 Laubach / DE | 03 /
KNAUF, Carlo Frankenberg 5 97215 Weigenheim/Frankenberg / DE | 04 /
HARTMANN, Alexander Am Geisberg 24 97355 Kleinlangheim / DE | 05 /
PARASKOW, Dr. Georgi Am alten Sudhaus 5 90409 Nürnberg / DE | 06 /
GREBNER, Gosbert Friedrich-Hiller-Strasse 7 97320 Albertshofen / DE | [2017/15] | Vertreter | Meissner Bolte Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [N/P] |
Frühere [2017/15] | Zech, Stefan Markus Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 86 06 24 81633 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15717841.9 | 09.04.2015 | [2017/15] | WO2015EP57754 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | WO2014EP61704 | 05.06.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/EP2014/061704 | [2017/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015185251 | Datum: | 10.12.2015 | Sprache: | EN | [2015/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3152023 | Datum: | 12.04.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.12.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.12.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.11.2019 | Klassifikation | IPC: | B28B19/00, E04C2/04, B32B13/02, B32B13/08, C04B28/14 | [2019/52] | CPC: |
B28B19/0092 (EP,CN);
E04C2/042 (RU);
E04C2/26 (CN);
B28B1/16 (RU);
B28B19/0015 (RU);
B28B19/003 (RU);
B28B5/021 (RU);
B32B13/02 (EP,CN);
B32B13/04 (CN);
B32B13/08 (EP,CN,RU);
B32B37/15 (CN);
C04B28/14 (EP,RU);
C04B28/142 (EP);
E04C2/043 (EP);
B32B2262/10 (CN);
B32B2262/101 (CN);
B32B2264/104 (CN);
B32B2307/10 (CN);
B32B2307/3065 (CN);
B32B2307/718 (CN);
B32B2307/72 (CN);
B32B2419/00 (CN);
C04B2111/00413 (EP);
C04B2111/00612 (EP);
C04B2111/0062 (EP)
(-)
| C-Set: |
C04B28/142, C04B14/368, C04B24/383, C04B40/0263 (EP);
C04B28/14, C04B24/383, C04B40/0263, C04B2103/10 (EP) |
Frühere IPC [2017/15] | B28B19/00, B32B13/00, E04C2/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/15] | Erstreckungsstaaten | BA | 13.12.2016 | ME | 13.12.2016 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER GIPSKARTONPLATTE UND DADURCH HERGESTELLTE GIPSKARTONPLATTE | [2017/15] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING A GYPSUM PLASTERBOARD AND THE GYPSUM PLASTERBOARD OBTAINED THEREBY | [2017/15] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE PLAQUE DE PLÂTRE ET PLAQUE DE PLÂTRE OBTENUE SELON LEDIT PROCÉDÉ | [2017/15] | Eintritt in die regionale Phase | 13.12.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.12.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.12.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.12.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/15] | 13.12.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.07.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.11.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung mit beiliegenden Recherchenergebnissen nach Regel 164 (2) EPÜ (Einverständnis: M06) [2019/52] | 20.11.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.05.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.03.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.09.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.12.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.04.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.04.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.04.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XDY]EP0957212 (BPB PLC [GB]); | [X]US6190476 (SEECHARAN TONY [CA], et al); | [A]US2011041443 (TONYAN TIMOTHY D [US], et al); | [X]FR2959440 (LAFARGE GYPSUM INT [FR]); | [Y]US2013098268 (LI ALFRED [US], et al) | vom Anmelder | US2940505 | DE2604483 | EP0634255 | DE102004008184 | EP1389157 | EP0957212 |