EP3149716 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUR VERWALTUNG VON EVAKUIERUNG MITTELS POSITIONSSYSTEMEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.07.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.08.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.03.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sensormatic Electronics, LLC 4700 Exchange Court, Suite 300 Boca Raton FL 33431 / US | [2017/14] | Erfinder | 01 /
SHARMA, Amit Kumar Flat P1 Top Floor Maithri Melody Maithri Residential Layout, Whitefield Bangalore 560067 / IN | 02 /
KUMAR, Rakesh House No. 414 First Floor 9th Cross Road 11th Main Road, BEML Layout, Thubarahalli Bangalore 560066 / IN | 03 /
KONAR, Shubhendu BB-41/7 Sector-I Salt Lake City Kolkata 700064 / IN | [2017/14] | Vertreter | Wright, Howard Hugh Burnby Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [2017/14] | Wright, Howard Hugh Burnby Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15718421.9 | 19.04.2015 | [2017/14] | WO2015US26566 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201414288578 | 28.05.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414288578 | [2017/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015183427 | Datum: | 03.12.2015 | Sprache: | EN | [2015/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3149716 | Datum: | 05.04.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.12.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3149716 | Datum: | 26.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.12.2015 | Klassifikation | IPC: | G08B7/06 | [2017/14] | CPC: |
G06Q50/265 (EP,US);
G01C21/206 (EP);
G01C21/3407 (EP);
G06Q10/00 (EP);
G06Q90/205 (US);
G08B7/066 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/14] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR VERWALTUNG VON EVAKUIERUNG MITTELS POSITIONSSYSTEMEN | [2017/14] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING EVACUATIONS USING POSITIONING SYSTEMS | [2017/14] | Französisch: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE GESTION DES ÉVACUATIONS À L'AIDE DE SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT | [2017/14] | Eintritt in die regionale Phase | 16.11.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.11.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.11.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.11.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.11.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/14] | 16.11.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.08.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.11.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.03.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.07.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.07.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.07.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 27.05.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.04.2015 | AL | 26.08.2020 | AT | 26.08.2020 | CY | 26.08.2020 | CZ | 26.08.2020 | DK | 26.08.2020 | EE | 26.08.2020 | ES | 26.08.2020 | FI | 26.08.2020 | HR | 26.08.2020 | IT | 26.08.2020 | LT | 26.08.2020 | LV | 26.08.2020 | MC | 26.08.2020 | MK | 26.08.2020 | MT | 26.08.2020 | NL | 26.08.2020 | PL | 26.08.2020 | RO | 26.08.2020 | RS | 26.08.2020 | SE | 26.08.2020 | SI | 26.08.2020 | SK | 26.08.2020 | SM | 26.08.2020 | BG | 26.11.2020 | NO | 26.11.2020 | GR | 27.11.2020 | IS | 26.12.2020 | PT | 28.12.2020 | IE | 19.04.2021 | LU | 19.04.2021 | BE | 30.04.2021 | CH | 30.04.2021 | LI | 30.04.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 19.04.2015 | |
AL | 26.08.2020 | ||
AT | 26.08.2020 | ||
CY | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
MK | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 19.04.2021 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 19.04.2015 | |
AL | 26.08.2020 | ||
AT | 26.08.2020 | ||
CY | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 19.04.2021 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 19.04.2015 | |
AL | 26.08.2020 | ||
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 19.04.2021 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 19.04.2021 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 19.04.2021 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 19.04.2021 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/04] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
LU | 19.04.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/34] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AT | 26.08.2020 | |
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/23] | CZ | 26.08.2020 | |
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 26.08.2020 | |
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/20] | DK | 26.08.2020 | |
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/12] | FI | 26.08.2020 | |
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 26.08.2020 | |
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO2005104724 (DIONE DIEGANE [US]) [X] 1-5,9-16,20-22 * paragraphs [0002] - [0004] - [0011] , [0012] * * paragraphs [0045] - [0048] - [0052] , [0053] , [0065] - [0074] - [0078] - [0095]; figures 1,3,4,7 * * paragraphs [0099] , [0101] , [0102] , [0105]; figures 9-10 * * paragraphs [0111] - [0112] - [0139] , [0141] , [0146] - [0148] - [0158]; figure 11 *; | [XI]US2007049259 (ONISHI MASASHI [JP], et al) [X] 1-5,11-16,22 * paragraphs [0003] , [0030] - [0033] - [0037] , [0039] - [0043] - [0046] - [0048] - [0050]; figures 1,2a,2b,4a,4b,5a,5b,6,7 * [I] 6,17; | [X]US2013242074 (SEKIGUCHI MASAKAZU [JP], et al) [X] 1-3,7-9,11-14,18,19,21,22 * paragraphs [0121] - [0128] - [0130] - [0131] - [0133] - [0137]; figures 17-18 ** paragraphs [0039] - [0045] - [0048] - [0051] - [0057] , [0059] - [0060]; figures 1-3,5b * |