EP3288729 - VERPACKTE SCHNEIDVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/10] | VERPACKUNG FÜR EINE SCHNEIDVORRICHTUNG UND VERPACKTE SCHNEIDVORRICHTUNG | ||
[2019/17] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.02.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Husqvarna AB Drottninggatan 2 561 82 Huskvarna / SE | [2019/26] |
Frühere [2018/10] | Für alle benannten Staaten Husqvarna AB Drottninggatan 2 561 82 Huskvarna / SE | Erfinder | 01 /
MOCK, Axel Winterhalde 15 89134 Blaustein / DE | 02 /
WANNENWETSCH, Christian Bessererstrasse 6 89182 Bernstadt / DE | 03 /
SCHNEIDER, Regina Holderstrasse 15 89250 Senden / DE | 04 /
KIESEL, Claudia Uhlandstrasse 6 89189 Neenstetten / DE | 05 /
ARNDT, Wolfgang In den Morgen 13 89079 Ulm / DE | [2018/10] | Vertreter | Finkele, Rolf Gardena Manufacturing GmbH Hans-Lorenser-Straße 40 89079 Ulm / DE | [2018/10] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15722479.1 | 30.04.2015 | [2018/10] | WO2015EP59575 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016173673 | Datum: | 03.11.2016 | Sprache: | EN | [2016/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3288729 | Datum: | 07.03.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.11.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3288729 | Datum: | 26.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.11.2016 | Klassifikation | IPC: | B26B29/04, B65D73/00 | [2018/10] | CPC: |
B26B29/04 (EP);
B65D73/0014 (EP);
B65D73/0064 (EP);
B65D2201/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/10] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERPACKTE SCHNEIDVORRICHTUNG | [2019/17] | Englisch: | PACKAGED CUTTING DEVICE | [2019/17] | Französisch: | DISPOSITIF DE COUPE SOUS EMBALLAGE | [2019/17] |
Frühere [2018/10] | VERPACKUNG FÜR EINE SCHNEIDVORRICHTUNG UND VERPACKTE SCHNEIDVORRICHTUNG | ||
Frühere [2018/10] | PACKAGING FOR A CUTTING DEVICE AND PACKAGED CUTTING DEVICE | ||
Frühere [2018/10] | EMBALLAGE POUR DISPOSITIF DE COUPE ET DISPOSITIF DE COUPE SOUS EMBALLAGE | Eintritt in die regionale Phase | 26.07.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.07.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.07.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.01.2017 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 26.07.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/10] | 26.07.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.04.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.05.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.05.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.05.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.04.2015 | AL | 26.06.2019 | AT | 26.06.2019 | CY | 26.06.2019 | CZ | 26.06.2019 | DK | 26.06.2019 | EE | 26.06.2019 | ES | 26.06.2019 | HR | 26.06.2019 | IT | 26.06.2019 | LT | 26.06.2019 | LV | 26.06.2019 | MC | 26.06.2019 | MK | 26.06.2019 | MT | 26.06.2019 | NL | 26.06.2019 | PL | 26.06.2019 | RO | 26.06.2019 | RS | 26.06.2019 | SE | 26.06.2019 | SI | 26.06.2019 | SK | 26.06.2019 | SM | 26.06.2019 | TR | 26.06.2019 | BG | 26.09.2019 | NO | 26.09.2019 | GR | 27.09.2019 | IS | 26.10.2019 | PT | 28.10.2019 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | GB | 30.04.2020 | IE | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | LU | 30.04.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/28] | HU | 30.04.2015 | |
AL | 26.06.2019 | ||
AT | 26.06.2019 | ||
CY | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
MT | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
GB | 30.04.2020 | ||
IE | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
LU | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
GB | 30.04.2020 | ||
IE | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
LU | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
IE | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
LU | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/13] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
LU | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
LU | 30.04.2020 | ||
Frühere [2020/52] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
IT | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
ES | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 26.06.2019 | |
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
NL | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 26.06.2019 | |
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 26.06.2019 | |
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 26.06.2019 | |
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | LT | 26.06.2019 | |
NO | 26.09.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4872551 (THEROS BRIAN S [US]) [X] 1-5,14 * column 2, line 56 - column 5, line 8; figures 1-3, 7 *; | [XI]DE29515068U (LIN CHIN SHUI [TW]) [X] 1,2,5-7,14,15 * page 1, paragraph 2 - page 2, paragraph 1; figures 1, 2 * [I] 9; | [YA]DE29621047U (FREUND VICTORIA GARTENGERAETE [DE]) [Y] 10 * page 6, paragraph 2 - page 8, paragraph 2; figures 1-5 * [A] 11,12; | [X]DE29801894U (KAO JUI CHIEN [TW]) [X] 1* page 3, paragraph 3 - page 4, paragraph 3; figures 1-3 *; | [Y]DE20300168U (KAO JUI CHIEN [TW]) [Y] 8 * page 6, lines 3-15; figure 7 *; | [XY]EP1990292 (KAI R&D CENTER CO LTD [JP]) [X] 1,3,5,13,14 * paragraph [0024]; figures 1(a)-3(c) * [Y] 8,10 |