|
08.07.2020 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.07.2019 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.05.2019 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.05.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.05.2019 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
16.05.2019 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
16.05.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.04.2019 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.04.2019 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
08.04.2019 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.04.2019 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
21 |
|
08.04.2019 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
21 |
|
15.03.2019 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.06.2018 |
CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmelder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.02.2018 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.12.2017 |
Mitteilung über Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid/Anderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
05.12.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.12.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.12.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.12.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.12.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.11.2017 |
Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
06.11.2017 |
Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
15.09.2017 |
Hinweise für die vorzeitige Bearbeitung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.07.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.07.2017 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
14.07.2017 |
Anlage zum vorläufigen Internationalen Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
6 |
|
14.07.2017 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
14.07.2017 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
14.07.2017 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
14.07.2017 |
Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
05.04.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
05.04.2017 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
05.04.2017 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
05.04.2017 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
05.04.2017 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Beschreibung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
05.04.2017 |
Antwort auf die Mitteilung PCT/IPEA/408 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
24.03.2017 |
Schriftlicher Bescheid |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
24.03.2017 |
Schriftlicher Bescheid - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
24.03.2017 |
Schriftlicher Bescheid - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
07.03.2017 |
Mitteilung über die Auswahl des EPA |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.02.2017 |
Änderungen von Unterlagen (Artikel 19 PCT) (ohne Anlagen) |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
09.02.2017 |
Mitteilung über den Eingang des Antrags |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
25.01.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
25.01.2017 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
25.01.2017 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
25.01.2017 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
25.01.2017 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
25.01.2017 |
Antwort auf Schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
03.11.2016 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
03.11.2016 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
21 |
|
14.01.2016 |
ISR: Entgegenhaltungen |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
13.01.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
13.01.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
13.01.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
11.05.2015 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
30.04.2015 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
30.04.2015 |
Zusammenfassung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
30.04.2015 |
Patentansprüche |
PCT-Anmeldeamt |
3 |
|
30.04.2015 |
Beschreibung |
PCT-Anmeldeamt |
13 |
|
30.04.2015 |
Zeichnungen |
PCT-Anmeldeamt |
4 |