EP3140949 - MESSUNG VON DEAKTIVIERTEN SEKUNDÄREN KOMPONENTENTRÄGERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.08.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.09.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.07.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.02.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 09.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2020/42] |
Frühere [2017/11] | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | Erfinder | 01 /
CALLENDER, Christopher Shepherds Croft Cleish Kinross Gloucestershire KY13 0LW / GB | 02 /
KAZMI, Muhammad Svartviksslingan 110 S-167 39 Bromma / SE | 03 /
AXMON, Joakim Poppelvägen 20 S-244 41 Kävlinge / SE | 04 /
MÜLLER, Walter Huginvägen 7 S-194 62 Upplands Vasby / SE | [2017/11] | Vertreter | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [2020/42] |
Frühere [2017/11] | Rees, Simon John Lewis Haseltine Lake LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15726724.6 | 07.05.2015 | [2017/11] | WO2015IB53356 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201461991019P | 09.05.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201461991019 P | US201514703595 | 04.05.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514703595 | [2017/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2015170284 | Datum: | 12.11.2015 | Sprache: | EN | [2015/45] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3140949 | Datum: | 15.03.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.11.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3140949 | Datum: | 14.10.2020 | Sprache: | EN | [2020/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.01.2016 | Klassifikation | IPC: | H04L5/00 | [2020/29] | CPC: |
H04L5/001 (EP,RU,US);
H04W8/183 (US);
H04W24/10 (RU,US);
H04W72/0453 (EP,RU,US)
|
Frühere IPC [2017/11] | H04L5/00, H04W24/10 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/11] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MESSUNG VON DEAKTIVIERTEN SEKUNDÄREN KOMPONENTENTRÄGERN | [2017/11] | Englisch: | MEASUREMENT OF DEACTIVATED SECONDARY COMPONENT CARRIERS | [2017/11] | Französisch: | MESURE DE PORTEUSES DE COMPOSANTES SECONDAIRES DÉSACTIVÉES | [2017/11] | Eintritt in die regionale Phase | 17.10.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.10.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.10.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.10.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/11] | 17.10.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.03.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.07.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.09.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.09.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.09.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 15.07.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 07.05.2015 | AL | 14.10.2020 | AT | 14.10.2020 | CY | 14.10.2020 | CZ | 14.10.2020 | DK | 14.10.2020 | EE | 14.10.2020 | ES | 14.10.2020 | FI | 14.10.2020 | HR | 14.10.2020 | IT | 14.10.2020 | LT | 14.10.2020 | LV | 14.10.2020 | MC | 14.10.2020 | MK | 14.10.2020 | MT | 14.10.2020 | NL | 14.10.2020 | PL | 14.10.2020 | RO | 14.10.2020 | RS | 14.10.2020 | SE | 14.10.2020 | SI | 14.10.2020 | SK | 14.10.2020 | SM | 14.10.2020 | BG | 14.01.2021 | NO | 14.01.2021 | GR | 15.01.2021 | IS | 14.02.2021 | PT | 15.02.2021 | IE | 07.05.2021 | LU | 07.05.2021 | BE | 31.05.2021 | CH | 31.05.2021 | FR | 31.05.2021 | LI | 31.05.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 07.05.2015 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CY | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
MK | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 07.05.2021 | ||
LU | 07.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 07.05.2015 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CY | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 07.05.2021 | ||
LU | 07.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 07.05.2015 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 07.05.2021 | ||
LU | 07.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 07.05.2021 | ||
LU | 07.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 07.05.2021 | ||
LU | 07.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
FR | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 07.05.2021 | ||
LU | 07.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
LU | 07.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
LU | 07.05.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/35] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/34] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/33] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/32] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 14.10.2020 | |
FI | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 14.10.2020 | |
NL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 14.10.2020 | |
NL | 14.10.2020 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 14.10.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2011090319 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR], et al); | [X]US2011199908 (DALSGAARD LARS [FI], et al); |