EP3138115 - AUSTAUSCHBARE UNTERWASSERSICHERUNGSANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.02.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Subsea 7 Limited 40 Brighton Road Sutton, Surrey SM2 5BN / GB | [2017/20] |
Frühere [2017/10] | Für alle benannten Staaten Subsea 7 Limited Quadrant House The Quadrant Sutton, Surrey SM2 5AS / GB | Erfinder | 01 /
SCOTT, Alister William Ernest 5 Derbeth Manor Kingswells Aberdeen Aberdeenshire AB15 8TZ / GB | 02 /
MCDONALD, James Peter Viewfield Orphir Orkney Scotland KW17 2RF / GB | [2017/19] |
Frühere [2017/10] | 01 /
SCOTT, Alister William Ernest 5 Derbeth Manor Kingswells Aberdeen Aberdeenshire AB15 8TZ / GB | ||
02 /
MCDONALD, James Peter 30 Redmoss Avenue Aberdeen Aberdeenshire AB12 3JR / GB | Vertreter | Weal, Emily Teresa, et al Keltie LLP No.1 London Bridge London SE1 9BA / GB | [2017/10] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15727034.9 | 30.04.2015 | [2017/10] | WO2015GB51263 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20140007583 | 30.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201407583 | [2017/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015166252 | Datum: | 05.11.2015 | Sprache: | EN | [2015/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3138115 | Datum: | 08.03.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.11.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3138115 | Datum: | 19.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.11.2015 | Klassifikation | IPC: | H01H85/00 | [2017/10] | CPC: |
H01H85/003 (EP,US);
H01H85/0021 (GB);
H01B9/003 (US);
H01H2231/044 (US);
H01R13/523 (GB)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/10] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUSTAUSCHBARE UNTERWASSERSICHERUNGSANORDNUNG | [2017/10] | Englisch: | SUBSEA REPLACEABLE FUSE ASSEMBLY | [2017/10] | Französisch: | ENSEMBLE FUSIBLE REMPLAÇABLE SOUS-MARIN | [2017/10] | Eintritt in die regionale Phase | 24.11.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.11.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.11.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.02.2016 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 24.11.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/10] | 24.11.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.06.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.04.2019 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 05.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.05.2019 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 14.05.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.04.2015 | AL | 19.06.2019 | AT | 19.06.2019 | CY | 19.06.2019 | CZ | 19.06.2019 | DK | 19.06.2019 | EE | 19.06.2019 | ES | 19.06.2019 | FI | 19.06.2019 | HR | 19.06.2019 | IT | 19.06.2019 | LT | 19.06.2019 | LV | 19.06.2019 | MC | 19.06.2019 | MK | 19.06.2019 | MT | 19.06.2019 | NL | 19.06.2019 | PL | 19.06.2019 | RO | 19.06.2019 | RS | 19.06.2019 | SE | 19.06.2019 | SI | 19.06.2019 | SK | 19.06.2019 | SM | 19.06.2019 | TR | 19.06.2019 | BG | 19.09.2019 | GR | 20.09.2019 | IS | 19.10.2019 | PT | 21.10.2019 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | IE | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | LU | 30.04.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/28] | HU | 30.04.2015 | |
AL | 19.06.2019 | ||
AT | 19.06.2019 | ||
CY | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
MT | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
IE | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
LU | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
IE | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
LU | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/12] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
LU | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
LU | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/07] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2020/52] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 19.06.2019 | |
CZ | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 19.06.2019 | |
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 19.06.2019 | |
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 19.06.2019 | |
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 19.06.2019 | |
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
Frühere [2019/48] | FI | 19.06.2019 | |
LT | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
Frühere [2019/47] | FI | 19.06.2019 | |
LT | 19.06.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [AD]US3450948 (GERLACH GLENN W, et al) [AD] 15,16* column 3, line 30 - column 6, line 6; figure - *; | [X]US4952900 (CAMERON FRANK L [US], et al) [X] 1-9,13,14 * column 2, line 59 - column 5, line 34; figure - *; | [XY]US5772473 (CHENG WEN-TZUNG [TW], et al) [X] 1-9,13,14 * column 2, lines 1-57; figure - * [Y] 10-12; | [XDY]EP2495746 (SIEMENS AG [DE]) [XD] 15-17 * paragraphs [0002] , [0035] - [0056]; figure - * [Y] 10-12 |