EP3150002 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR GEMEINSAMEN NUTZUNG VON ABTASTDATEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.09.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.03.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 02.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.09.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.10.2020 [2020/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2017/14] | Erfinder | 01 /
KUMAR, Rajeev 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | [2017/14] | Vertreter | Wegner, Hans Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2017/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15727246.9 | 27.05.2015 | [2017/14] | WO2015US32557 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201414290298 | 29.05.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414290298 | [2017/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015183877 | Datum: | 03.12.2015 | Sprache: | EN | [2015/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3150002 | Datum: | 05.04.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.12.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.12.2015 | Klassifikation | IPC: | H04W48/16 | [2017/14] | CPC: |
H04W48/16 (EP,CN,KR,US);
H04W84/12 (EP,CN,KR,US);
H04W48/18 (EP,CN,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR GEMEINSAMEN NUTZUNG VON ABTASTDATEN | [2017/14] | Englisch: | SYSTEMS AND METHODS FOR SHARING SCANNING INFORMATION | [2017/14] | Französisch: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE PARTAGE D'INFORMATIONS DE BALAYAGE | [2017/14] | Eintritt in die regionale Phase | 25.10.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.10.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.10.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.03.2016 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.10.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/14] | 25.10.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.07.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.02.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.06.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.11.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/44] | 24.06.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB2410153 (TOSHIBA RES EUROP LTD [GB]) [X] 1-20 * page 3, line 23 - page 14 *; | [X]EP2621220 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]) [X] 1-20 * paragraph [0005] - paragraph [0008] * * paragraph [0018] - paragraph [0083] *; | [X]US2009061862 (ALBERTH JR WILLIAM P [US], et al) [X] 1-20 * paragraph [0011] - paragraph [0021] *; | [X]WO2008020285 (NOKIA CORP [FI], et al) [X] 1-20 * paragraph [0014] - paragraph [0020] * * paragraph [0040] - paragraph [0100] * | Prüfung | US2013294232 | WO2014042464 | US2015222447 |