EP3102448 - GLEITDICHTUNGSELEMENT FÜR EINE GLASSCHEIBE EINES FAHRZEUGES UND DICHTUNGSMODULE MIT GLASGLEITDICHTUNGSMITTEL UND TÜREINFASSUNGSELEMENT. [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/50] | DICHTUNG FÜR SCHIEBESCHEIBE FÜR EIN FAHRZEUG UND DICHTUNGSMODUL MIT GLASFÜHRUNGSMITTELN UND EINEM TÜRRAHMENELEMENT | ||
[2018/41] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.12.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.10.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.07.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.11.2016 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HUTCHINSON 2, Rue Balzac 75008 Paris / FR | [2016/50] | Erfinder | 01 /
BLOTTIAU, Olivier 44 Rue des Alouettes 45120 Cepoy / FR | [2016/50] | Vertreter | Gevers & Orès Immeuble le Palatin 2 3 Cours du Triangle CS 80165 92939 Paris La Défense Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2016/50] | Gevers & Orès 36 rue de Saint-Pétersbourg 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15727431.7 | 28.04.2015 | [2016/50] | WO2015FR51147 | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016174315 | Datum: | 03.11.2016 | Sprache: | FR | [2016/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3102448 | Datum: | 14.12.2016 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 03.11.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3102448 | Datum: | 09.01.2019 | Sprache: | FR | [2019/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.11.2016 | Klassifikation | IPC: | B60J10/00 | [2016/50] | CPC: |
B60J10/79 (EP,US);
B60J10/74 (EP,KR,US);
B60J10/17 (US);
B60J10/365 (KR);
B60J10/88 (EP,KR,US);
B60J5/0402 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/50] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GLEITDICHTUNGSELEMENT FÜR EINE GLASSCHEIBE EINES FAHRZEUGES UND DICHTUNGSMODULE MIT GLASGLEITDICHTUNGSMITTEL UND TÜREINFASSUNGSELEMENT. | [2018/41] | Englisch: | SEAL FOR SLIDING GLASS FOR A VEHICLE AND SEALING MODULE HAVING GLASS GUIDING MEANS AND A DOOR FRAME ELEMENT | [2018/41] | Französisch: | JOINT DE COULISSE POUR VITRAGE DE VEHICULE ET MODULE D'ETANCHEITE INCORPORANT DES MOYENS DE GUIDAGE DU VITRAGE DANS LE JOINT ET UN ELEMENT DU CADRE DE PORTE | [2016/50] |
Frühere [2016/50] | DICHTUNG FÜR SCHIEBESCHEIBE FÜR EIN FAHRZEUG UND DICHTUNGSMODUL MIT GLASFÜHRUNGSMITTELN UND EINEM TÜRRAHMENELEMENT | ||
Frühere [2016/50] | RUN SEAL FOR VEHICLE WINDOW AND SEALING MODULE INCORPORATING MEANS FOR GUIDING THE WINDOW IN THE SEAL AND AN ELEMENT OF THE DOOR FRAME | Eintritt in die regionale Phase | 17.06.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.06.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.06.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/50] | 17.06.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 01.03.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.07.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.07.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.10.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.11.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.11.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.11.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.10.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.04.2015 | AL | 09.01.2019 | AT | 09.01.2019 | CY | 09.01.2019 | DK | 09.01.2019 | EE | 09.01.2019 | FI | 09.01.2019 | HR | 09.01.2019 | LT | 09.01.2019 | LV | 09.01.2019 | MC | 09.01.2019 | MK | 09.01.2019 | MT | 09.01.2019 | NL | 09.01.2019 | RS | 09.01.2019 | SE | 09.01.2019 | SI | 09.01.2019 | SM | 09.01.2019 | BG | 09.04.2019 | NO | 09.04.2019 | GR | 10.04.2019 | IE | 28.04.2019 | LU | 28.04.2019 | BE | 30.04.2019 | CH | 30.04.2019 | LI | 30.04.2019 | IS | 09.05.2019 | PT | 09.05.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 28.04.2015 | |
AL | 09.01.2019 | ||
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
MT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IE | 28.04.2019 | ||
LU | 28.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 28.04.2015 | |
AL | 09.01.2019 | ||
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IE | 28.04.2019 | ||
LU | 28.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IE | 28.04.2019 | ||
LU | 28.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IE | 28.04.2019 | ||
LU | 28.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
LU | 28.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
CH | 30.04.2019 | ||
LI | 30.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
LU | 28.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2020/02] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AT | 09.01.2019 | |
DK | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/46] | AT | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/39] | FI | 09.01.2019 | |
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/38] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/37] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/30] | NL | 09.01.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XYI]EP0068367 (NISSAN MOTOR [JP]) [X] 1-7,10,11 * figures 3,7 * [Y] 12-15 [I] 8,9,16; | [X]EP0083696 (OPEL ADAM AG [DE]) [X] 1,7,8,10,16 * figures 2,4,5 *; | [Y]US4662113 (WEAVER WILLIAM R [US]) [Y] 1,7,10 * figure 3 *; | [Y]FR2747345 (STANDARD PRODUCTS IND [FR]) [Y] 1,7,10,12-15 * figure 3; claim 9 *; | [XD]US2006021282 (TAMAOKI KIYOTAKA [JP], et al) [XD] 1,7,10* figure 2 *; | [XD]US2006037249 (KAWAMURA TOHRU [JP]) [XD] 1,2,7,10 * figures 2,3,4 * | vom Anmelder | US2006021282 | US2006037249 |