EP3188922 - BEDIENVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BEDIENEN VON FUNKTIONEN EINES FAHRZEUGS, INSBESONDERE EINES KRAFTWAGENS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.12.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.07.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 15.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.06.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Daimler AG Mercedesstraße 120 70372 Stuttgart / DE | [2019/48] |
Frühere [2019/02] | Für alle benannten Staaten Daimler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart / DE | ||
Frühere [2017/28] | Für alle benannten Staaten Daimler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart / DE | Erfinder | 01 /
ENTENMANN, Volker Hauffstrasse 24 71563 Affalterbach / DE | [2017/28] | Vertreter | JENSEN & SON 366-368 Old Street London EC1V 9LT / GB | [2019/02] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15734070.4 | 01.07.2015 | [2017/28] | WO2015EP01325 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20141013763 | 05.09.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014013763 | [2017/28] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016034256 | Datum: | 10.03.2016 | Sprache: | DE | [2016/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3188922 | Datum: | 12.07.2017 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 10.03.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3188922 | Datum: | 09.01.2019 | Sprache: | DE | [2019/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.03.2016 | Klassifikation | IPC: | B60K37/06, G06F3/01, G06F3/03 | [2017/28] | CPC: |
G06F3/017 (EP,US);
B60K35/10 (EP,US);
G06F3/0304 (EP,US);
B60K2360/146 (EP,US);
B60K2360/21 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEDIENVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BEDIENEN VON FUNKTIONEN EINES FAHRZEUGS, INSBESONDERE EINES KRAFTWAGENS | [2017/28] | Englisch: | CONTROL DEVICE AND METHOD FOR CONTROLLING FUNCTIONS IN A VEHICLE, IN PARTICULAR A MOTOR VEHICLE | [2017/28] | Französisch: | DISPOSITIF DE COMMANDE ET PROCÉDÉ PERMETTANT DE COMMANDER LES FONCTIONS D'UN VÉHICULE, EN PARTICULIER D'UN VÉHICULE À MOTEUR | [2017/28] | Eintritt in die regionale Phase | 16.02.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.02.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.02.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.02.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.02.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/28] | 16.02.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.12.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.03.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.11.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.11.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.11.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.10.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.07.2015 | AL | 09.01.2019 | CY | 09.01.2019 | CZ | 09.01.2019 | DK | 09.01.2019 | EE | 09.01.2019 | ES | 09.01.2019 | FI | 09.01.2019 | HR | 09.01.2019 | IT | 09.01.2019 | LT | 09.01.2019 | LV | 09.01.2019 | MC | 09.01.2019 | MK | 09.01.2019 | MT | 09.01.2019 | NL | 09.01.2019 | PL | 09.01.2019 | RO | 09.01.2019 | RS | 09.01.2019 | SE | 09.01.2019 | SI | 09.01.2019 | SK | 09.01.2019 | SM | 09.01.2019 | TR | 09.01.2019 | BG | 09.04.2019 | NO | 09.04.2019 | GR | 10.04.2019 | IS | 09.05.2019 | PT | 09.05.2019 | GB | 01.07.2019 | IE | 01.07.2019 | LU | 01.07.2019 | BE | 31.07.2019 | CH | 31.07.2019 | FR | 31.07.2019 | LI | 31.07.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 01.07.2015 | |
AL | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
MT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
IE | 01.07.2019 | ||
LU | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
FR | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 01.07.2015 | |
AL | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
IE | 01.07.2019 | ||
LU | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
FR | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 09.01.2019 | |
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
IE | 01.07.2019 | ||
LU | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
FR | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
IE | 01.07.2019 | ||
LU | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
FR | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
LU | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
FR | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
LU | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
GB | 01.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 09.01.2019 | |
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/48] | DK | 09.01.2019 | |
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/46] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/39] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/38] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/37] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/35] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/30] | NL | 09.01.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP2323019 (NEC CORP [JP]); | [X]US2013154298 (RICCI CHRISTOPHER P [US]) | Prüfung | US2013076615 | EP2741171 | EP2930603 |