EP3097709 - AUTHENTIFIZIERUNGSVORRICHTUNG UND -VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.07.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.08.2018 [2018/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Everykey, Inc. 11471 Euclid Avenue 305 Cleveland OH 44106 / US | [2016/51] |
Frühere [2016/48] | Für alle benannten Staaten Everykey LLC 11471 Euclid Avenue 305 Cleveland, Ohio 44106 / US | Erfinder | 01 /
WENTZ, Christopher 1988 Ford Drive Cleveland, Ohio 44106 / US | 02 /
QIAN, Xiqian No 5 Building Second Unit Apt. 201 Fanhai International Juzhuqu Xianghaiyuan (West Gate), 95 Yaojiayuan Road, Chaoyang Beijing / CN | 03 /
BEREZYUK, Ruslan TTE Gral Juan Peron 1833 6 B Buenos Aires C1040AAA / AR | [2016/48] | Vertreter | Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | [N/P] |
Frühere [2016/48] | Braddon, Nicholas Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15740986.3 | 20.01.2015 | [2016/48] | WO2015US12032 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201461929845P | 21.01.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201461929845 P | US201414333598 | 17.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414333598 | [2016/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015112493 | Datum: | 30.07.2015 | Sprache: | EN | [2015/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3097709 | Datum: | 30.11.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.07.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 30.07.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.07.2017 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06, H04L9/12, H04L9/32, H04W12/08, G06F21/34, G06F21/44 | [2017/34] | CPC: |
G06F21/34 (EP,US);
G06F21/44 (EP,US);
H04L63/0853 (EP,US);
H04L9/12 (EP,US);
H04L9/3271 (EP,US);
H04W12/084 (EP,US);
|
Frühere IPC [2016/48] | H04W12/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUTHENTIFIZIERUNGSVORRICHTUNG UND -VERFAHREN | [2016/48] | Englisch: | AUTHENTICATION DEVICE AND METHOD | [2016/48] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ D'AUTHENTIFICATION | [2016/48] | Eintritt in die regionale Phase | 17.08.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.08.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 17.08.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.08.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.08.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/48] | 05.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.02.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/32] | 23.03.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2018 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2013268767 (SCHRECKER SVEN [US]) [X] 1-15 * abstract * * paragraphs [0016] , [0 30] , [0 34] * * paragraphs [0045] , [0 46] , [0 50] * * paragraphs [0060] , [0 85] , [0 88] *; | [X]US8321922 (LO YUNG-CHIEH [TW], et al) [X] 1-15 * abstract * * column 3, lines 13-60 * * column 5, line 20 - column 6, line 11 * * column 6, line 40 - column 7, line 16 *; | [X]WO2013127521 (GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE]) [X] 1-15 * abstract * * page 10, line 3 - page 11, line 18 *; | [A]US2007297609 (ADAMS NEIL [CA], et al) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0003] , [0 20] , [0 21] * * paragraphs [0025] , [0 27] , [0 28] * | Internationale Recherche | [X]US2007159301 (HIRT FRED S [US], et al); | [X]US8430310 (HO HARVEY [US], et al); | [X]US2011300928 (BENBRAHIM JAMAL [US]); | [Y]US2011231914 (HUNG MICHAEL [CA]); | [Y]US6416471 (KUMAR HARPAL S [GB], et al); | [Y]US2004064699 (HOOKER JOHN KENNETH [US], et al); | [A]US2007192599 (KATO JUNJI [JP], et al); | [A]US2007200671 (KELLEY NIA L [US], et al) |