EP3171733 - VERFAHREN ZUM MESSEN UND/ODER EINSTELLEN DES KÄMMWIDERSTANDES MITTELS EINER BÜRSTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.04.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 06.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.06.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.07.2018 [2018/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [2017/22] | Erfinder | 01 /
LORENZI, Marc Paul 70 Biopolis Street Singapore 138547 / SG | 02 /
ARIF, Hassan 70 Biopolis Street Singapore 138547 / SG | 03 /
PAN, Guohua 70 Biopolis Street Singapore 138547 / SG | [2017/22] | Vertreter | Sauvaître, Thibault Bruno, et al Procter & Gamble Service GmbH IP Department Sulzbacher Straße 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | [N/P] |
Frühere [2017/22] | Sauvaître, Thibault Bruno, et al Procter & Gamble Service GmbH Patent Department PO Box 14 Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg im Taunus / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15747894.2 | 23.07.2015 | [2017/22] | WO2015US41643 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201462028319P | 24.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462028319 P | [2017/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016014735 | Datum: | 28.01.2016 | Sprache: | EN | [2016/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3171733 | Datum: | 31.05.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.01.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.01.2016 | Klassifikation | IPC: | A46B9/10 | [2017/22] | CPC: |
A46B9/10 (EP,CN,US);
A46B5/002 (CN,US);
A46B9/023 (CN,US);
A46B17/04 (CN,US);
A46B2200/104 (EP,CN,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM MESSEN UND/ODER EINSTELLEN DES KÄMMWIDERSTANDES MITTELS EINER BÜRSTE | [2017/22] | Englisch: | METHOD TO MEASURE AND/OR ADJUST COMBING RESISTANCE BY USING A BRUSH | [2017/22] | Französisch: | PROCÉDÉ DE MESURE ET/OU DE RÉGLAGE DE LA RÉSISTANCE DE PEIGNAGE À L'AIDE D'UNE BROSSE | [2017/22] | Eintritt in die regionale Phase | 05.01.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.01.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.01.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.01.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/22] | 05.01.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 01.02.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/27] | 27.02.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/27] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2017 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5185902 (FONG JAMES C [US]) [A] 1 * figure - *; | [I]US6308717 (VRTARIC JOHN [US]) [I] 1,3-16 * column 3, line 50 - column 5, line 51 * * abstract *; | [A]US6477732 (CLINE KEVIN W [US], et al) [A] 1* figure - *; | [I]US2004250831 (RIZZUTO LEANDRO [US]) [I] 1,3-16 * abstract * | vom Anmelder | US2003233861 | US2010049671 |