EP3171761 - TRAGBARE BEHANDLUNGSHANDVORRICHTUNG ZUR MODIFIZIERUNG VON KERATINOBERFLÄCHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.04.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [2017/22] | Erfinder | 01 /
RABE, Thomas Elliot One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | 02 /
SHERMAN, Faiz Feisal One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | 03 /
BUSH, Stephan Gary One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | 04 /
MESCHKAT, Stephan James Andreas Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg / DE | [2017/22] | Vertreter | Mathys & Squire Theatinerstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2017/22] | Kremer, Véronique Marie Joséphine Procter & Gamble Service GmbH IP Department Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg im Taunus / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15747904.9 | 24.07.2015 | [2017/22] | WO2015US41880 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201462028944P | 25.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462028944 P | [2017/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016014884 | Datum: | 28.01.2016 | Sprache: | EN | [2016/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3171761 | Datum: | 31.05.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.01.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.01.2016 | Klassifikation | IPC: | A61B5/00, A45D44/00, A45D34/04, A45D34/00 | [2017/22] | CPC: |
A61B5/0077 (EP,CN,KR,US);
A45D40/261 (KR,US);
A45D44/005 (EP,CN,KR,US);
A61B5/442 (EP,CN,KR,US);
A61B5/444 (EP,CN,KR,US);
A61B5/4839 (EP,CN,KR,US);
G06T7/0012 (KR,US);
H04N7/18 (KR,US);
A45D2034/005 (KR);
A45D2044/007 (EP,CN,KR,US);
A61B2560/0431 (EP,CN,US);
A61B5/0075 (EP,CN,US);
A61B5/0079 (EP,CN,US);
A61B5/441 (EP,CN,US);
A61B5/4848 (EP,CN,US);
G06T2207/30088 (KR,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRAGBARE BEHANDLUNGSHANDVORRICHTUNG ZUR MODIFIZIERUNG VON KERATINOBERFLÄCHEN | [2017/22] | Englisch: | HANDHELD TREATMENT APPARATUS FOR MODIFYING KERATINOUS SURFACES | [2017/22] | Französisch: | APPAREIL DE TRAITEMENT PORTATIF POUR MODIFIER LES SURFACES KÉRATINIQUES | [2017/22] | Eintritt in die regionale Phase | 18.01.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.01.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.01.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.01.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/22] | 18.01.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.09.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.02.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/32] | 02.03.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2019 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XYI]EP1459782 (HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT CO [US]) [X] 1-3,13,14,16,18,19 * paragraphs [0016] - [0017] - [0026] - [0027] - [0036] , [0041] - [0066]; figure -; claim - * [Y] 5-11 [I] 4,12,15,17; | [XI]US2009025747 (EDGAR ALBERT D [US], et al) [X] 1-4,12,14,16,18,19 * paragraphs [0026] , [0108] , [0110] , [0112] - [0113] - [0122] , [0131] , [0142] - [0143] - [0146] , [0151] , [0163] , [0170] * * paragraphs [0174] , [0177] , [0178] , [0193] - [0242] - [0251] - [0259] - [0274] - [0279]; figure -; claim - * [I] 13,15,17; | [Y]FR2933585 (OREAL [FR]) [Y] 5-11 * pages 11,12,21 ** page 32; figure - *; | [XYI]AU2013200395 (TCMS TRANSPARENT BEAUTY LLC) [X] 1-3,13-19 * pages 9,10,15, * * page 23 - page 26 * * pages 34,38-43 * * pages 47,48 * * page 50 - page 53; figure -; claim - * [Y] 5-11 [I] 4,12; | [X]WO2013144186 (DERMOSAFE SA [CH]) [X] 1-4,13,14,16,18,19 * paragraphs [0007] , [0032] , [0041] - [0053] - [0075] - [0083]; figure -; claim - * |