EP3194248 - SPUR- ODER LENKSTANGE FÜR EIN FAHRZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.09.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.10.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.06.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.06.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZF Friedrichshafen AG Löwentaler Strasse 20 88046 Friedrichshafen / DE | [2017/30] | Erfinder | 01 /
ADLER, Andreas Stiegestrasse 48 49152 Bad Essen / DE | [2017/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15749813.0 | 13.08.2015 | [2017/30] | WO2015EP68623 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201410218432 | 15.09.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014218432 | [2017/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016041706 | Datum: | 24.03.2016 | Sprache: | DE | [2016/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3194248 | Datum: | 26.07.2017 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.03.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3194248 | Datum: | 21.11.2018 | Sprache: | DE | [2018/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.03.2016 | Klassifikation | IPC: | B62D7/20, B62D7/16, B62D17/00 | [2017/30] | CPC: |
B62D7/20 (EP);
B62D7/163 (EP);
B62D17/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/30] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPUR- ODER LENKSTANGE FÜR EIN FAHRZEUG | [2017/30] | Englisch: | TRACK ROD OR STEERING ROD FOR A VEHICLE | [2017/30] | Französisch: | BARRE D'ACCOUPLEMENT OU DE DIRECTION POUR VÉHICULE | [2017/30] | Eintritt in die regionale Phase | 16.02.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.02.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.02.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.06.2016 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 16.02.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/30] | 16.02.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.06.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.10.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.10.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.10.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 22.08.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.08.2015 | AL | 21.11.2018 | CY | 21.11.2018 | CZ | 21.11.2018 | DK | 21.11.2018 | EE | 21.11.2018 | ES | 21.11.2018 | FI | 21.11.2018 | HR | 21.11.2018 | IT | 21.11.2018 | LT | 21.11.2018 | LV | 21.11.2018 | MC | 21.11.2018 | MK | 21.11.2018 | MT | 21.11.2018 | NL | 21.11.2018 | PL | 21.11.2018 | RO | 21.11.2018 | RS | 21.11.2018 | SE | 21.11.2018 | SI | 21.11.2018 | SK | 21.11.2018 | SM | 21.11.2018 | TR | 21.11.2018 | BG | 21.02.2019 | NO | 21.02.2019 | GR | 22.02.2019 | IS | 21.03.2019 | PT | 21.03.2019 | GB | 13.08.2019 | IE | 13.08.2019 | LU | 13.08.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 13.08.2015 | |
AL | 21.11.2018 | ||
CY | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
MT | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
GB | 13.08.2019 | ||
IE | 13.08.2019 | ||
LU | 13.08.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 13.08.2015 | |
AL | 21.11.2018 | ||
CY | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
GB | 13.08.2019 | ||
IE | 13.08.2019 | ||
LU | 13.08.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 21.11.2018 | |
CY | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
GB | 13.08.2019 | ||
IE | 13.08.2019 | ||
LU | 13.08.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 21.11.2018 | |
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
GB | 13.08.2019 | ||
IE | 13.08.2019 | ||
LU | 13.08.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 21.11.2018 | |
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
IE | 13.08.2019 | ||
LU | 13.08.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 21.11.2018 | |
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
LU | 13.08.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 21.11.2018 | |
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 21.11.2018 | |
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 21.11.2018 | |
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 21.11.2018 | |
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 21.11.2018 | |
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 21.11.2018 | |
DK | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | ES | 21.11.2018 | |
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | ES | 21.11.2018 | |
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | ES | 21.11.2018 | |
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 21.11.2018 | |
LT | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 21.11.2018 | |
LT | 21.11.2018 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 21.11.2018 | |
NO | 21.02.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US6074125 (KRAWCZAK LAWRENCE E [US]) [A] 1-9 * column 2, line 24 - column 3, line 59; figures 1-3 *; | [ID]EP1062144 (ZF LEMFOERDER METALLWAREN AG [DE]) [ID] 1-9 * column 1, line 65 - column 2, line 57; figures 1-4 *; | [A]WO2012081800 (KOREA CENTRAL COOPERATION [KR], et al) [A] 1-9* the whole document * |