EP3222057 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SCHNELLEN ERKENNEN DER EIGENEN STIMME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.12.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.06.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.08.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 15.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sivantos Pte. Ltd. 18 Tai Seng Street No. 08-08 18 Tai Seng Singapore 539775 / SG | [2018/08] |
Frühere [2017/39] | Für alle benannten Staaten Sivantos Pte. Ltd. Block 28, Ayer Rajah Crescent, No 06-08 Singapore 139959 / SG | Erfinder | 01 /
KAMKAR-PARSI, Homayoun Friedrich-Bauer-Strasse 10 91058 Erlangen / DE | 02 /
LUGGER, Marko Spitzwegstrasse 6 91056 Erlangen / DE | [2019/19] |
Frühere [2017/39] | 01 /
KAMKAR-PARSI, Homayoun Friedrich Bauerstrasse 10 91058 Erlangen / DE | ||
02 /
LUGGER, Marko Spitzwegstrasse 6 91056 Erlangen / DE | Vertreter | FDST Patentanwälte Nordostpark 16 90411 Nürnberg / DE | [2017/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15756865.0 | 14.08.2015 | [2017/39] | WO2015EP68796 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201410223566 | 19.11.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014223566 | [2017/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016078786 | Datum: | 26.05.2016 | Sprache: | DE | [2016/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3222057 | Datum: | 27.09.2017 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 26.05.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3222057 | Datum: | 08.05.2019 | Sprache: | DE | [2019/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.05.2016 | Klassifikation | IPC: | H04R25/00, G10L17/26 | [2018/51] | CPC: |
G10L25/78 (EP,CN,US);
H04R25/407 (EP,CN,US);
G10L17/26 (EP,CN,US);
G10L21/0272 (EP,CN,US);
H04R25/305 (EP,CN,US);
H04R25/70 (EP,CN,US)
|
Frühere IPC [2017/39] | H04R25/00, G10L25/78 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/39] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SCHNELLEN ERKENNEN DER EIGENEN STIMME | [2017/39] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR FAST RECOGNITION OF A USER'S OWN VOICE | [2017/39] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE DÉTECTION RAPIDE DE LA VOIX NATURELLE | [2017/39] | Eintritt in die regionale Phase | 19.06.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.06.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.06.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.06.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.06.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.06.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/39] | 04.06.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.08.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.12.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.03.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.03.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.03.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP18190668.6 / EP3451705 | Einspruch (Einsprüche) | 11.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.08.2015 | AL | 08.05.2019 | CY | 08.05.2019 | CZ | 08.05.2019 | EE | 08.05.2019 | ES | 08.05.2019 | FI | 08.05.2019 | HR | 08.05.2019 | IT | 08.05.2019 | LT | 08.05.2019 | LV | 08.05.2019 | MC | 08.05.2019 | MK | 08.05.2019 | MT | 08.05.2019 | NL | 08.05.2019 | PL | 08.05.2019 | RO | 08.05.2019 | RS | 08.05.2019 | SE | 08.05.2019 | SI | 08.05.2019 | SK | 08.05.2019 | SM | 08.05.2019 | TR | 08.05.2019 | BG | 08.08.2019 | NO | 08.08.2019 | GR | 09.08.2019 | IE | 14.08.2019 | LU | 14.08.2019 | BE | 31.08.2019 | IS | 08.09.2019 | PT | 08.09.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 14.08.2015 | |
AL | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
MT | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 14.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 14.08.2015 | |
AL | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 14.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 08.05.2019 | |
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 14.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 08.05.2019 | |
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 14.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 14.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 14.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
LU | 14.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2004077090 (OTICON AS [DK], et al) [A] 1-19 * page 2, lines 27-30 * * page 5, lines 15-27 * * page 6, line 29 - page 7, line 3 * * figure 2 *; | [A]EP2040486 (STARKEY LAB INC [US]) [A] 1-19 * paragraphs [0019] - [0025] * * figures 1-5 *; | [A]EP2242289 (STARKEY LAB INC [US]) [A] 1-19 * paragraphs [0024] - [0027] *; | [A]US2013275128 (CLAUSSEN HEIKO [US], et al) [A] 1-19* paragraphs [0037] - [0040] *; | [A]US2014088966 (HARADA HARUO [JP], et al) [A] 1-19 * figures 1-5 * * paragraphs [0027] , [0048] - [0049] * |