|
28.03.2025 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
28.03.2025 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
25.03.2025 |
Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
25.03.2025 |
F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung |
Beschwerde |
1 |
|
17.02.2025 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
14.02.2025 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
14.02.2025 |
Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren - 027 |
Beschwerde |
15 |
|
14.02.2025 |
Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren - 028 |
Beschwerde |
56 |
|
14.02.2025 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
2 |
|
14.02.2025 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
3 |
|
24.10.2024 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
21.10.2024 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
21.10.2024 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
6 |
|
21.10.2024 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
6 |
|
21.10.2024 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
6 |
|
21.10.2024 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
6 |
|
21.10.2024 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
6 |
|
21.10.2024 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
6 |
|
21.10.2024 |
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren - 01 |
Beschwerde |
6 |
|
21.10.2024 |
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren - 02 |
Beschwerde |
6 |
|
21.10.2024 |
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren - 03 |
Beschwerde |
6 |
|
21.10.2024 |
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren - 04 |
Beschwerde |
6 |
|
21.10.2024 |
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren - 05 |
Beschwerde |
6 |
|
21.10.2024 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
2 |
|
21.10.2024 |
Hauptantrag im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
6 |
|
21.10.2024 |
Beschwerdeerwiderung |
Beschwerde |
21 |
|
20.06.2024 |
F3344 Fristsetzung zur Beschwerdeerwiderung (Inter-partes) |
Beschwerde |
1 |
|
17.06.2024 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
17.06.2024 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
17.06.2024 |
Beschwerdebegründung |
Beschwerde |
9 |
|
06.05.2024 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
30.04.2024 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
30.04.2024 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
30.04.2024 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
26.04.2024 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
26.04.2024 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
22.04.2024 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
22.04.2024 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
2 |
|
22.04.2024 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
2 |
|
22.04.2024 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
1 |
|
17.04.2024 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
17.04.2024 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
17.04.2024 |
Antwort auf einen Prüfungsbescheid im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
25.03.2024 |
Anlage zum Bescheid |
Einspruch |
3 |
|
25.03.2024 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
4 |
|
25.03.2024 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
5 |
|
14.03.2024 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
3 |
|
11.03.2024 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
11.03.2024 |
Beschreibung |
Einspruch |
2 |
|
11.03.2024 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
11.03.2024 |
Antrag auf Korrektur |
Einspruch |
2 |
|
22.02.2024 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
4 |
|
22.02.2024 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
261 |
|
22.02.2024 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
261 |
|
22.02.2024 |
Entscheidung der Einspruchsabteilung und Anweisung |
Einspruch |
1 |
|
22.02.2024 |
Druckexemplar im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
206 |
|
22.02.2024 |
Entscheidungsgründe (Anlage) - Einspruch |
Einspruch |
22 |
|
22.02.2024 |
Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
22.02.2024 |
Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
22.02.2024 |
Rechtsmittelbehelf |
Einspruch |
2 |
|
22.02.2024 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
22.02.2024 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Vorstellung der Parteien |
Einspruch |
1 |
|
22.02.2024 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
22.02.2024 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
22.02.2024 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
22.02.2024 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
18 |
|
22.01.2024 |
Information über den Ausgang von mündlichen Verhandlungen |
Einspruch |
8 |
|
21.12.2023 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
2 |
|
15.12.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
15.12.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
15.12.2023 |
Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
28.11.2023 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
14 |
|
22.11.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
22.11.2023 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 01 |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 02 |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 03 |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 04 |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 05 |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 06 |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 016 |
Einspruch |
2 |
|
22.11.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 017 |
Einspruch |
20 |
|
22.11.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 018 |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 019 |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 020 |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 021 |
Einspruch |
1 |
|
22.11.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 022 |
Einspruch |
24 |
|
22.11.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 023 |
Einspruch |
13 |
|
22.11.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 024 |
Einspruch |
12 |
|
22.11.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 025 |
Einspruch |
5 |
|
22.11.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 026 |
Einspruch |
3 |
|
22.11.2023 |
Konsolidierte Liste aller im Einspruchsverfahren zitierten Dokumente |
Einspruch |
2 |
|
22.11.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
3 |
|
22.11.2023 |
Hauptantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Hauptantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
22.11.2023 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
13 |
|
20.11.2023 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
10 |
|
15.11.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
15.11.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 015 |
Einspruch |
4 |
|
15.11.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
15.11.2023 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
9 |
|
26.04.2023 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
26.04.2023 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
25.04.2023 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
12 |
|
25.04.2023 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
25.04.2023 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
25.04.2023 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
25.04.2023 |
Übersendung einer Entscheidung / Ladung - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
18 |
|
25.04.2023 |
Übersendung einer Entscheidung / Ladung - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
18 |
|
05.12.2022 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
31 |
|
30.11.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
30.11.2022 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 01 |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 02 |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 03 |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 04 |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 05 |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 06 |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 07 |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 08 |
Einspruch |
6 |
|
30.11.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 008 |
Einspruch |
14 |
|
30.11.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 009 |
Einspruch |
13 |
|
30.11.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 010 |
Einspruch |
21 |
|
30.11.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 011 |
Einspruch |
14 |
|
30.11.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 012 |
Einspruch |
10 |
|
30.11.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 013 |
Einspruch |
11 |
|
30.11.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 014 |
Einspruch |
722 |
|
30.11.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
3 |
|
30.11.2022 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
30 |
|
05.10.2022 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
4 |
|
05.10.2022 |
Mitteilung über die Niederlegung der Vertretung |
Einspruch |
1 |
|
05.10.2022 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Einspruch |
3 |
|
28.09.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
28.09.2022 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Patentinhabers |
Einspruch |
2 |
|
21.07.2022 |
Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme |
Einspruch |
1 |
|
21.07.2022 |
Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) |
Einspruch |
2 |
|
12.07.2022 |
Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber |
Einspruch |
20 |
|
05.07.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
05.07.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 001 |
Einspruch |
4 |
|
05.07.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 002 |
Einspruch |
10 |
|
05.07.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 003 |
Einspruch |
4 |
|
05.07.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 004 |
Einspruch |
18 |
|
05.07.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 005 |
Einspruch |
6 |
|
05.07.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 006 |
Einspruch |
114 |
|
05.07.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 007 |
Einspruch |
4 |
|
05.07.2022 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
14 |
|
05.07.2022 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
5 |
|
19.10.2021 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.09.2021 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
29.07.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.07.2021 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
29.07.2021 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
29.07.2021 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
07.04.2021 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.04.2021 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
07.04.2021 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.04.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
293 |
|
07.04.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Sequenzprotokoll) |
Recherche / Prüfung |
20 |
|
07.04.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
293 |
|
08.02.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.02.2021 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
269 |
|
08.02.2021 |
Geänderte Zeichnungen mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
192 |
|
08.02.2021 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
266 |
|
08.02.2021 |
Zeichnungen |
Recherche / Prüfung |
21 |
|
08.02.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.02.2021 |
Antrag auf Korrektur/Änderung der ab 01.04.2012 versandten vorgeschlagenen Fassung zur Erteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.11.2020 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.11.2020 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
09.11.2020 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.11.2020 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
466 |
|
09.11.2020 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Sequenzprotokoll) |
Recherche / Prüfung |
20 |
|
09.11.2020 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
466 |
|
24.06.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.06.2020 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
514 |
|
24.06.2020 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
268 |
|
24.06.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.06.2020 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.04.2020 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.04.2020 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.02.2020 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.01.2020 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.01.2020 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
30.08.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.08.2019 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
30.08.2019 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
30.08.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.08.2019 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
25.07.2019 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.07.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.07.2019 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.03.2019 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.03.2019 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.07.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.07.2018 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
12 |
|
06.07.2018 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
06.07.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.07.2018 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.03.2018 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
26.03.2018 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.03.2018 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.09.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.09.2017 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
27.09.2017 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
27.09.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.06.2017 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.06.2017 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
10 |
|
01.06.2017 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
24.05.2017 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.05.2017 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
25.04.2017 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
19.04.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.04.2017 |
Nicht zugestelltes Schreiben |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
23.03.2017 |
Mitteilung bezüglich Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.03.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.03.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.03.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.03.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.03.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.03.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.03.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.03.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.03.2017 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.03.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.03.2017 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
28.02.2017 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
17 |
|
23.12.2016 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
10.03.2016 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
652 |
|
10.03.2016 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
481 |
|
10.03.2016 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
549 |
|
10.03.2016 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
723 |
|
18.02.2016 |
Sequenzprotokoll |
Recherche / Prüfung |
20 |
|
18.02.2016 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
10 |
|
18.02.2016 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
722 |
|
08.01.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
4 |
|
08.01.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
08.01.2016 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
11 |
|
28.10.2015 |
Internationaler Teilrecherchenbericht |
Internationale Recherchenbehörde |
11 |
|
14.09.2015 |
Mitteilung für die kein besonderes Formblatt vorgesehen ist |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
14.09.2015 |
Benachrichtigung über den Eingang des Recherchenexemplars |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
28.08.2015 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
28.08.2015 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
33 |
|
28.08.2015 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
496 |
|
28.08.2015 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
192 |
|
28.08.2015 |
Antragsformular für internationale Anmeldung (interner Gebrauch ISA) |
Internationale Recherchenbehörde |
6 |