blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP3179991

EP3179991 - THERAPEUTISCHE KOMBINATIONEN EINES BTK-INHIBITORS UND EINES BCL-2-INHIBITORS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
Frühere [2017/25]THERAPEUTISCHE KOMBINATIONEN EINES BTK-INHIBITORS, EINES PI3K-INHIBITORS, EINES JAK-2 INHIBITORS UND/ODER EINES BCL-2-INHIBITORS
[2020/46]
StatusPatent erteilt
Status aktualisiert am  03.09.2021
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  06.04.2021
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  08.02.2021
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  08.11.2020
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  23.03.2018
FrüherePrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  19.05.2017
FrühereVeröffentlichung bereits erfolgt
Status aktualisiert am  03.03.2017
Letztes Ereignis   Tooltip26.03.2025Änderung: Termin der mündlichen Verhandlung 
26.03.2025Löschung: Absendung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung 
AnmelderFür alle benannten Staaten
Acerta Pharma B.V.
Kloosterstraat 9
5349 AB Oss / NL
[2020/11]
Frühere [2017/30]Für alle benannten Staaten
Acerta Pharma B.V.
RK4210
Industrielaan 63
5349 AE Oss / NL
Frühere [2017/25]Für alle benannten Staaten
Acerta Pharma B.V.
RK4210 - Tjeerd Barf
Industrielaan 63
5349 AE Oss / NL
Erfinder01 / HAMDY, Ahmed
640 Henry Cowell Drive
Santa Cruz, CA 95060 / US
02 / ROTHBAUM, Wayne
101 Central Park West
PHC
New York, NY 10023 / US
03 / IZUMI, Raquel
3437 Brittan Avenue
San Carlos, CA 94070 / US
04 / LANNUTTI, Brian
627 Glencrest Place
Solana Beach, CA 92075 / US
05 / COVEY, Todd
3437 Brittan Avenue
San Carlos, CA 94070 / US
06 / ULRICH, Roger
22525 SE 46th Place
Sammamish, WA 98075 / US
07 / JOHNSON, Dave
321 High School Road NE STE D3
Bainbridge Island, WA 98110-2548 / US
08 / BARF, Tjeerd
St. Luciastraat 7
5371 AS Ravenstein / NL
09 / KAPTEIN, Allard
Marten van Rossemsingel 51
5301 HB Zaltbommel / NL
 [2021/40]
Frühere [2017/25]01 / HAMDY, Ahmed
640 Henry Cowell Drive
Santa Cruz, California 95060 / US
02 / ROTHBAUM, Wayne
101 Central Park West
PHC
New York, New York 10023 / US
03 / IZUMI, Raquel
3437 Brittan Avenue
San Carlos, California 94070 / US
04 / LANNUTTI, Brian
627 Glencrest Place
Solana Beach, California 92075 / US
05 / COVEY, Todd
3437 Brittan Avenue
San Carlos, California 94070 / US
06 / ULRICH, Roger
22525 SE 46th Place
Sammamish, Washington 98075 / US
07 / JOHNSON, Dave
321 High School Road NE STE 03
Bainbridge IS, WA 98110-2548 / US
08 / BARF, Tjeerd
St. Luciastraat 7
NL-5371 AS Ravenstein / NL
09 / KAPTEIN, Allard
Marten van Rossemsingel 51
NL-5301 HB Zaltbommel / NL
VertreterHoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Arabellastraße 30
81925 München / DE
[N/P]
Frühere [2017/25]D Young & Co LLP
120 Holborn
London EC1N 2DY / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag15757002.911.08.2015
[2017/25]
WO2015IB56126
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS201462035795P11.08.2014         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462035795 P
US201462088240P05.12.2014         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462088240 P
US201562115497P12.02.2015         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562115497 P
US201562181160P17.06.2015         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562181160 P
[2017/25]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2016024230
Datum:18.02.2016
Sprache:EN
[2016/07]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP3179991
Datum:21.06.2017
Sprache:EN
Die von der WIPO am 18.02.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung.
[2017/25]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP3179991
Datum:06.10.2021
Sprache:EN
[2021/40]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP18.02.2016
KlassifikationIPC:A61K31/437, A61K31/4985, A61K31/4155, A61K31/416, A61K31/00, A61K31/454, A61K31/519, A61K39/395, A61K45/06, A61K31/675, A61K31/4468
[2020/46]
CPC:
A61K31/4985 (EP,US); A61K31/437 (EP,US); A61K31/4468 (EP,US);
A61K31/454 (EP,US); A61K31/519 (EP,US); A61K31/52 (EP,US);
A61K31/635 (EP,US); A61K31/675 (EP,US); A61K45/06 (EP,US);
A61P35/00 (EP,US) (-)
C-Set:
A61K31/437, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/4468, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/4985, A61K2300/00 (EP);
A61K31/519, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/675, A61K2300/00 (EP,US)
(-)
Frühere IPC [2017/25]A61K31/00, A61K31/4155, A61K31/416, A61K31/454, A61K31/519, A61K39/395, A61K45/06, A61K31/675, A61K31/437, A61K31/4468
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2017/25]
ErstreckungsstaatenBA11.03.2017
ME11.03.2017
Validierungsstaat(en)MA11.03.2017
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:THERAPEUTISCHE KOMBINATIONEN EINES BTK-INHIBITORS UND EINES BCL-2-INHIBITORS[2020/46]
Englisch:THERAPEUTIC COMBINATIONS OF A BTK INHIBITOR AND A BCL-2 INHIBITOR[2020/46]
Französisch:COMBINAISONS THÉRAPEUTIQUES D'UN INHIBITEUR DE BTK ET D'UN INHIBITEUR DE BCL-2[2020/46]
Frühere [2017/25]THERAPEUTISCHE KOMBINATIONEN EINES BTK-INHIBITORS, EINES PI3K-INHIBITORS, EINES JAK-2 INHIBITORS UND/ODER EINES BCL-2-INHIBITORS
Frühere [2017/25]THERAPEUTIC COMBINATIONS OF A BTK INHIBITOR, A PI3K INHIBITOR, A JAK-2 INHIBITOR, AND/OR A BCL-2 INHIBITOR
Frühere [2017/25]COMBINAISONS THÉRAPEUTIQUES D'UN INHIBITEUR DE BTK, D'UN INHIBITEUR DE PI3K, D'UN INHIBITEUR DE JAK-2, ET/OU D'UN INHIBITEUR DE BCL-2
Eintritt in die regionale Phase11.03.2017Nationale Grundgebühr entrichtet 
11.03.2017Benennungsgebühr(en) entrichtet 
11.03.2017Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren02.03.2017Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist
11.03.2017Prüfungsantrag gestellt  [2017/25]
27.09.2017Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
26.03.2018Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
06.07.2018Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
21.03.2019Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
30.08.2019Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
03.04.2020Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
24.06.2020Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
09.11.2020Ankündigung der Patenterteilung
08.02.2021Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA
07.04.2021Ankündigung der Patenterteilung
29.07.2021Erteilungsgebühr entrichtet
29.07.2021Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
29.07.2021Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  05.07.2022  07.07.2022  ADMISSIBLE
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel / DE
Vertreter des Einsprechenden
Hamm&Wittkopp Patentanwälte PartmbB
Jungfernstieg 38
20354 Hamburg / DE
 [2022/32]
21.07.2022Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
30.11.2022Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche)
22.01.2024Termin der mündlichen Verhandlung
22.02.2024Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren
22.02.2024Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
25.03.2024Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02)
17.04.2024Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung
Beschwerde im Anschluss an den Einspruch22.04.2024Beschwerde eingegangen No.  T0593/24
22.04.2024Beschwerdegebühr entrichtet
17.06.2024Begründung eingereicht
26.03.2026Termin der mündlichen Verhandlung
Entrichtete GebührenJahresgebühr
28.08.2017Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
27.08.2018Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
27.08.2019Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
27.08.2020Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
27.08.2021Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführt inInternationale Recherche[AD]WO2013010868  (MSD OSS BV [NL], et al);
 [AP]WO2015061752  (PHARMACYCLICS INC [US], et al);
PrüfungWO2014168975
vom AnmelderUS2006167070
 US2007135461
 US2007135477
 US2007142368
 US2008139561
 US7393848
 US7405295
 US2008200485
 US2008269490
 US2008287475
 US7459554
 US2008312258
 US2008312259
 US2009029992
 US7514444
 US7563787
 US2009233903
 US7598257
 US2009258886
 US2009264422
 US2010004232
 US2010022522
 US2010029610
 US2010048551
 US7732454
 US2010152181
 US2010152183
 US2010160325
 US2010160322
 US2010184766
 US2010190981
 US2010197671
 US7825118
 US7825148
 US2010286139
 US7834022
 US2010298355
 US2010298321
 US2010298323
 US2010305122
 US2010317659
 US7897600
 US2011059943
 US2011082159
 US2011086810
 US7932260
 US2011124628
 US7960396
 US7977477
 US2011177011
 US8008309
 US2011223210
 US2011224157
 US2011224203
 US2011288065
 US2011318393
 US8088784
 US8114870
 WO2012020787
 WO2012020786
 US2012059000
 WO2012030914
 US2012071480
 US8143255
 US2012077832
 US2012077798
 US8153630
 US8153632
 US8158616
 US2012108590
 US2012128665
 US2012129853
 US8193182
 US8193199
 US2012142680
 US8202881
 US2012157500
 US2012157470
 US8207153
 US2012184568
 US2012190688
 US2012196855
 WO2012135944
 WO2012135937
 US2012277210
 WO2012155063
 WO2012158843
 WO2012162584
 WO2012162372
 WO2012162293
 US8324252
 US8338466
 US8349851
 WO2013006864
 WO2013010868
 WO2013010869
 US2013029984
 US2013029982
 US2013053362
 WO2013028505
 US2013065879
 US8399442
 US2013072469
 US8410265
 US8415338
 US2013090358
 US8420629
 US2013109045
 WO2013067162
 WO2013067165
 WO2013074594
 US2013131082
 US8450335
 WO2013081016
 US2013165462
 US8476284
 US2013172338
 US8486902
 US8486941
 US2013184278
 US8501751
 US8518964
 US2013225556
 US2013225551
 US8530485
 US2013245014
 US8541425
 US2013253193
 US2013253191
 US2013253190
 US8546399
 US2013267521
 US2013267514
 US2013267534
 US8557983
 US8563735
 US8569323
 US2013296363
 US8580794
 WO2013170182
 WO2013170159
 US8586739
 US8586591
 US8586754
 WO2013173436
 US8604043
 US8609679
 US2013338134
 US2013344061
 US2013345157
 US2014005210
 US2014005180
 US2014011803
 US2014010892
 US8628752
 US2014018374
 US2014024030
 US2014045908
 WO2014028756
 US2014051665
 US2014073643
 US8673891
 US8673933
 US2014079636
 US2014088106
 US2014094477
 US2014094476
 US2014094471
 US8703943
 US2014113910
 US8722693
 US8722657
 US2014155385
 US2014155406
 WO2014173289
 US2014330015
 US2015005277
EinspruchWO2013010868
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.