EP3115076 - KATHETER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.02.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.10.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Terumo Kabushiki Kaisha 44-1 Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | [2017/02] | Erfinder | 01 /
YAZAKI, Yushin c/o Terumo Kabushiki Kaisha 150 Maimaigi-cho Fujinomiya-shi Shizuoka 418-0015 / JP | [2017/02] | Vertreter | Casalonga Casalonga & Partners Bayerstraße 71/73 80335 München / DE | [2017/02] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15758537.3 | 19.02.2015 | [2017/02] | WO2015JP54514 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20140041413 | 04.03.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2014041413 | [2017/02] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015133281 | Datum: | 11.09.2015 | Sprache: | JA | [2015/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3115076 | Datum: | 11.01.2017 | Sprache: | EN | [2017/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3115076 | Datum: | 29.03.2023 | Sprache: | EN | [2023/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 11.09.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.09.2017 | Klassifikation | IPC: | A61M25/04, A61M25/00 | [2017/43] | CPC: |
A61M25/0097 (EP,US);
A61M25/0017 (US);
A61M25/0052 (US);
A61M2025/0059 (US);
A61M2025/0098 (EP,US)
|
Frühere IPC [2017/02] | A61M25/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/02] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KATHETER | [2017/02] | Englisch: | CATHETER | [2017/02] | Französisch: | CATHÉTER | [2017/02] | Eintritt in die regionale Phase | 22.08.2016 | Übersetzung eingereicht | 22.08.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.08.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 22.08.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.08.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.08.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/02] | 22.08.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.04.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.10.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.02.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.02.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.02.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.01.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 03.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 29.03.2023 | CZ | 29.03.2023 | DK | 29.03.2023 | EE | 29.03.2023 | ES | 29.03.2023 | FI | 29.03.2023 | HR | 29.03.2023 | IT | 29.03.2023 | LT | 29.03.2023 | LV | 29.03.2023 | NL | 29.03.2023 | PL | 29.03.2023 | RO | 29.03.2023 | RS | 29.03.2023 | SE | 29.03.2023 | SI | 29.03.2023 | SK | 29.03.2023 | SM | 29.03.2023 | NO | 29.06.2023 | GR | 30.06.2023 | IS | 29.07.2023 | PT | 31.07.2023 | [2024/26] |
Frühere [2024/24] | AT | 29.03.2023 | |
CZ | 29.03.2023 | ||
DK | 29.03.2023 | ||
EE | 29.03.2023 | ||
ES | 29.03.2023 | ||
FI | 29.03.2023 | ||
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
PL | 29.03.2023 | ||
RO | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
SI | 29.03.2023 | ||
SK | 29.03.2023 | ||
SM | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
IS | 29.07.2023 | ||
PT | 31.07.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 29.03.2023 | |
CZ | 29.03.2023 | ||
DK | 29.03.2023 | ||
EE | 29.03.2023 | ||
ES | 29.03.2023 | ||
FI | 29.03.2023 | ||
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
PL | 29.03.2023 | ||
RO | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
SK | 29.03.2023 | ||
SM | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
IS | 29.07.2023 | ||
PT | 31.07.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AT | 29.03.2023 | |
EE | 29.03.2023 | ||
ES | 29.03.2023 | ||
FI | 29.03.2023 | ||
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
PL | 29.03.2023 | ||
RO | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
SK | 29.03.2023 | ||
SM | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
IS | 29.07.2023 | ||
PT | 31.07.2023 | ||
Frühere [2023/49] | AT | 29.03.2023 | |
EE | 29.03.2023 | ||
ES | 29.03.2023 | ||
FI | 29.03.2023 | ||
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
RO | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
SM | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
PT | 31.07.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 29.03.2023 | |
EE | 29.03.2023 | ||
ES | 29.03.2023 | ||
FI | 29.03.2023 | ||
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
SM | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
PT | 31.07.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 29.03.2023 | |
FI | 29.03.2023 | ||
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
SM | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
PT | 31.07.2023 | ||
Frühere [2023/38] | FI | 29.03.2023 | |
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
NL | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
Frühere [2023/37] | FI | 29.03.2023 | |
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
GR | 30.06.2023 | ||
Frühere [2023/36] | FI | 29.03.2023 | |
HR | 29.03.2023 | ||
LT | 29.03.2023 | ||
LV | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
SE | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
Frühere [2023/35] | HR | 29.03.2023 | |
LT | 29.03.2023 | ||
RS | 29.03.2023 | ||
NO | 29.06.2023 | ||
Frühere [2023/34] | LT | 29.03.2023 | |
RS | 29.03.2023 | ||
Frühere [2023/33] | LT | 29.03.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5224939 (HOLMAN THOMAS J [US], et al) [A] 1-6 * column 3, lines 57-67; figures 1,2 ** column 4, lines 1-29 *; | [XA]US6273404 (HOLMAN THOMAS J [US], et al) [X] 1-3,6 * column 4, lines 1-9; figures 1,2 * * column 3, lines 42-54 * [A] 4,5; | [X]WO03026535 (SCIMED LIFE SYSTEMS INC [US]) [X] 1 * page 8, lines 11-24; figures 5,6 *; | [X]EP1712248 (EDWARDS LIFESCIENCES CORP [US]) [X] 1 * paragraphs [0073] - [0075]; figures 24, 25a, 25b * | Internationale Recherche | [A]JPH0871161 (TERUMO CORP) [A] 1-6* , paragraphs [0014] to [0040]; fig. 1 to 8 (Family: none) *; | [X]US2012071833 (HILL ROGER J [US], et al) [X] 1-6 * , fig. 1 to 2; paragraphs [0021], [0034] (Family: none) * |