EP3120146 - DIAGNOSE UND BEHANDLUNG VON HEPATISCHEN, MIT ZILIEN AUSGESTATTETEN VORDERDARMZYSTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 14.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.12.2016 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 14.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.09.2018 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 17.10.2018 [2018/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kiromic, LLC 6104 45th Street Suite D Lubbock, TX 79407 / US | [2017/04] | Erfinder | 01 /
CHIRIVA-INTERNATI, Maurizio c/o Kiromic, LLC 6104 45th Street Suite D Lubbock, TX 79407 / US | 02 /
DAHLBECK, Scott c/o Kiromic, LLC 6104 45th Street Suite D Lubbock, TX 79407 / US | [2017/04] | Vertreter | Lucas, Phillip Brian Lucas & Co. 135 Westhall Road Warlingham, Surrey CR6 9HJ / GB | [2017/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15764450.1 | 23.03.2015 | [2017/04] | WO2015US22069 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201461968445P | 21.03.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201461968445 P | [2017/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015143449 | Datum: | 24.09.2015 | Sprache: | EN | [2015/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3120146 | Datum: | 25.01.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.09.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 24.09.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.04.2018 | Klassifikation | IPC: | G01N33/574 | [2017/04] | CPC: |
G01N33/574 (EP,US);
G01N33/57438 (US);
A61B10/0283 (EP,US);
A61B17/320016 (US);
C12Q1/6886 (US);
C12Q2600/158 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DIAGNOSE UND BEHANDLUNG VON HEPATISCHEN, MIT ZILIEN AUSGESTATTETEN VORDERDARMZYSTEN | [2017/04] | Englisch: | DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CILIATED HEPATIC FOREGUT CYSTS | [2017/04] | Französisch: | DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DE KYSTES HÉPATIQUES CILIÉS D'INTESTIN ANTÉRIEUR (CHFC) | [2017/04] | Eintritt in die regionale Phase | 21.10.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.10.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 21.10.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.10.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.10.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/04] | 21.10.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.05.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.09.2018 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2018/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ID] - FABIO GRIZZI ET AL, "The cancer-testis Sp17 and ASP are expressed in the ciliated hepatic foregut cysts", JOURNAL FOR IMMUNOTHERAPY OF CANCER, BIOMED CENTRAL LTD, LONDON, UK, (20131107), vol. 1, no. Suppl 1, doi:10.1186/2051-1426-1-S1-P52, ISSN 2051-1426, page P52, XP021167263 [ID] 1-12 * page 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1186/2051-1426-1-S1-P52 | [Y] - GRIZZI FABIO ET AL, "Usefulness of cancer-testis antigens as biomarkers for the diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma", JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE, BIOMED CENTRAL, (20070123), vol. 5, no. 1, doi:10.1186/1479-5876-5-3, ISSN 1479-5876, page 3, XP021024934 [Y] 1-12 * the whole document * * page 6, column 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1479-5876-5-3 | [Y] - WU L Q ET AL, "Expression of cancer-testis antigen (CTA) in tumor tissues and peripheral blood of Chinese patients with hepatocellular carcinoma", LIFE SCIENCES, PERGAMON PRESS, OXFORD, GB, vol. 79, no. 8, doi:10.1016/J.LFS.2006.02.024, ISSN 0024-3205, (20060717), pages 744 - 748, (20060717), XP028050892 [Y] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.lfs.2006.02.024 | [T] - FABIO GRIZZI ET AL, "Sperm protein 17 and AKAP-associated sperm protein cancer/testis antigens are expressed in ciliated hepatic foregut cysts", HISTOPATHOLOGY., GB, (20150901), vol. 67, no. 3, doi:10.1111/his.12654, ISSN 0309-0167, pages 398 - 403, XP055466736 [T] 1-12 DOI: http://dx.doi.org/10.1111/his.12654 | Internationale Recherche | [Y]US2010304993 (FUNG ERIC T [US], et al) [Y] 19-27 * ; abstract; paragraphs [0071], [0074], [0162] *; | [Y]US2011189156 (GENKIN DMITRY DMITRIEVICH [RU], et al) [Y] 11* ; abstract; paragraph [0067] *; | [X] - GRILLI, F et al., "The Cancer-Testis SP17 And ASP Are Expressed In The Ciliated Hepatic Foregut Cysts.", Joumal for ImmunoTherapy of Cancer., (20131107), page 52, XP 021167263 [X] 1-6, 14, 16-18 * ; column 1. DOI:10.1186/2051-1426-1-S1-P52. * | [Y] - GOODMAN, M et al., "Laparoscopic Excision Of A Ciliated Hepatic Foregut Cyst.", JSLS., (20090000), vol. 13, pages 96 - 100, XP 055226710 [Y] 7-12 * ; abstract. * | [Y] - FANG, S et al., "Imaging Features Of Ciliated Hepatic Foregut Cyst.", World J Gastroenterol., (20050000), vol. 11, no. 27, pages 4287 - 4289, XP 055226712 [Y] 13, 15, 27 * ; page 4288, column 2, paragraph 2. ISSN: 1007-9327. * | [Y] - KIM, J et al., "Tetracydine Hydrochloride Sderotherapy: Renal, Hepatic, Ovarian, And Perivesical Cysts.", J Korean Radiol Soc., (20000000), vol. 43, pages 551 - 556, XP055358423 [Y] 10-12 * ; Materials and Methods. * |