EP3119764 - VERFAHREN FÜR FUNGIZIDE VERBINDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.02.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.03.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.10.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.04.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.12.2016 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mycovia Pharmaceuticals, Inc. 4505 Emperor Boulevard Suite 300 Durham NC 27703 / US | Für alle benannten Staaten The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services Office of Technology Transfer 6011 Executive Boulevard, Suite 325 Rockville, MD 20852 / US | [2019/28] |
Frühere [2018/09] | Für alle benannten Staaten Viamet Pharmaceuticals (NC), Inc. 4505 Emperor Boulevard, Suite 300 Durham, NC 27703 / US | ||
Für alle benannten Staaten The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services Office of Technology Transfer 6011 Executive Boulevard, Suite 325 Rockville, MD 20852 / US | |||
Frühere [2017/04] | Für alle benannten Staaten Viamet Pharmaceuticals, Inc. 4505 Emperor Boulevard, Suite 300 Durham, NC 27703 / US | ||
Für alle benannten Staaten The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services Office of Technology Transfer 6011 Executive Boulevard, Suite 325 Rockville, MD 20852 / US | Erfinder | 01 /
HOEKSTRA, William, J. 7 Treviso Place Durham, NC 27707 / US | 02 /
YATES, Christopher, M. 6201 Therfield Drive Raleigh, NC 27614 / US | 03 /
BEHNKE, Mark 20300 White Ferry Road Poolesville, MD 20837 / US | 04 /
ALIMARDANOV, Asaf 5405 Tuckerman Lane Apt. 718 North Bethesda, MD 20852 / US | 05 /
DAVID, Scott, A. 11995 Hunt Road Huntsburg, OH 44046 / US | 06 /
FRY, Douglas, Franklin 130 E. 212th Street Euclid, OH / US | [2017/12] |
Frühere [2017/04] | 01 /
HOEKSTRA, William, J. 7 Treviso Place Durham, NC 27707 / UY | ||
02 /
YATES, Christopher, M. 6201 Therfield Drive Raleigh, NC 27614 / US | |||
03 /
BEHNKE, Mark 20300 White Ferry Road Poolesville, MD 20837 / US | |||
04 /
ALIMARDANOV, Asaf 5405 Tuckerman Lane Apt. 718 North Bethesda, MD 20852 / US | |||
05 /
DAVID, Scott, A. 11995 Hunt Road Huntsburg, OH 44046 / US | |||
06 /
FRY, Douglas, Franklin 130 E. 212th Street Euclid, OH / US | Vertreter | Adam, Holger Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [2017/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15764654.8 | 19.03.2015 | [2017/04] | WO2015US21476 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201461955568P | 19.03.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201461955568 P | [2017/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015143162 | Datum: | 24.09.2015 | Sprache: | EN | [2015/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3119764 | Datum: | 25.01.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.09.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3119764 | Datum: | 17.04.2019 | Sprache: | EN | [2019/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 24.09.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.07.2017 | Klassifikation | IPC: | C07D213/84, C07D213/38, C07D401/06, A61K31/41, A61K31/4439, A61P31/04 | [2017/31] | CPC: |
C07D401/06 (EP,US);
A61P31/04 (EP);
C07D213/38 (EP,US);
C07D213/84 (EP,US)
|
Frühere IPC [2017/04] | C07D403/06, C07D401/06, C07D257/04, C07D295/215, A61K31/41, A61K31/4439, A61P31/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/04] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN FÜR FUNGIZIDE VERBINDUNG | [2017/04] | Englisch: | ANTIFUNGAL COMPOUND PROCESS | [2017/04] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION D'UN COMPOSÉ ANTIFONGIQUE | [2017/04] | Eintritt in die regionale Phase | 15.09.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.09.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 15.09.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.09.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.09.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/04] | 15.09.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.01.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.08.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.10.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.02.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.02.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.02.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 20.01.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.03.2015 | AL | 17.04.2019 | AT | 17.04.2019 | CY | 17.04.2019 | CZ | 17.04.2019 | DK | 17.04.2019 | EE | 17.04.2019 | ES | 17.04.2019 | FI | 17.04.2019 | HR | 17.04.2019 | LT | 17.04.2019 | LV | 17.04.2019 | MC | 17.04.2019 | MK | 17.04.2019 | MT | 17.04.2019 | NL | 17.04.2019 | PL | 17.04.2019 | RO | 17.04.2019 | RS | 17.04.2019 | SE | 17.04.2019 | SI | 17.04.2019 | SK | 17.04.2019 | SM | 17.04.2019 | TR | 17.04.2019 | BG | 17.07.2019 | NO | 17.07.2019 | GR | 18.07.2019 | IS | 17.08.2019 | PT | 17.08.2019 | [2022/32] |
Frühere [2022/28] | HU | 19.03.2015 | |
AL | 17.04.2019 | ||
AT | 17.04.2019 | ||
CY | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
MT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/50] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/26] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
Frühere [2019/44] | NL | 17.04.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [A]WO2011133875 (VIAMET PHARMACEUTICALS INC [US], et al) [A] 1-37 * See the whole document *; | [A]WO2013109998 (VIAMET PHARMACEUTICALS INC [US]) [A] 1-37 * See the whole document *; | [A]WO2013110002 (VIAMET PHARMACEUTICALS INC [US]) [A] 1-37* See the whole document * |