EP3172112 - KINDERWAGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.12.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.01.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.10.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.07.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.04.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Endepro GmbH Redwitzerstrasse 33 Mannsgreuth 96257 Redwitz a. d. Rodach / DE | [2017/22] | Erfinder | 01 /
POPP, Alexander, Andre Schmölzerstrasse 5 96257 Redwitz / DE | [2017/22] | Vertreter | Küchler, Stefan Stefan T. Küchler Patentanwalt Färberstraße 20 90402 Nürnberg / DE | [N/P] |
Frühere [2017/22] | Küchler, Stefan Patentanwalt Färberstrasse 20 90402 Nürnberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15767236.1 | 21.07.2015 | [2017/22] | WO2015IB01220 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20141010731 | 23.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014010731 | DE20141013066 | 10.09.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014013066 | DE20151008317 | 30.06.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015008317 | [2017/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016012850 | Datum: | 28.01.2016 | Sprache: | DE | [2016/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3172112 | Datum: | 31.05.2017 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 28.01.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3172112 | Datum: | 17.02.2021 | Sprache: | DE | [2021/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.01.2016 | Klassifikation | IPC: | B62B7/00, B62B7/14, B62B7/06 | [2017/22] | CPC: |
B62B7/062 (EP);
B62B2205/20 (EP);
B62B2205/22 (EP);
B62B7/00 (EP);
B62B7/06 (EP);
B62B7/064 (EP);
B62B7/14 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/22] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KINDERWAGEN | [2017/22] | Englisch: | PUSHCHAIR | [2017/22] | Französisch: | POUSSETTE | [2017/22] | Eintritt in die regionale Phase | 22.02.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.02.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.02.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.02.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/22] | 22.02.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.09.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.03.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.07.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.07.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.07.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 26.10.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.12.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 18.11.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.07.2015 | AL | 17.02.2021 | CY | 17.02.2021 | CZ | 17.02.2021 | DK | 17.02.2021 | EE | 17.02.2021 | ES | 17.02.2021 | FI | 17.02.2021 | HR | 17.02.2021 | IT | 17.02.2021 | LT | 17.02.2021 | LV | 17.02.2021 | MC | 17.02.2021 | MK | 17.02.2021 | MT | 17.02.2021 | NL | 17.02.2021 | PL | 17.02.2021 | RO | 17.02.2021 | RS | 17.02.2021 | SE | 17.02.2021 | SI | 17.02.2021 | SK | 17.02.2021 | SM | 17.02.2021 | TR | 17.02.2021 | BG | 17.05.2021 | NO | 17.05.2021 | GR | 18.05.2021 | IS | 17.06.2021 | PT | 17.06.2021 | AT | 21.07.2021 | GB | 21.07.2021 | IE | 21.07.2021 | LU | 21.07.2021 | BE | 31.07.2021 | CH | 31.07.2021 | FR | 31.07.2021 | LI | 31.07.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 21.07.2015 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
TR | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 21.07.2015 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 21.07.2015 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 21.07.2015 | |
AL | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
AT | 21.07.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
IT | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
FR | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2022/22] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
GB | 21.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/50] | CZ | 17.02.2021 | |
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/49] | CZ | 17.02.2021 | |
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/48] | CZ | 17.02.2021 | |
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/42] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/39] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
SE | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
RS | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 17.02.2021 | |
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAY]WO2005108181 (DYNAMIC BRANDS LLC [US], et al) [X] 1-3,6-10,21 * the whole document * [A] 4,5,11-20,22,23 [Y] 24-26; | [A]EP2455272 (WONDERLAND NURSERYGOODS HK CO [CN]) [A] 1-26* the whole document *; | [A]US2012242062 (SCHROEDER BRADY MATTHEW [US], et al) [A] 1-26 * figure - *; | [A]US2013140797 (FRITZ WARD A [US], et al) [A] 1-26 * the whole document *; | [Y]WO2013155928 (UNITRON ENTPR ZHUHAI CO LTD [CN]) [Y] 24-26 * figure - * |