EP3172155 - PRODUKTAUSTRAGEEINHEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.08.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.08.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.09.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.04.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rotzinger AG Rinaustrasse 30 4303 Kaiseraugst / CH | [2017/22] | Erfinder | 01 /
PHILIPP, Kurt Belchenstrasse 23 79639 Grenzach-Wyhlen / DE | [2017/22] | Vertreter | Braun, André jr., et al Braunpat AG Peter Merian-Strasse 28 4052 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [2020/40] | Braun, André jr., et al Braunpat Braun Eder AG Holeestrasse 87 4054 Basel / CH | ||
Frühere [2017/22] | Braun, André jr. Braunpat Braun Eder AG Reussstrasse 22 4054 Basel / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15767417.7 | 07.07.2015 | [2017/22] | WO2015EP65443 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH20140013814 | 24.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 138142014 | [2017/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2016012229 | Datum: | 28.01.2016 | Sprache: | DE | [2016/04] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3172155 | Datum: | 31.05.2017 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 28.01.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3172155 | Datum: | 30.09.2020 | Sprache: | DE | [2020/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.03.2016 | Klassifikation | IPC: | B65G47/64, B65G47/53 | [2017/22] | CPC: |
B65G47/647 (EP,US);
B65B35/24 (US);
B65B35/44 (US);
B65G21/10 (US);
B65G47/52 (CH);
B65G47/53 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/22] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PRODUKTAUSTRAGEEINHEIT | [2017/22] | Englisch: | PRODUCT DISTRIBUTION UNIT | [2017/22] | Französisch: | UNITÉ DE DISTRIBUTION DE PRODUITS | [2017/22] | Eintritt in die regionale Phase | 24.02.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.02.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.02.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.01.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.02.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/22] | 07.09.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.09.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.01.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.02.2019 | Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen (Frist: M01) | 25.03.2019 | Antwort auf einer Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen | 09.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.07.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.04.2020 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 24.04.2020 geplant war | 24.04.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 06.05.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.08.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.08.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.08.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 01.07.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 07.07.2015 | AL | 30.09.2020 | CY | 30.09.2020 | CZ | 30.09.2020 | DK | 30.09.2020 | EE | 30.09.2020 | ES | 30.09.2020 | FI | 30.09.2020 | HR | 30.09.2020 | IT | 30.09.2020 | LT | 30.09.2020 | LV | 30.09.2020 | MC | 30.09.2020 | MK | 30.09.2020 | MT | 30.09.2020 | NL | 30.09.2020 | PL | 30.09.2020 | RO | 30.09.2020 | RS | 30.09.2020 | SE | 30.09.2020 | SI | 30.09.2020 | SK | 30.09.2020 | SM | 30.09.2020 | BG | 30.12.2020 | NO | 30.12.2020 | GR | 31.12.2020 | IS | 30.01.2021 | PT | 01.02.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 07.07.2015 | |
AL | 30.09.2020 | ||
CY | 30.09.2020 | ||
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
MC | 30.09.2020 | ||
MK | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 07.07.2015 | |
AL | 30.09.2020 | ||
CY | 30.09.2020 | ||
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
MC | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 07.07.2015 | |
AL | 30.09.2020 | ||
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
MC | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
MC | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
MC | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SI | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
IT | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
DK | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SK | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 30.09.2020 | |
CZ | 30.09.2020 | ||
EE | 30.09.2020 | ||
ES | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
PL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
IS | 30.01.2021 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2021/23] | CZ | 30.09.2020 | |
EE | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
SM | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 30.09.2020 | |
EE | 30.09.2020 | ||
FI | 30.09.2020 | ||
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
RO | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 30.09.2020 | |
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
NL | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
PT | 01.02.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 30.09.2020 | |
HR | 30.09.2020 | ||
LT | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 30.09.2020 | |
HR | 30.09.2020 | ||
LV | 30.09.2020 | ||
RS | 30.09.2020 | ||
SE | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
GR | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 30.09.2020 | |
SE | 30.09.2020 | ||
BG | 30.12.2020 | ||
NO | 30.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 30.09.2020 | |
NO | 30.12.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB2119337 (SIG SCHWEIZ INDUSTRIEGES) [X] 1-4,8 * abstract * * page 1 - page 2 * * figures 1-5 *; | [X]EP0558123 (EUROSICMA SRL [IT]) [X] 1-3,8-10 * abstract * * column 1 - column 6 * * figures 1-8 *; | [X]EP0666230 (SAPAL PLIEUSES AUTOMATIQUES [CH]) [X] 1-10 * abstract * * column 1 - column 6 * * figures 1-9 *; | [I]EP0786425 (WILHELM HOGENKAMP VERPACKUNGST [DE]) [I] 1-9 * abstract * * page 5 - page 7 * * figures 1-8 *; | [A]WO2013116801 (SPAN TECH LLC [US]) [A] 1-10* the whole document * |