EP3126520 - AMG-337 ZUR BEHANDLUNG VON KREBS MIT EINER AMPFLIZIERUNG VON MET [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2017/06] | BIOMARKER UND VERWENDUNG DES MET-INHIBITORS ZUR BEHANDLUNG VON KREBS | ||
[2021/09] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.04.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.05.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.02.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.08.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.01.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.04.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 29.05.2024 [2024/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AMGEN, INC. One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320 / US | [2017/06] | Erfinder | 01 /
CAENEPEEL, Sean 2090 Stonehill Circle Thousand Oaks, California 91360 / US | 02 /
COXON, Angela 11136 Broadview Drive Moorpark, California 93021 / US | 03 /
DU, Zhiqiang One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320 / US | 04 /
HUGHES, Paul 909 14th Street, 1 Santa Monica, California 90403 / US | 05 /
LOBERG, Robert 2465 Rutland Place Thousand Oaks, California 91362 / US | 06 /
NGARMCHAMNANRITH, Gift One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320 / US | 07 /
SABLE, Beate 1560 Newbury Road, 236 Newbury Park, California 91320 / US | [2021/23] |
Frühere [2017/09] | 01 /
CAENEPEEL, Sean 2090 Stonehill Circle Thousand Oaks, CA 91360 / US | ||
02 /
COXON, Angela 11136 Broadview Drive Moorpark, CA 93021 / US | |||
03 /
DU, Zhiqiang One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320 / US | |||
04 /
HUGHES, Paul 909 14th Street, 1 Santa Monica, California 90403 / US | |||
05 /
LOBERG, Robert 2465 Rutland Place Thousand Oaks, California 91362 / US | |||
06 /
NGARMCHAMNANRITH, Gift One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320 / US | |||
07 /
SABLE, Beate 1560 Newbury Road, 236 Newbury Park, California 91320 / US | |||
Frühere [2017/06] | 01 /
CAENEPEEL, Sean 5623 Faust Avenue Woodland Hills, California 91367 / US | ||
02 /
COXON, Angela 12004 Bubbling Brook Street Moorpark, California 93021 / US | |||
03 /
DU, Zhiqiang One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320 / US | |||
04 /
HUGHES, Paul 909 14th Street, 1 Santa Monica, California 90403 / US | |||
05 /
LOBERG, Robert 2465 Rutland Place Thousand Oaks, California 91362 / US | |||
06 /
NGARMCHAMNANRITH, Gift One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320 / US | |||
07 /
SABLE, Beate 1560 Newbury Road, 236 Newbury Park, California 91320 / US | Vertreter | V.O. P.O. Box 87930 Carnegieplein 5 2508 DH Den Haag / NL | [2017/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15772358.6 | 03.04.2015 | [2017/06] | WO2015US24306 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201461975487P | 04.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201461975487 P | US201461993871P | 15.05.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201461993871 P | [2017/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015154005 | Datum: | 08.10.2015 | Sprache: | EN | [2015/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3126520 | Datum: | 08.02.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.10.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3126520 | Datum: | 09.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 08.10.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.01.2018 | Klassifikation | IPC: | A61K31/4375, A61P35/00, C12Q1/6886 | [2021/09] | CPC: |
A61K31/4375 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
C12Q1/6886 (EP,US);
C12Q2600/106 (EP,US);
C12Q2600/154 (EP,US);
C12Q2600/158 (EP,US)
|
Frühere IPC [2017/46] | A61K31/4375, A61P35/00, C12Q1/68 | ||
Frühere IPC [2017/06] | C12Q1/68, A61K31/53, A61P35/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/06] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AMG-337 ZUR BEHANDLUNG VON KREBS MIT EINER AMPFLIZIERUNG VON MET | [2021/09] | Englisch: | AMG-337 FOR USE IN THE TREATMENT OF CANCERS HAVING A MET AMPLIFICATION | [2021/09] | Französisch: | AMG-337 DESTINÉ AU TRAITEMENT DES CANCERS AYANT UNE AMPLIFICATION DE MET | [2021/09] |
Frühere [2017/06] | BIOMARKER UND VERWENDUNG DES MET-INHIBITORS ZUR BEHANDLUNG VON KREBS | ||
Frühere [2017/06] | BIOMARKERS AND USE OF MET INHIBITOR FOR TREATMENT OF CANCER | ||
Frühere [2017/06] | BIOMARQUEURS ET UTILISATION DE L'INHIBITEUR DE MET DANS LE TRAITEMENT DU CANCER | Eintritt in die regionale Phase | 01.11.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.11.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 01.11.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.11.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.11.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/06] | 01.11.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.08.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.09.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.02.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.06.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.09.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.02.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.05.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.05.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.05.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.03.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2017 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   28.07.2017 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.04.2015 | AL | 09.06.2021 | AT | 09.06.2021 | CY | 09.06.2021 | CZ | 09.06.2021 | DK | 09.06.2021 | EE | 09.06.2021 | ES | 09.06.2021 | FI | 09.06.2021 | HR | 09.06.2021 | IT | 09.06.2021 | LT | 09.06.2021 | LV | 09.06.2021 | MC | 09.06.2021 | MK | 09.06.2021 | NL | 09.06.2021 | PL | 09.06.2021 | RO | 09.06.2021 | RS | 09.06.2021 | SE | 09.06.2021 | SI | 09.06.2021 | SK | 09.06.2021 | SM | 09.06.2021 | BG | 09.09.2021 | NO | 09.09.2021 | GR | 10.09.2021 | IS | 09.10.2021 | PT | 11.10.2021 | [2024/22] |
Frühere [2024/20] | HU | 03.04.2015 | |
AL | 09.06.2021 | ||
AT | 09.06.2021 | ||
CY | 09.06.2021 | ||
CZ | 09.06.2021 | ||
DK | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
ES | 09.06.2021 | ||
FI | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
IT | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
MC | 09.06.2021 | ||
NL | 09.06.2021 | ||
PL | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
SI | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 03.04.2015 | |
AL | 09.06.2021 | ||
AT | 09.06.2021 | ||
CZ | 09.06.2021 | ||
DK | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
ES | 09.06.2021 | ||
FI | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
IT | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
MC | 09.06.2021 | ||
NL | 09.06.2021 | ||
PL | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
SI | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2023/06] | AL | 09.06.2021 | |
AT | 09.06.2021 | ||
CZ | 09.06.2021 | ||
DK | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
ES | 09.06.2021 | ||
FI | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
IT | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
MC | 09.06.2021 | ||
NL | 09.06.2021 | ||
PL | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
SI | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 09.06.2021 | |
AT | 09.06.2021 | ||
CZ | 09.06.2021 | ||
DK | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
ES | 09.06.2021 | ||
FI | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
IT | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
NL | 09.06.2021 | ||
PL | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
SI | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 09.06.2021 | |
AT | 09.06.2021 | ||
CZ | 09.06.2021 | ||
DK | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
ES | 09.06.2021 | ||
FI | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
NL | 09.06.2021 | ||
PL | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
SI | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 09.06.2021 | |
AT | 09.06.2021 | ||
CZ | 09.06.2021 | ||
DK | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
ES | 09.06.2021 | ||
FI | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
NL | 09.06.2021 | ||
PL | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 09.06.2021 | |
CZ | 09.06.2021 | ||
DK | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
ES | 09.06.2021 | ||
FI | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
NL | 09.06.2021 | ||
PL | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 09.06.2021 | |
CZ | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
ES | 09.06.2021 | ||
FI | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
NL | 09.06.2021 | ||
PL | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 09.06.2021 | |
CZ | 09.06.2021 | ||
ES | 09.06.2021 | ||
FI | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
NL | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 09.06.2021 | |
CZ | 09.06.2021 | ||
ES | 09.06.2021 | ||
FI | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
NL | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 09.06.2021 | |
FI | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
NL | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
Frühere [2021/51] | FI | 09.06.2021 | |
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
Frühere [2021/49] | FI | 09.06.2021 | |
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
SE | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
NO | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
Frühere [2021/47] | FI | 09.06.2021 | |
LT | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 09.06.2021 | |
LT | 09.06.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [E]WO2016044772 (ARAXES PHARMA LLC [US]) [E] 1-13 * abstract * * page 27, line 25 - page 28, line 12 * * page 29, line 15 - line 18 * * page 31, line 17 - page 34, line 27 * * claims 1-49 *; | [AD] - JOCHEN K. LENNERZ ET AL, "MET Amplification Identifies a Small and Aggressive Subgroup of Esophagogastric Adenocarcinoma With Evidence of Responsiveness to Crizotinib", JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, US, (20111220), vol. 29, no. 36, doi:10.1200/JCO.2011.35.4928, ISSN 0732-183X, pages 4803 - 4810, XP055412139 [AD] 1-13 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2011.35.4928 | [T] - P. E. HUGHES ET AL, "In Vitro and In Vivo Activity of AMG 337, a Potent and Selective MET Kinase Inhibitor, in MET-Dependent Cancer Models", MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS, US, (20160419), vol. 15, no. 7, doi:10.1158/1535-7163.MCT-15-0871, ISSN 1535-7163, pages 1568 - 1579, XP055340933 [T] 1-13 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1535-7163.MCT-15-0871 | Internationale Recherche | [Y]US2006246492 (HABER DANIEL A [US], et al) [Y] 2-12, 14, 15, 17 * ; paragraphs [0010], [0029]-[0040], [0104], [0116] *; | [XY]US8198448 (ALBRECHT BRIAN K [US], et al) [X] 1, 13, 16 * ; column 28, lines 21-26; column 379, lines 31-67 to column.380, lines 1-30; Claims 21, 37, 38 * [Y] 2-12, 14, 15, 17; | [A]WO2013007808 (TRASLATIONAL CANCER DRUGS PHARMA S L [ES], et al) [A] 1-17 * ; abstract *; | [A]WO2013120018 (POPULATION DIAGNOSTICS INC [US], et al) [A] 1-17 * ; abstract *; | [Y]US2013225424 (BACUS SARAH S [US]) [Y] 11, 12 * ; paragraphs [0005]-[0011] *; | [A] - WANG, SY et al., "SU 5416 Is A Potent Inhibitor Of Hepatocyte Growth Factor Receptor (c-Met) And Blocks HGF-Induced Invasiveness Of Human Hepg2 Hepatoma Cells.", J Hepatol., (20040800), vol. 41, no. 2, pages 267 - 273, XP025958289 [A] 1-17 * ; DOI: 16.1016/j.jhep.2004.04.013. * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2004.04.013 | [A] - XU, C et al., "Expression Of The c-Met Oncogene By Tumor Cells Predicts A Favorable Outcome In Classical Hodgkin's Lymphoma.", Haematologica., (20120400), vol. 97, no. 4, pages 572 - 578, XP055229997 [A] 1-17 * ; DOI: 10.3324/haematol.2011.056101. * DOI: http://dx.doi.org/10.3324/haematol.2011.056101 | vom Anmelder | US5470705 | US5514543 | WO9617958 | US5580732 | US5624800 | US5807682 | US6232068 | US6395486 | US2003190646 | US6734296 | US6756204 | US6759202 | US2005272083 | WO2007001868 | US8198448 | - JEMAL, A. et al., "Cancer statistics", CA Cancer J Clin, (20070000), vol. 57, pages 43 - 46 | - MERRY, A. et al., Gut, (20070000), vol. 56, pages 1503 - 1511 | - LENNERZ, J. K. et al., J. Clin. Oncol., (20110000), vol. 29, pages 1 - 8 | - PETERS, S. et al., Nat. Rev. Clin. Oncol., (20120000), vol. 9, pages 314 - 326 | - THERASSE et al., "New Guidelines to Evaluate the Response to Treatment in Solid Tumors", J. Natl. Cancer Inst., (20000200), vol. 92, no. 3, pages 205 - 216 | - PARK et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (19870000), vol. 84, pages 6379 - 83 | - "GenBank", Database accession no. NM _| 004985 | - "NCBI", Database accession no. NG 008996.1 | - "Clinical Proteomics: Methods and Protocols", Methods in Molecular Biology, (20080000), vol. 428 | - POLLACK et al., Nat. Genet., (19990000), vol. 23, no. 1, pages 41 - 6 | - PASTINEN, Genome Res, (19970000), vol. 7, page 606614 | - JACKSON, Nature Biotechnology, (19960000), vol. 14, page 1685 | - CHEE, Science, (19950000), vol. 274, page 610 | - PINKEL et al., Nature Genetics, (19980000), vol. 20, pages 207 - 211 | - Nat Biotechnol, (20080300), vol. 26, no. 3, pages 293 - 4 | - ANGERER, Meth. Enzymol., (19870000), vol. 152, page 649 | - WUWALLACE, Genomics, (19890000), vol. 1-3, page 560 | - BARRINGER et al., Gene, (19900000), vol. 89, page 117 | - GIBSON et al., Genome Research, (19960000), vol. 6, pages 986 - 1001 | - GIBSON et al., Genome Res, (19960000), vol. 10, pages 986 - 1001 | - LANDEGREN et al., Science, (19880000), vol. 241, page 1077 | - KWOH et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (19890000), vol. 86, page 1173 | - GUATELLI et al., Proc. Nat. Acad. Sci. USA, (19900000), vol. 87, page 1874 | - SCHIMANSKI et al., Cancer Res, (19990000), vol. 59, pages 5169 - 5175 | - NAGASAKA et al., J. Clin. Oncol., (20040000), vol. 22, pages 4584 - 4596 | - LIEVRE et al., Cancer Res, (20060000), vol. 66, pages 3992 - 3994 | - THERASSE et al., J. Natl. Cancer Inst., (20000000), vol. 92, no. 3, pages 205 - 216 | - MACDONALD D.R. et al., J Clin Oncol, (19900000), vol. 8, pages 1277 - 1280 | - CAPUZZO et al., J. Nat. Cancer Inst., (20050000), vol. 97, no. 9, pages 643 - 655 | - CAPUZZO et al., Brit. J. of Cancer, (20080000), vol. 99, pages 83 - 89 | - DAVIS et al., Nat. Biotechnol., (20110000), vol. 29, pages 1046 - 1057 | - FABIAN et al., Nat. Biotechnol., (20050000), vol. 23, pages 329 - 336 |