Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
02.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.11.2020 [2020/45] |
28.06.2020 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
06.11.2019 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
26.09.2018 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
27.08.2018 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
25.04.2018 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
13.04.2018 | Erster Prüfungsbericht | |
17.11.2017 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 20.12.2017 [2017/51] |
17.11.2017 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 20.12.2017 [2017/51] |
31.10.2017 | Änderung durch den Anmelder | |
25.09.2017 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
23.06.2017 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 26.07.2017 [2017/30] |
23.06.2017 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | |
23.06.2017 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 26.07.2017 [2017/30] |
21.06.2017 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
20.06.2017 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
30.05.2017 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
03.03.2017 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
28.02.2017 | Änderung - Vertreter | |
28.02.2017 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
30.03.2016 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
25.03.2016 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
19.10.2015 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |