EP3133351 - HEIZSYSTEM MIT EINEM ENERGIE-UNABHÄNGIGEN MODUS UND MEHRSCHICHTIGEN WASSERSTRÖMUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.03.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.04.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.01.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Prusov, Petr Anatolyevich ul. Luchevaya 14 Moskovskaya obl. Serpukhov 142203 / RU | [2017/08] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2017/08] | Vertreter | Jeck, Anton Jeck, Fleck & Partner mbB Patentanwälte Klingengasse 2 71665 Vaihingen/Enz / DE | [2021/18] |
Frühere [2017/08] | Jeck, Anton Jeck & Fleck Patentanwälte Klingengasse 2 71665 Vaihingen/Enz / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15779818.2 | 19.02.2015 | [2017/08] | WO2015RU00104 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | RU20140114719 | 15.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: RU 2014114719 | RU20140114724 | 15.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: RU 2014114724 | RU20140118847 | 12.05.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: RU 2014118847 | RU20140124528 | 17.06.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: RU 2014124528 | [2017/08] | Anmeldesprache | RU | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015160279 | Datum: | 22.10.2015 | Sprache: | RU | [2015/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3133351 | Datum: | 22.02.2017 | Sprache: | EN | [2017/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3133351 | Datum: | 05.05.2021 | Sprache: | DE | [2021/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | RU | 22.10.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.05.2017 | Klassifikation | IPC: | F24D3/02, F24D3/12, F24D12/02 | [2017/25] | CPC: |
F24D3/02 (EP,US);
F24D12/02 (EP,US);
F24D3/12 (EP,US);
F24D2200/08 (EP,US);
Y02B30/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2017/08] | F24D3/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/08] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HEIZSYSTEM MIT EINEM ENERGIE-UNABHÄNGIGEN MODUS UND MEHRSCHICHTIGEN WASSERSTRÖMUNGEN | [2017/08] | Englisch: | HEATING SYSTEM WITH ENERGY-INDEPENDENT MODE USING MULTIPLE-LAYER STREAMS OF WATER | [2017/08] | Französisch: | SYSTÈME DE CHAUFFAGE À MODE DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE UTILISANT DES FLUX D'EAU À COUCHES MULTIPLES | [2017/08] | Eintritt in die regionale Phase | 12.05.2016 | Übersetzung eingereicht | 15.11.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.11.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 15.11.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.11.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.05.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.11.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/08] | 11.12.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.04.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.08.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.12.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.03.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.03.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.03.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.02.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 01.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2018 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   13.08.2018 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.02.2015 | AL | 05.05.2021 | CY | 05.05.2021 | CZ | 05.05.2021 | DK | 05.05.2021 | EE | 05.05.2021 | ES | 05.05.2021 | FI | 05.05.2021 | HR | 05.05.2021 | IT | 05.05.2021 | LT | 05.05.2021 | LV | 05.05.2021 | MC | 05.05.2021 | MK | 05.05.2021 | MT | 05.05.2021 | NL | 05.05.2021 | PL | 05.05.2021 | RO | 05.05.2021 | RS | 05.05.2021 | SE | 05.05.2021 | SI | 05.05.2021 | SK | 05.05.2021 | SM | 05.05.2021 | TR | 05.05.2021 | BG | 05.08.2021 | NO | 05.08.2021 | GR | 06.08.2021 | IS | 05.09.2021 | PT | 06.09.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 19.02.2015 | |
AL | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
MK | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
TR | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 19.02.2015 | |
AL | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
MK | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 19.02.2015 | |
AL | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 19.02.2015 | |
AL | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2022/44] | AL | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2022/23] | CZ | 05.05.2021 | |
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2022/10] | CZ | 05.05.2021 | |
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | CZ | 05.05.2021 | |
DK | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2022/08] | CZ | 05.05.2021 | |
DK | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2022/07] | ES | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2022/04] | ES | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2021/52] | ES | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2021/51] | ES | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2021/50] | FI | 05.05.2021 | |
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Frühere [2021/49] | FI | 05.05.2021 | |
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
Frühere [2021/47] | FI | 05.05.2021 | |
LT | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 05.05.2021 | |
LT | 05.05.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]DE425873 (SULZER AKT GES FA GEB) [X] 1 * the whole document * [I] 2; | [XI]RU2012120636 (PRUSOV, PETR ANATOLYEVICH) [X] 1 * the whole document * [I] 2; | [A]WO8802463 (SCHICHL KARL [DE]) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]US6299071 (FIEDRICH JOACHIM [US]) [A] 1 * the whole document *; | [A]WO2005098318 (BAUER ALBERT [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]FR366790 (MEYER PAUL [FR]) [A] 1 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]RU2012120636 (PRUSOV PETR ANATOLEVICH) [A] 1-2; | [A]RU2011138794 (PRUSOV PETR ANATOLEVICH) [A] 1-2; | [A]RU2012125176 (PRUSOV PETR ANATOLEVICH) [A] 1-2; | [A]RU2382283 (OOO NAUCHNOE PROIZV OB VERKHNE [RU]) [A] 1-2; | [A]RU42291U (MALAFEEV KIRILL EVNENEVICH et al.) [A] 1-2; | [A]RU2272221 (RUDIN MIKHAIL FEDOROVICH) [A] 1-2; | [A]RU1809251 (OD INZH STR INST [SU]) [A] 1-2; | [A]DE10057410 (BAUER ALBERT [DE]) [A] 1-2; | [A]CN102297469 (TU JIMIN et al) [A] 1-2 |