EP3209591 - TÜRSYSTEM FÜR EINE AUFZUGSANLAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.10.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.11.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.06.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.07.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Inventio AG Seestrasse 55 6052 Hergiswil / CH | [2017/35] | Erfinder | 01 /
KUPPELWIESER, Ralph Hauptstrasse 48 CH-4133 Pratteln / CH | 02 /
LÜTHI, Ernst Bündtenweg 11 CH-4805 Brittnau / CH | 03 /
VONAESCH, Jonas Weinberglistrasse 24 CH-6005 Luzern / CH | [2017/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15784380.6 | 23.10.2015 | [2017/35] | WO2015EP74558 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20140190022 | 23.10.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 14190022 | [2017/35] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016062840 | Datum: | 28.04.2016 | Sprache: | DE | [2016/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3209591 | Datum: | 30.08.2017 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 28.04.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3209591 | Datum: | 12.12.2018 | Sprache: | DE | [2018/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.04.2016 | Klassifikation | IPC: | B66B13/08 | [2017/35] | CPC: |
B66B13/08 (EP,CN,US);
B66B13/06 (US);
B66B13/16 (US);
B66B13/00 (US);
B66B3/00 (US);
B66B5/00 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/35] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TÜRSYSTEM FÜR EINE AUFZUGSANLAGE | [2017/35] | Englisch: | DOOR SYSTEM FOR A LIFT ASSEMBLY | [2018/24] | Französisch: | SYSTÈME DE PORTE POUR UNE INSTALLATION D'ASCENSEUR | [2018/24] |
Frühere [2017/35] | DOOR SYSTEM FOR AN ELEVATOR INSTALLATION | ||
Frühere [2017/35] | SYSTÈME DE PORTE D'ASCENSEUR | Eintritt in die regionale Phase | 13.04.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.04.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.04.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.04.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/35] | 13.04.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.11.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.06.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.09.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.09.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.09.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 13.09.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.10.2015 | AL | 12.12.2018 | CY | 12.12.2018 | CZ | 12.12.2018 | DK | 12.12.2018 | EE | 12.12.2018 | ES | 12.12.2018 | FI | 12.12.2018 | HR | 12.12.2018 | LT | 12.12.2018 | LV | 12.12.2018 | MC | 12.12.2018 | MK | 12.12.2018 | MT | 12.12.2018 | NL | 12.12.2018 | PL | 12.12.2018 | RO | 12.12.2018 | RS | 12.12.2018 | SE | 12.12.2018 | SI | 12.12.2018 | SK | 12.12.2018 | SM | 12.12.2018 | TR | 12.12.2018 | BG | 12.03.2019 | NO | 12.03.2019 | GR | 13.03.2019 | IS | 12.04.2019 | PT | 12.04.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 23.10.2015 | |
AL | 12.12.2018 | ||
CY | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
MT | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 23.10.2015 | |
AL | 12.12.2018 | ||
CY | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 12.12.2018 | |
CY | 12.12.2018 | ||
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
TR | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
DK | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/39] | AL | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 12.12.2018 | |
CZ | 12.12.2018 | ||
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
PL | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/33] | AL | 12.12.2018 | |
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 12.12.2018 | |
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
NL | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 12.12.2018 | |
ES | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | ES | 12.12.2018 | |
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | ES | 12.12.2018 | |
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 12.12.2018 | |
LT | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 12.12.2018 | |
LT | 12.12.2018 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 12.12.2018 | |
NO | 12.03.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR1186950 (FALCONI & C G) [A] 1-13 * figure 1; claims 2-4 *; | [A]EP0794310 (KABA GILGEN AG [CH]) [A] 8 * figure 4 *; | [A]JPH10316334 (MISAWA HOMES CO) [A] 1-13* abstract * |