EP3212561 - OFFSHORE-HEBEN EINER LAST MIT SEEGANGSAUSGLEICH [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.03.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.08.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SAIPEM S.p.A. Via Martiri di Cefalonia, 67 20097 San Donato Milanese (MI) / IT | [2017/36] | Erfinder | 01 /
HUOT, Emmanuel 3 Impasse des Vignes F-28130 St Martin de Nigelles / FR | 02 /
CHIODINI, Carlo Via Polcenigo 32 I-33085 Maniago / IT | 03 /
MOCERI, Liborio 5 Rue de Sainte Gemme F-28500 Cherisy / FR | [2017/36] | Vertreter | Abel & Imray LLP Westpoint Building James Street West Bath BA1 2DA / GB | [N/P] |
Frühere [2017/36] | Abel & Imray Westpoint Building James Street West Bath BA1 2DA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15787210.2 | 29.10.2015 | [2017/36] | WO2015EP75185 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20140019394 | 31.10.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201419394 | [2017/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016066776 | Datum: | 06.05.2016 | Sprache: | EN | [2016/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3212561 | Datum: | 06.09.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.05.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3212561 | Datum: | 01.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.05.2016 | Klassifikation | IPC: | B66C23/53, B66C13/02 | [2017/36] | CPC: |
B66C13/02 (EP,US);
B63B27/22 (US);
B65G65/06 (US);
B66C23/53 (EP,US);
A61G3/06 (US);
B66B9/00 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/36] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OFFSHORE-HEBEN EINER LAST MIT SEEGANGSAUSGLEICH | [2017/36] | Englisch: | OFFSHORE LIFTING OF A LOAD WITH HEAVE COMPENSATION | [2017/36] | Französisch: | LEVAGE D'UNE CHARGE EN MER AVEC COMPENSATION DU PILONNEMENT | [2017/36] | Eintritt in die regionale Phase | 26.05.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.05.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.05.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.05.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/36] | 26.05.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.01.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.03.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.03.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.03.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 04.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.10.2015 | AL | 01.05.2019 | AT | 01.05.2019 | CY | 01.05.2019 | CZ | 01.05.2019 | DK | 01.05.2019 | EE | 01.05.2019 | ES | 01.05.2019 | FI | 01.05.2019 | HR | 01.05.2019 | LT | 01.05.2019 | LV | 01.05.2019 | MC | 01.05.2019 | MK | 01.05.2019 | MT | 01.05.2019 | PL | 01.05.2019 | RO | 01.05.2019 | RS | 01.05.2019 | SE | 01.05.2019 | SI | 01.05.2019 | SK | 01.05.2019 | SM | 01.05.2019 | TR | 01.05.2019 | BG | 01.08.2019 | GR | 02.08.2019 | IS | 01.09.2019 | PT | 01.09.2019 | IE | 29.10.2019 | LU | 29.10.2019 | BE | 31.10.2019 | CH | 31.10.2019 | LI | 31.10.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 29.10.2015 | |
AL | 01.05.2019 | ||
AT | 01.05.2019 | ||
CY | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
MT | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
IE | 29.10.2019 | ||
LU | 29.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 29.10.2015 | |
AL | 01.05.2019 | ||
AT | 01.05.2019 | ||
CY | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
IE | 29.10.2019 | ||
LU | 29.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CY | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
IE | 29.10.2019 | ||
LU | 29.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
IE | 29.10.2019 | ||
LU | 29.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
LU | 29.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
LU | 29.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 01.05.2019 | |
CZ | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 01.05.2019 | |
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 01.05.2019 | |
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 01.05.2019 | |
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 01.05.2019 | |
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 01.05.2019 | |
FI | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 01.05.2019 | |
FI | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]FR2403263 (HAVRE CHANTIERS [FR]) [X] 13,14,16,17,19-21 * page 3; figure 4 *[A] 1-12,15,18; | [XYI]US5381909 (WARNAN FRANCOIS [FR]) [X] 1,8,9,13,14,16,19 * column 2 - column 4; figures 1,2 * [Y] 2-7,11,12,15,17,18,20,21 [I] 10; | [Y]US2011176874 (HEBERT GALEN [US]) [Y] 2-7,11,12,15,17,18,20,21 * the whole document * |