EP3229112 - METALLGITTER, BERÜHRUNGSBILDSCHIRM, ANZEIGEVORRICHTUNG UND BERÜHRUNGSBILDSCHIRMHERSTELLUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 27.08.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.09.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 09.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.08.2021 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 29.09.2021 [2021/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BOE Technology Group Co., Ltd. No. 10 Jiuxianqiao Rd. Chaoyang District Beijing 100015 / CN | Für alle benannten Staaten Hefei Xinsheng Optoelectronics Technology Co. Ltd Xinzhan Industrial Park Hefei, Anhui 230012 / CN | [2017/41] | Erfinder | 01 /
XIE, Xiaodong No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | 02 /
HU, Ming No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | 03 /
TU, Zhizhong No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | 04 /
ZHANG, Ming No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | 05 /
WANG, Qingpu No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | 06 /
LI, Kefeng No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | [2017/41] | Vertreter | Gesthuysen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Huyssenallee 68 45128 Essen / DE | [N/P] |
Frühere [2017/41] | Gesthuysen Patent- und Rechtsanwälte Patentanwälte Huyssenallee 100 45128 Essen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15790434.3 | 30.04.2015 | [2017/41] | WO2015CN77945 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201410735309 | 04.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201410735309 | [2017/41] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016086583 | Datum: | 09.06.2016 | Sprache: | ZH | [2016/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3229112 | Datum: | 11.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 09.06.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.08.2018 | Klassifikation | IPC: | G06F3/041 | [2017/41] | CPC: |
G06F3/0443 (EP,US);
G06F3/0412 (EP,CN,US);
G06F3/044 (CN);
G06F3/0446 (EP,US);
G06F2203/04103 (EP,US);
G06F2203/04111 (EP,US);
G06F2203/04112 (EP,CN,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | METALLGITTER, BERÜHRUNGSBILDSCHIRM, ANZEIGEVORRICHTUNG UND BERÜHRUNGSBILDSCHIRMHERSTELLUNGSVERFAHREN | [2017/41] | Englisch: | METAL GRID, TOUCH SCREEN, DISPLAY APPARATUS AND TOUCH SCREEN MANUFACTURING METHOD | [2017/41] | Französisch: | GRILLE MÉTALLIQUE, ÉCRAN TACTILE, APPAREIL D'AFFICHAGE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ÉCRAN TACTILE | [2017/41] | Eintritt in die regionale Phase | 16.11.2015 | Übersetzung eingereicht | 16.11.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.11.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 16.11.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.11.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.11.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2017/41] | 16.11.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.03.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.11.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.03.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.08.2021 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2021/39] | 23.08.2021 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 19.10.2021 geplant war | 19.10.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO2014185388 (MITSUBISHI PAPER MILLS LTD [JP]) [X] 1-4,8,14 * paragraph [0001] - paragraph [0005]; figures 11,12 * [I] 5-7,9-13,15; | US2016092004 [ ] (YOSHIKI TAKENOBU [JP]); | [XI]EP2725463 (LG DISPLAY CO LTD [KR]) [X] 1-3,8,9,11,14,15 * abstract * * paragraph [0032] - paragraph [0076] * [I] 4-7,10,12; | [XI]US2011018838 (LEE CHIH YEN [TW]) [X] 1-4,8,9,11-14 * abstract * * paragraph [0021] - paragraph [0031] * [I] 5-7,10,15; | [XI]EP2662758 (LG INNOTEK CO LTD [KR]) [X] 1-3,7-9,11,14 * abstract * * paragraph [0034] - paragraph [0055] * * paragraph [0063] - paragraph [0092] * [I] 4-6,10,12,13,15 | Internationale Recherche | [X]CN103777810 (LG DISPLAY CO LTD) [X] 1, 10, 17 * , claim 1 *; | [A]CN104123037 (YECHENG PHOTOELECTRIC SENZHEN CO LTD, et al) [A] 1-18 * , the whole document *; | [PX]CN104375710 (HEFEI XINSHENG OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD, et al) [PX] 1-18* the whole document * |