EP3145842 - LÜCKENBILDUNGSSYSTEME UND -VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.08.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.04.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.08.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.02.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Intelligrated Headquarters LLC 7901 Innovation Way Mason, OH 45040 / US | [2021/37] |
Frühere [2017/13] | Für alle benannten Staaten Intelligrated Headquarters LLC 7901 Innovation Way Mason, OH 45040 / US | Erfinder | 01 /
NEISER, Raymond R. 1708 Clough Pike Batavia, Ohio 45103 / US | 02 /
RESNICK, Brian J. 4437 Bromyard Avenue West Chester, Ohio 45241 / US | 03 /
BUERKLE, Ralf 3549 Red Oak Road Oregonia, Ohio 45054 / US | [2017/13] | Vertreter | Haseltine Lake Kempner LLP Cheapside House 138 Cheapside London EC2V 6BJ / GB | [2021/37] |
Frühere [2017/13] | Mannion, Daniel James, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15795706.9 | 22.05.2015 | [2017/13] | WO2015US32096 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201462002708P | 23.05.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462002708 P | [2017/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015179722 | Datum: | 26.11.2015 | Sprache: | EN | [2015/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3145842 | Datum: | 29.03.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.11.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3145842 | Datum: | 15.09.2021 | Sprache: | EN | [2021/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 26.11.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.04.2018 | Klassifikation | IPC: | B65G47/31, B65G43/00, B65G43/08, B65G43/10 | [2018/20] | CPC: |
B65G43/10 (EP,US);
B65G21/14 (US);
B65G37/00 (US);
B65G43/08 (EP,US);
B65G47/26 (US);
B65G47/30 (US);
|
Frühere IPC [2017/13] | B65G47/31, B65G43/00, B65G43/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/13] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LÜCKENBILDUNGSSYSTEME UND -VERFAHREN | [2017/13] | Englisch: | GAPPING SYSTEMS AND METHODS | [2017/13] | Französisch: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE RÉALISATION D'ESPACE | [2017/13] | Eintritt in die regionale Phase | 30.11.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.11.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 30.11.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.11.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.11.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/13] | 30.11.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.11.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.08.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.01.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.04.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.07.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 05.08.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.08.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.06.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.05.2015 | AL | 15.09.2021 | AT | 15.09.2021 | CY | 15.09.2021 | CZ | 15.09.2021 | DK | 15.09.2021 | EE | 15.09.2021 | ES | 15.09.2021 | FI | 15.09.2021 | HR | 15.09.2021 | IT | 15.09.2021 | LT | 15.09.2021 | LV | 15.09.2021 | MC | 15.09.2021 | MK | 15.09.2021 | MT | 15.09.2021 | NL | 15.09.2021 | PL | 15.09.2021 | RO | 15.09.2021 | RS | 15.09.2021 | SE | 15.09.2021 | SI | 15.09.2021 | SK | 15.09.2021 | SM | 15.09.2021 | BG | 15.12.2021 | NO | 15.12.2021 | GR | 16.12.2021 | IS | 15.01.2022 | PT | 17.01.2022 | IE | 22.05.2022 | LU | 22.05.2022 | BE | 31.05.2022 | CH | 31.05.2022 | LI | 31.05.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 22.05.2015 | |
AL | 15.09.2021 | ||
AT | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
MK | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 22.05.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 22.05.2015 | |
AL | 15.09.2021 | ||
AT | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 22.05.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 22.05.2015 | |
AL | 15.09.2021 | ||
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 22.05.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 22.05.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
IE | 22.05.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
LU | 22.05.2022 | ||
Frühere [2023/06] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 15.09.2021 | |
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | FI | 15.09.2021 | |
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | FI | 15.09.2021 | |
LT | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | FI | 15.09.2021 | |
LT | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
Frühere [2022/07] | LT | 15.09.2021 | |
NO | 15.12.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5738202 (YDOATE EDWARD [US], et al) [A] 3-8 * columns 1-12; figures 1-10 *; | [A]WO2004039706 (RAPISTAN SYS ADVERTISING CORP [US]) [A] 3-8 * pages 1-20; figures 1-11 *; | [A]US6763931 (BREHM CHRISTOPHER R [US]) [A] 2* columns 1-8; figures 1-4 *; | [X]US2008023302 (GROOM CHRISTOPHER W [US]) [X] 2 * pages 1-5; figures 1-8 *; | [A]JP4175491B (OKURA YUSOKI CO LTD) [A] 3-8 * figures 1-10 *; | [A]US2009171501 (HILLS STEVEN L [US]) [A] 2 * pages 1-5; figures 1-6 *; | [X]EP2522602 (TOYOKANETSUSOLUTIONS KABUSHIKI KAISHA [JP]) [X] 2 * columns 1-13; figures 1-9 * | Internationale Recherche | [X]US2009171501 (HILLS STEVEN L [US]) [X] 1-20 * See paragraphs [0017], [0019], [0022]-[0024]; claims 1, 2, 10, 16 and figures 1-3. *; | [A]US2010200365 (PRESSLER ERIC M [US], et al) [A] 1-20 * See paragraph [0014] and figure 1. *; | [A]US6648125 (BERSHADSKY BORIS [US]) [A] 1-20 * See column 3, line 57 - column 4. line 65 and figure 1. *; | [A]US4934510 (LUTGENDORF PIETER H [NL]) [A] 1-20 * See column 2, line 33 - column 3. line 31 and figures 5. 6. *; | [A]EP0812789 (JOA CURT G INC [US]) [A] 1-20 * See column 4, line 38 - column 5, line 35 and figure 1. * |