EP3218337 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ETHYLEN, 1,1-DICHLORETHYLEN UND CHLORWASSERSTOFF AUS ETHAN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2017/38] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ETHYLEN, VINYLIDEN UND CHLORWASSERSTOFF AUS ETHAN | ||
[2018/49] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.03.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 25.02.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.08.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.08.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dow Global Technologies LLC 2040 Dow Center Midland, MI 48674 / US | [2017/38] | Erfinder | 01 /
FISH, Barry B. 2301 N. Brazosport Blvd. Freeport, TX 77541 / US | 02 /
PRETZ, Matthew T. 2301 N. Brazosport Blvd. B251 Freeport, TX 77541 / US | 03 /
TIRTOWIDJOJO, Max M. 2301 N. Brazosport Blvd. Freeport, TX 77541 / US | [2017/38] | Vertreter | Houghton, Mark Phillip Patent Outsourcing Limited Cornerhouse 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | [2017/38] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15805340.5 | 10.11.2015 | [2017/38] | WO2015US59886 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201462078024P | 11.11.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462078024 P | [2017/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016077305 | Datum: | 19.05.2016 | Sprache: | EN | [2016/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3218337 | Datum: | 20.09.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.05.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3218337 | Datum: | 08.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.05.2016 | Klassifikation | IPC: | C07C17/10, C01B7/01, C07C5/44, C07C21/08 | [2018/49] | CPC: |
C07C17/10 (EP,CN,US);
C01B7/01 (EP,CN,US);
C07C21/08 (US);
C07C5/44 (EP,CN,US)
| C-Set: |
C07C17/10, C07C21/08 (CN,EP,US);
C07C5/44, C07C11/04 (US,CN,EP) |
Frühere IPC [2017/38] | C07C17/10 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/38] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ETHYLEN, 1,1-DICHLORETHYLEN UND CHLORWASSERSTOFF AUS ETHAN | [2018/49] | Englisch: | PROCESS FOR THE PRODUCTION OF ETHYLENE, 1,2-DICHLOROETHYLENE AND HYDROGEN CHLORIDE FROM ETHANE | [2018/49] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'ÉTHYLÈNE, DE 1,1-DICHLOROÉTHYLÈNE ET DE CHLORURE D'HYDROGÈNE À PARTIR D'ÉTHANE | [2018/49] |
Frühere [2017/38] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ETHYLEN, VINYLIDEN UND CHLORWASSERSTOFF AUS ETHAN | ||
Frühere [2017/38] | PROCESS FOR THE PRODUCTION OF ETHYLENE, VINYLIDENE, AND HYDROGEN CHLORIDE FROM ETHANE | ||
Frühere [2017/38] | PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'ÉTHYLÈNE, DE VINYLIDÈNE ET DE CHLORURE D'HYDROGÈNE À PARTIR D'ÉTHANE | Eintritt in die regionale Phase | 06.06.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.06.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.06.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.06.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/38] | 06.06.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 07.02.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.08.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.10.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.02.2019 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 22.02.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.02.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.03.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.03.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 11.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.11.2015 | AL | 08.05.2019 | AT | 08.05.2019 | CY | 08.05.2019 | CZ | 08.05.2019 | DK | 08.05.2019 | EE | 08.05.2019 | ES | 08.05.2019 | FI | 08.05.2019 | HR | 08.05.2019 | IT | 08.05.2019 | LT | 08.05.2019 | LV | 08.05.2019 | MC | 08.05.2019 | MK | 08.05.2019 | MT | 08.05.2019 | PL | 08.05.2019 | RO | 08.05.2019 | RS | 08.05.2019 | SE | 08.05.2019 | SI | 08.05.2019 | SK | 08.05.2019 | SM | 08.05.2019 | TR | 08.05.2019 | BG | 08.08.2019 | NO | 08.08.2019 | GR | 09.08.2019 | IS | 08.09.2019 | PT | 08.09.2019 | GB | 10.11.2019 | IE | 10.11.2019 | LU | 10.11.2019 | BE | 30.11.2019 | CH | 30.11.2019 | FR | 30.11.2019 | LI | 30.11.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 10.11.2015 | |
AL | 08.05.2019 | ||
AT | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
MT | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
GB | 10.11.2019 | ||
IE | 10.11.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 10.11.2015 | |
AL | 08.05.2019 | ||
AT | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
GB | 10.11.2019 | ||
IE | 10.11.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
GB | 10.11.2019 | ||
IE | 10.11.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
GB | 10.11.2019 | ||
IE | 10.11.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
GB | 10.11.2019 | ||
IE | 10.11.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/48] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
GB | 10.11.2019 | ||
IE | 10.11.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
IE | 10.11.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
LU | 10.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]US2628259 (DIRSTINE PHILIP H, et al) [I] 1-13 * the whole document *; | [A]DE1092903 (FELDMUEHLE AG) [A] 1-13 * claim 1 *; | [A]US2979541 (PITT HAROLD M, et al) [A] 1-13* claim 1 *; | [A]GB1345554 (KUREHA CHEMICAL IND CO LTD) [A] 1-13 * claim 1 * | vom Anmelder | US3278629 | CA2097434 | - DAHL ET AL., IND. ENG. CHEM. RES., (2001), vol. 40, pages 2226 - 2235 |