EP3156011 - STENT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.06.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.03.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.08.2024 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten National Cerebral and Cardiovascular Center 5-7-1, Fujishiro-dai Suita, Osaka 565-8565 / JP | Für alle benannten Staaten The School Corporation Kansai University 3-3-35 Yamate-cho Suita-shi, Osaka 564-8680 / JP | [2017/16] | Erfinder | 01 /
NAKAYAMA, Yasuhide c/o National Cerebral and Cardiovascular Center 5-7-1 Fujishiro-dai Suita-shi Osaka 565-8565 / JP | 02 /
SATO, Tetsu c/o National Cerebral and Cardiovascular Center 5-7-1 Fujishiro-dai Suita-shi Osaka 565-8565 / JP | 03 /
MORIWAKI, Takeshi c/o National Cerebral and Cardiovascular Center 5-7-1 Fujishiro-dai Suita-shi Osaka 565-8565 / JP | 04 /
TAJIKAWA, Tsutomu c/o Faculty of Engineering Science Kansai University 3-3-35 Yamate-cho Suita-shi Osaka 564-8680 / JP | [2017/16] | Vertreter | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Straße 58 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2017/16] | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Strasse 58 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15807438.5 | 11.06.2015 | [2017/16] | WO2015JP66805 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20140121080 | 12.06.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2014121080 | [2017/16] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015190541 | Datum: | 17.12.2015 | Sprache: | JA | [2015/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3156011 | Datum: | 19.04.2017 | Sprache: | EN | [2017/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 17.12.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.01.2018 | Klassifikation | IPC: | A61F2/07, A61F2/91 | [2018/07] | CPC: |
A61F2/91 (EP,US);
A61F2/04 (US);
A61F2/07 (EP,US);
A61F2002/072 (EP,US);
A61F2210/0014 (EP,US);
A61F2230/0017 (EP,US);
|
Frühere IPC [2017/16] | A61F2/82, A61F2/07 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STENT | [2017/16] | Englisch: | STENT | [2017/16] | Französisch: | ENDOPROTHÈSE | [2017/16] | Eintritt in die regionale Phase | 21.12.2016 | Übersetzung eingereicht | 21.12.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.12.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 21.12.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.12.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.12.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/16] | 21.12.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.07.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.06.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.09.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.02.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.07.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 26.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2024 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US6334868 (HAM KEVIN [US]) [X] 5* column 2, line 66 - column 4, line 16; figures 1-5B *; | [X]EP1550477 (JAPAN GOVERNMENT [JP], et al) [X] 5 * paragraphs [0040] - [0045] - [0063]; figures 1-18C *; | [XY]US2009182413 (BURKART DUSTIN C [US], et al) [X] 1,4,5,7 * paragraphs [0040] - [0043] - [0055]; figures 2A-7 * [Y] 2,3; | [XY]EP2596766 (KYOTO MEDICAL PLANNING CO LTD [JP]) [X] 5,7 * paragraphs [0039] - [0044] - [0074] - [0076]; figures 1-13 * [Y] 2,3; | [X]WO2013139286 (SHANGHAI MICROPORT MEDICAL GROUP CO LTD [CN]) [X] 5-7 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]WO2006118248 (JAPAN SCIENCE & TECH AGENCY [JP], et al) [A] 1-7 * , entire text; all drawings (Familv: none) *; | [Y]JP2011156083 (NIPPON ZEON CO) [Y] 2, 6 * , paragraphs [0001], [0021] to [0097]; fig. 1 to 6 (Family: none) *; | [A]WO2012011269 (KYOTO MEDICAL PLANNING CO LTD [JP], et al) [A] 1-7* , entire text; all drawings & US 2013/0131778 A1 & WO 2012/011269 A1 & EP 2596766 A1 *; | [XY]WO2013191005 (PIOLAX MEDICAL DEVICES INC [JP]) [X] 1, 3-5, 7 * , paragraphs [0001], [0011], [0021] to [0043]; fig. 5 to 6 (Family: none) * [Y] 2, 6; | [A]JP2014508569 (W.L. Gore & Associates, Inc.) [A] 1-7 * , entire text; all drawings & US 2012/0303112 A1 & WO 2012/096716 A2 * |