EP3371900 - VERFAHREN UND OPTISCHE LINKVERWALTUNGSSYSTEM ZUR GEWINNUNG EINES OPTISCHEN LEISTUNGSPEGELS FÜR EINE OPTISCHE VERBINDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/37] | VERFAHREN UND OPTISCHE LINKVERWALTUNGSFUNKTION ZUR GEWINNUNG EINES OPTISCHEN LEISTUNGSPEGELS FÜR EINE OPTISCHE VERBINDUNG | ||
[2023/46] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.11.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.08.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2018/37] | Erfinder | 01 /
FORSLUND, Anders Forsbrogatan 15 S-931 42 Skellefteå / SE | 02 /
JOHANSSON, Mats Götalandsvägen 204 S-125 35 Älvsjö / SE | 03 /
REHNSTRÖM, Tom Södergatan 41 S-195 47 Märsta / SE | 04 /
VON GOES, Hans Ensittarvägen 15 S-112 64 Stockholm / SE | [2018/37] | Vertreter | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2018/37] | Valea AB Box 7086 103 87 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15807714.9 | 04.11.2015 | [2018/37] | WO2015SE51165 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017078583 | Datum: | 11.05.2017 | Sprache: | EN | [2017/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3371900 | Datum: | 12.09.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.05.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.05.2017 | Klassifikation | IPC: | H04B10/079 | [2018/37] | CPC: |
H04B10/079 (EP,US);
H04B10/0775 (US);
H04B10/564 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND OPTISCHE LINKVERWALTUNGSSYSTEM ZUR GEWINNUNG EINES OPTISCHEN LEISTUNGSPEGELS FÜR EINE OPTISCHE VERBINDUNG | [2023/46] | Englisch: | METHOD AND OPTICAL LINK MANAGEMENT SYSTEM FOR OBTAINING OPTICAL POWER LEVEL FOR AN OPTICAL LINK | [2023/46] | Französisch: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE GESTION DE LIAISON OPTIQUE POUR OBTENIR UN NIVEAU DE PUISSANCE OPTIQUE POUR UNE LIAISON OPTIQUE | [2023/46] |
Frühere [2018/37] | VERFAHREN UND OPTISCHE LINKVERWALTUNGSFUNKTION ZUR GEWINNUNG EINES OPTISCHEN LEISTUNGSPEGELS FÜR EINE OPTISCHE VERBINDUNG | ||
Frühere [2018/37] | METHOD AND OPTICAL LINK MANAGEMENT FUNCTION FOR OBTAINING OPTICAL POWER LEVEL FOR AN OPTICAL LINK | ||
Frühere [2018/37] | PROCÉDÉ ET FONCTION DE GESTION DE LIAISON OPTIQUE POUR OBTENIR UN NIVEAU DE PUISSANCE OPTIQUE POUR UNE LIAISON OPTIQUE | Eintritt in die regionale Phase | 23.03.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.03.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.03.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/37] | 23.03.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.09.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.11.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.04.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.08.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.02.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.11.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.03.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/34] | 16.04.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2024/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2023 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO03085897 (QUALCOMM INC [US]) [A] 1-20 * paragraphs [1007] - [1009] - [1012] , [1027] - [1031]; figure 1; tables 1,2 *; | [Y]US2005207754 (YAMAGUCHI KATSUJI [JP], et al) [Y] 1-20* paragraphs [0012] - [0022] - [0039] - [0070]; figures 2,3 *; | [Y]WO2006003164 (SIEMENS AG [DE], et al) [Y] 1-20 * paragraphs [0019] - [0026]; figures 3,4 *; | [A]US2008002973 (YAMABANA TETSUJI [JP], et al) [A] 1-20 * paragraphs [0022] - [0024]; figure 3 *; | [Y]WO2012112801 (QUALCOMM INC [US], et al) [Y] 1-20 * paragraphs [0143] - [0165]; figures 7,7a *; | [A]WO2015133946 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [A] 1-20 * page 7, line 10 - page 12, line 35 * * page 25, lines 5-20 *; | [Y] - VARVARIGOS E A ET AL, "The slow start power controlled MAC protocol for mobile ad hoc networks and its performance analysis", AD HOC NETWORKS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 7, no. 6, doi:10.1016/J.ADHOC.2008.10.001, ISSN 1570-8705, (20090801), pages 1136 - 1149, (20081015), XP026038013 [Y] 1-20 * 1. Introduction 4. slow start power controlled MAC protocol 7. Conclusions and future work;; figure 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.adhoc.2008.10.001 |